有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AO2P
フォーライフ株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役米田康三は、社外取締役であります。
2.監査役富澤廣、細川順弘、田中眞知子並びに武田茂は、社外監査役であります。
3.取締役奥本健二、中村仁、高橋効志の任期は、2016年10月3日開催の臨時株主総会において選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役米田康三の任期は、2016年11月11日開催の臨時株主総会において選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役富澤廣、細川順弘並びに田中眞知子の任期は、2016年10月3日開催の臨時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役武田茂の任期は、2016年11月11日開催の臨時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長執行役員 | 奥本 健二 | 1963年5月26日生 | 1988年4月 | 株式会社ミヤマ(現株式会社レオパレス21)入社 | (注)3 | 700,000 |
1989年9月 | 住友不動産販売株式会社入社 | ||||||
1996年9月 | 当社設立代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2015年4月 | 社長執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行役員 分譲住宅営業部長 再生住宅営業部長 | 中村 仁 | 1969年1月9日生 | 1992年4月 | 住友不動産販売株式会社入社 | (注)3 | 4,500 |
2012年5月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2013年5月 | 常務取締役住宅営業部長 | ||||||
2014年4月 | 専務取締役就任 住宅営業部長(現任) | ||||||
2015年4月 | 専務執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 施工部長 | 高橋 効志 | 1970年12月21日生 | 1992年4月 | ファーストエンジニアリング株式会社入社 | (注)3 | 4,500 |
1993年11月 | 株式会社川崎水道工務店入社 | ||||||
1999年4月 | 株式会社東栄住宅入社 | ||||||
2006年4月 | 株式会社奥山工務店入社 | ||||||
2006年10月 | 当社入社 | ||||||
2012年4月 | 住宅事業部長 | ||||||
2012年7月 | 取締役就任(現任) | ||||||
2013年5月 | 施工部長(現任) | ||||||
2015年4月 | 執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 (非常勤) | ― | 米田 康三 | 1948年6月18日生 | 1972年3月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | ― |
2001年4月 | 同行執行役員本店営業第二部長 | ||||||
2002年6月 | Japan Equity Capital CO.,Ltd 会長兼CEO 就任 | ||||||
2003年4月 | 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社顧問就任 | ||||||
2005年6月 | 平田機工株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
2012年4月 | 株式会社キンレイ(現 株式会社KRフードサービス)代表取締役社長就任 | ||||||
2014年12月 | 株式会社アミファ取締役就任(現任) | ||||||
2015年6月 | 株式会社タカギ取締役就任(現任) アネスト岩田株式会社取締役就任(現任) | ||||||
2015年12月 | スリーフィールズ合同会社代表社員就 任(現任) | ||||||
2016年11月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | ― | 富澤 廣 | 1954年4月28日生 | 1977年4月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)5 | ― |
2001年4月 | UFJビジネスクレジット(株)入社 | ||||||
2005年2月 | 日商岩井ミート&アグリプロダクツ株式会社(現 双日食料株式会社) | ||||||
2008年4月 | 同社取締役就任 | ||||||
2010年4月 | 同社執行役員管理部門副部門長 | ||||||
2012年4月 | 同社COO兼監査室長 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 細川 順弘 | 1964年2月9日生 | 1986年4月 | 国際証券(株)(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 | (注)5 | ― |
1992年11月 | 太田仁男税理士事務所入所(現任) | ||||||
2014年3月 | 一般財団法人横浜水道会館監事就任(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 田中 眞知子 | 1952年6月10日生 | 1974年4月 | エスエス製薬株式会社入社 | (注)5 | ― |
1980年5月 | 司法書士田中眞知子事務所設立(現職) | ||||||
1989年7月 | 有限会社うるしばら取締役就任(現任) | ||||||
2003年2月 | 有限会社横浜リーガルオフィス取締役就任 | ||||||
2016年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | ― | 武田 茂 | 1952年12月15日生 | 1975年4月 | 兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社 | (注)6 | ― |
1995年11月 | 兼松米国会社NY本店審査関連事業部長 | ||||||
2001年4月 | 兼松株式会社リスク管理第二部長 | ||||||
2005年4月 | 兼松繊維株式会社執行役員就任 | ||||||
2009年5月 | 兼松トレーディング株式会社取締役就任 | ||||||
2013年5月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
2015年6月 | 同社顧問就任 | ||||||
2016年6月 | 木村商事株式会社監査役就任(現任) | ||||||
2016年11月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 709,000 |
2.監査役富澤廣、細川順弘、田中眞知子並びに武田茂は、社外監査役であります。
3.取締役奥本健二、中村仁、高橋効志の任期は、2016年10月3日開催の臨時株主総会において選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役米田康三の任期は、2016年11月11日開催の臨時株主総会において選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役富澤廣、細川順弘並びに田中眞知子の任期は、2016年10月3日開催の臨時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役武田茂の任期は、2016年11月11日開催の臨時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32793] S100AO2P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。