有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028DF
株式会社ウッドワン 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 戦略統括本部 本部長 | 中本 祐昌 | 1960年12月12日生 | 1984年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 3,301 |
1991年6月 | 当社取締役技術センター部長 | ||||||
1995年2月 | 当社常務取締役経営統括本部長兼商品企画部長兼技術開発部長 | ||||||
1997年6月 | 当社専務取締役経営統括本部長兼技術開発部長 | ||||||
1999年6月 | 当社代表取締役・専務取締役経営統括本部長 | ||||||
2000年12月 | Juken Sangyo(Phils.)Corp.代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
2001年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
同 | 住建(上海)有限公司董事長(現在に至る) | ||||||
2002年12月 | 木隆木業(上海)有限公司(現 沃達王木業(上海)有限公司)董事長(現在に至る) | ||||||
2003年8月 | Juken Nissho Ltd.(現Juken New Zealand Ltd.)代表取締役社長 (現在に至る) | ||||||
2004年9月 | 沃達王國際有限公司董事長(現在に至る) | ||||||
2009年7月 | 当社代表取締役社長営業本部本部長 | ||||||
2013年9月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 当社代表取締役社長兼戦略統括本部本部長(現在に至る) | ||||||
専務取締役 | 営業本部本部長 | 岩井 茂樹 | 1950年8月13日生 | 1974年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 8 |
1995年2月 | 当社参与首都圏ブロック長兼東京支店長 | ||||||
1997年6月 | 当社取締役東京支店長 | ||||||
1998年4月 | 当社取締役営業推進部長 | ||||||
2006年4月 | 当社取締役営業推進部長兼開発営業部長 | ||||||
2008年2月 | 当社取締役営業本部副本部長兼開発営業部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役西日本営業本部長 | ||||||
2009年6月 | 当社常務取締役西日本営業本部本部長 | ||||||
2009年7月 | 当社常務取締役営業本部副本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社専務取締役営業本部副本部長 | ||||||
2012年5月 | ㈱ウッドジョイ代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
2013年9月 | 当社専務取締役営業本部本部長 (現在に至る) | ||||||
常務取締役 | 製造本部本部長 本社製造部長 | 竹田 平 | 1955年7月23日生 | 1978年4月 | 当社に入社 | (注)2 | 6 |
1993年6月 | 当社参与関連事業室長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役東海製造部長 | ||||||
2003年8月 | 当社取締役、Juken Nissho Ltd. (現Juken New Zealand Ltd.) 専務取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役本社製造部長兼物流部長兼購買部長 | ||||||
2008年5月 | ㈱中国住建代表取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 当社常務取締役製造本部本部長 | ||||||
2008年8月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼関連事業室長 | ||||||
2009年4月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長兼製造技術室長 | ||||||
2011年2月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼東海製造部長兼関連事業室長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長 | ||||||
2013年9月 | 当社常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 東海製造部長 情報システム部長 | 高橋 雄二 | 1954年9月18日生 | 1978年4月 | 東洋工業㈱(現マツダ㈱)に入社 | (注)2 | 3 |
1998年6月 | 同社車体技術部第一車体グループマネージャー | ||||||
2001年3月 | 当社に入社 | ||||||
2006年10月 | 当社参与生産管理室副部長兼生産技術室副部長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員生産管理室部長兼経理部長付部長兼技術開発部基礎開発課長兼情報システム部次長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役生産管理室部長兼技術開発部長兼情報システム部長 | ||||||
2011年3月 | 当社取締役生産管理室長兼技術開発部長兼情報システム部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役東海製造部長兼情報システム部長(現在に至る) | ||||||
取締役 | 総務人事部長経理部長 | 藤田 守 | 1956年6月18日生 | 1979年4月 | ㈱広島銀行に入行 | (注)3 | 1 |
2002年6月 | 同行甲山支店長 | ||||||
2004年4月 | 同行福山胡町支店長 | ||||||
2005年4月 | 同行東部統括本部担当部長 | ||||||
2007年4月 | 同行舟入支店長 | ||||||
2009年4月 | 同行神戸支店長 | ||||||
2011年4月 | 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役総務人事部長兼経理部長(現在に至る) | ||||||
取締役 | 戦略統括本部副本部長 | 川戸 宏之 | 1958年9月15日生 | 1981年4月 | 当社に入社 | (注)2 | 3 |
1991年10月 | Juken Nissho Ltd.(現Juken New Zealand Ltd.)出向 | ||||||
1994年5月 | 当社ジュピーノドア工場課長 | ||||||
1998年9月 | 当社ジュピーノドア工場次長 | ||||||
2001年10月 | 当社東海製造部豊橋工場次長 | ||||||
2003年7月 | 当社参与東海製造部豊橋工場次長 | ||||||
2004年8月 | 当社参与住建(上海)有限公司兼沃達王木業(上海)有限公司工場長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長兼ギスボン工場長兼ワイララパ工場長 | ||||||
2010年2月 | Juken NZ Northern Plantations Ltd.代表取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役戦略統括本部副本部長(現在に至る) | ||||||
取締役 | 住宅システム営業部長 | 迫 勝則 | 1955年1月19日生 | 1977年4月 | 当社に入社 | (注)2 | 2 |
1992年2月 | 当社東京支店長 | ||||||
1997年6月 | 当社商品企画部長 | ||||||
2003年7月 | 当社参与住宅構法開発室長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員住宅構法開発室長兼商品企画室長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員住宅システム営業部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役住宅システム営業部長(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤監査役 | - | 須山 正敏 | 1944年1月11日生 | 1967年3月 | 当社に入社 | (注)4 | 3 |
1991年2月 | 当社情報システム部次長 | ||||||
1995年2月 | 当社総務人事部次長 | ||||||
2004年6月 | 当社監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現在に至る) | ||||||
監査役 | - | 佐藤 寛 | 1941年12月5日生 | 1970年4月 | 当社に入社 | (注)4 | 82 |
1984年6月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
1992年2月 | 当社取締役営業本部副本部長(特販部門)兼業務管理部長 | ||||||
1994年9月 | 当社取締役営業本部副本部長 | ||||||
1996年1月 | 当社取締役物流部長 | ||||||
1997年3月 | 当社取締役海外事業部長 | ||||||
1998年9月 | 当社取締役品質管理部長 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役退任 | ||||||
同 | 当社執行役員品質管理部長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員退任 | ||||||
同 | 当社品質管理部顧問 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
監査役 | - | 秦 清 | 1947年3月17日生 | 1974年4月 | 弁護士事務所開業(現在に至る) | (注)4 | - |
1999年4月 | 広島弁護士会会長兼中国地方弁護士連合会理事長 | ||||||
2001年3月 | 広島県労働委員会公益委員 | ||||||
2004年7月 | 広島市安佐北区選挙管理委員会委員長(現在に至る) | ||||||
2006年5月 | 株式会社アスティ社外監査役 | ||||||
2008年5月 | 広島県呉市公平委員会委員長(現在に至る) | ||||||
2011年7月 | 年金記録確認広島地方第三者委員会委員(現在に至る) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
監査役 | - | 三輪 洋二 | 1950年5月22日生 | 2003年7月 | 三次税務署長 | (注)4 | - |
2005年7月 | 廿日市税務署長 | ||||||
2006年7月 | 広島国税局調査査察部査察管理課長 | ||||||
2007年7月 | 広島国税局調査査察部調査管理課長 | ||||||
2008年7月 | 広島国税局調査査察部次長 | ||||||
2009年7月 | 広島国税局調査査察部長 | ||||||
2010年7月 | 株式会社TM総合企画代表取締役(現在に至る) | ||||||
2010年8月 | 税理士事務所開設(現在に至る) | ||||||
同 | 住吉工業株式会社監査役(非常勤)(現在に至る) | ||||||
2011年1月 | 住吉運輸株式会社監査役(非常勤)(現在に至る) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
2013年7月 | 株式会社ツチダ監査役(非常勤)(現在に至る) | ||||||
計 | 3,407 |
2.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は6名で、㈱ベルキッチン・上海倍楽厨業有限公司担当 竹内敏、沃達王國際有限公司・住建(上海)有限公司・沃達王木業(上海)有限公司担当 田宮邦夫、技術開発部長兼品質管理部長 大山晶一、物流部長兼海外物流室長 大志茂和敏、営業推進部長兼Juken New Zealand Ltd.日本支社担当 久保好永、戦略統括本部担当部長 土屋篤で構成しています。
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しています。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
森川 和彦 | 1952年11月13日生 | 1989年4月 | 弁護士登録(現在に至る) | (注) | - |
2002年7月 | 白島綜合法律事務所所長(現在に至る) | ||||
2003年4月 | 広島弁護士会副会長 | ||||
2007年4月 | 中国地方弁護士会連合会民暴委員会委員長 | ||||
2008年4月 | 財団法人暴力追放広島県民会議理事 | ||||
2009年8月 | 中国地方弁護士会連合会民暴委員会委員 | ||||
2011年6月 | 有信興産株式会社取締役(非常勤) | ||||
2014年1月 | 広島信用金庫監事(非常勤)(現在に至る) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00630] S10028DF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。