有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029E1
前田道路株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 岡 部 正 嗣 | 1938年1月16日生 | 1990年6月 | 前田建設工業㈱代表取締役副社長 | (注)3 | 59 | |
1992年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
1994年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 当社代表取締役社長 執行役員社長 | ||||||
2010年6月 | 当社代表取締役会長、(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | (執行役員社長) | 磯 昭 男 | 1942年11月2日生 | 1966年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22 |
1990年2月 | 当社合材部長 | ||||||
1992年6月 | 当社取締役、第二合材部長 | ||||||
1994年1月 | 当社取締役、合材部長 | ||||||
1997年6月 | 当社取締役、事業本部製品事業部長 | ||||||
1998年4月 | 当社取締役、事業本部製品部門統括部長、製品事業部長 | ||||||
2000年4月 | 当社取締役、技術・事業本部事業部門統括 | ||||||
2000年6月 | 当社常務取締役、技術・事業本部事業部門統括 | ||||||
2002年4月 | 当社常務取締役、事業本部長 | ||||||
2004年6月 | 当社専務取締役、製品事業本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社専務取締役 専務執行役員、製品事業本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役副社長 執行役員副社長、営業部門・経営企画部門管掌、製品事業部門管掌 | ||||||
2010年6月 | 当社代表取締役社長 執行役員社長、(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | (執行役員副社長) 経営企画・内部統制・安全環境品質・管理部門管掌、関係会社担当 | 鈴 木 完 二 | 1948年8月17日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
2001年4月 | 当社営業・事務本部経理部長 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員、管理本部総務部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 常務執行役員、管理本部長、総務部長、関係会社担当 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 常務執行役員、管理本部長、関係会社担当 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 専務執行役員、管理本部長、経営企画部門・関係会社担当 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役 専務執行役員、経営企画・内部統制部門管掌、管理本部長、関係会社担当 | ||||||
2014年4月 | 当社代表取締役 専務執行役員、経営企画・内部統制・安全環境品質部門管掌、管理本部長、関係会社担当 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役副社長 執行役員副社長、経営企画・内部統制・安全環境品質・管理部門管掌、関係会社担当、(現任) | ||||||
代表取締役 | (専務執行役員) 東京支店長 | 内 山 仁 | 1954年2月9日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
2002年10月 | 当社東京支店工務部長 | ||||||
2005年1月 | 当社東京支店副支店長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員、北関東支店長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 執行役員、北関東支店長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役 執行役員、工事事業本部副本部長、工務部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 常務執行役員、工事事業本部長、安全環境部門担当 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 専務執行役員、工事事業本部長、技術本部長、安全環境部門担当 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役 専務執行役員、経営企画・製品部門管掌、工事事業本部長、技術本部長、安全環境部門担当 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役 専務執行役員、製品・技術部門管掌、工事事業本部長、安全環境品質部門統括 | ||||||
2014年4月 | 当社代表取締役 専務執行役員、東京支店長、(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | (専務執行役員) 営業本部長 | 西 川 博 隆 | 1953年11月12日生 | 2008年6月 | 前田建設工業㈱取締役 常務執行役員 | (注)3 | 1 |
2013年5月 | 当社顧問 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 専務執行役員、営業本部長、(現任) | ||||||
取締役 | (専務執行役員) 製品・技術部門管掌、工事事業本部長 | 今 枝 良 三 | 1954年7月22日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2004年4月 | 当社中部支店工務部長 | ||||||
2007年6月 | 当社西関東支店長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 執行役員、西関東支店長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役 執行役員、工事事業本部副本部長、工務部長(工事担当) | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 執行役員、製品事業本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 常務執行役員、製品事業本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 常務執行役員、中部支店長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役 常務執行役員、製品・技術部門管掌、工事事業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 専務執行役員、製品・技術部門管掌、工事事業本部長、(現任) | ||||||
取締役 | (常務執行役員) 中部支店長 | 藤 原 幸 夫 | 1953年1月23日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
2001年1月 | 当社北関東支店工務部長 | ||||||
2004年11月 | 当社北陸支店長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員、北陸支店長 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員、中国支店長 | ||||||
2009年1月 | 当社執行役員、東北支店長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役 執行役員、東北支店長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 常務執行役員、北関東支店長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役 常務執行役員、中部支店長、(現任) | ||||||
取締役 | (常務執行役員) 営業本部副本部長 | 勝 又 和 成 | 1952年8月23日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2001年4月 | 当社東北支店工務部長 | ||||||
2004年4月 | 当社東北支店長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員、東北支店長 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員、営業本部営業統括部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 執行役員、営業本部統括 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 常務執行役員、営業本部副本部長、(現任) | ||||||
取締役 | (常務執行役員) 安全環境品質部門統括 | 尾 形 和 衛 | 1952年1月3日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
2002年4月 | 当社北海道支店工務部長、北海道支店安全環境部長 | ||||||
2008年6月 | 当社北海道支店長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員、北海道支店長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員、北関東支店長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 執行役員、東京支店長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 常務執行役員、東京支店長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役 常務執行役員、安全環境品質部門統括、(現任) | ||||||
取締役 | (常務執行役員) 関西支店長 | 武 川 秀 也 | 1954年1月17日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2004年4月 | 当社四国支店工務・製品部長 | ||||||
2008年6月 | 当社四国支店長 | ||||||
2010年4月 | 当社関西支店長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員、関西支店長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 執行役員、関西支店長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 常務執行役員、関西支店長、(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | (執行役員) 技術本部長、工事事業本部工務部長 | 緑 川 英 二 | 1959年2月11日生 | 1991年10月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2008年4月 | 当社西関東支店工務部長 | ||||||
2009年4月 | 当社中部支店工務部長 | ||||||
2010年4月 | 当社西関東支店長 | ||||||
2011年4月 | 当社中部支店長 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員、中部支店長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 執行役員、工事事業本部工務部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 執行役員、技術本部長、工事事業本部工務部長、(現任) | ||||||
取締役 | 横 溝 髙 至 | 1950年11月2日生 | 1978年4月 | 弁護士登録・葭葉法律事務所入所 | (注)3 | ― | |
1990年4月 | 横溝法律事務所設立 | ||||||
2008年4月 | サンライズ法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
2013年1月 | 第一東京弁護士会会長 | ||||||
2013年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役、(現任) | ||||||
常勤監査役 | 渡 辺 聡 | 1953年1月8日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)4 | 20 | |
2008年6月 | 当社監査室長 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役、(現任) | ||||||
常勤監査役 | 深 谷 靖 治 | 1954年12月30日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)4 | 8 | |
2001年8月 | 当社法務部長 | ||||||
2009年7月 | 当社内部統制部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役、(現任) | ||||||
監査役 | 北 村 信 彦 | 1944年11月10日生 | 1970年3月 | 公認会計士登録 | (注)4 | 5 | |
1995年7月 | 公認会計士北村信彦事務所開設 | ||||||
2003年6月 | 当社監査役、(現任) | ||||||
監査役 | 牧 恒 雄 | 1948年8月3日生 | 1996年4月 | 東京農業大学教授 | (注)4 | 3 | |
2000年4月 | 東京農業大学総合研究所長 | ||||||
2003年6月 | 当社監査役、(現任) | ||||||
監査役 | 室 井 優 | 1951年5月25日生 | 1978年4月 | 弁護士登録・橋本法律事務所入所 | (注)4 | 2 | |
2004年4月 | 橋本杉原室井法律事務所設立 | ||||||
2006年4月 | 室井法律事務所設立 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役、(現任) | ||||||
計 | 191 |
(注) 1 取締役横溝髙至氏は、社外取締役である。
2 監査役北村信彦、牧恒雄、室井優の各氏は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 当社は執行役員制度を採用しており、2014年6月27日現在の執行役員は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
役職 | 氏名 | 担当業務 |
※ 執行役員社長 | 磯 昭男 | |
※ 執行役員副社長 | 鈴木 完二 | 経営企画・内部統制・安全環境品質・管理部門管掌、関係会社担当 |
※ 専務執行役員 | 内山 仁 | 東京支店長 |
※ 専務執行役員 | 西川 博隆 | 営業本部長 |
※ 専務執行役員 | 今枝 良三 | 製品・技術部門管掌、工事事業本部長 |
専務執行役員 | 吉田 信男 | 管理本部長 |
※ 常務執行役員 | 藤原 幸夫 | 中部支店長 |
※ 常務執行役員 | 勝又 和成 | 営業本部副本部長 |
※ 常務執行役員 | 尾形 和衛 | 安全環境品質部門統括 |
※ 常務執行役員 | 武川 秀也 | 関西支店長 |
常務執行役員 | 髙田 博光 | 北関東支店長 |
※ 執行役員 | 緑川 英二 | 技術本部長、工事事業本部工務部長 |
執行役員 | 安達 繁樹 | 西関東支店長 |
執行役員 | 岩瀧 清治 | 技術部門担当 |
役職 | 氏名 | 担当業務 |
執行役員 | 佐藤 直樹 | 技術指導担当 |
執行役員 | 早川 浩 | 北海道支店長 |
執行役員 | 大西 國雄 | 東北支店長 |
執行役員 | 藤井 薫 | 管理本部副本部長、経営企画部長、管理本部総務部長 |
執行役員 | 南雲 政司 | 製品事業本部長 |
執行役員 | 廣兼 新一 | 九州支店長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00061] S10029E1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。