有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10027SD
北越コーポレーション株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 CEO | 岸 本 晢 夫 | 1945年 5月16日生 | 1969年7月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 123 | |
1995年7月 | 同社製紙原料部長 | ||||||
1999年3月 | 当社参与物資本部資材部長 | ||||||
1999年6月 | 当社取締役物資本部副本部長兼資材部長 | ||||||
2001年6月 | 当社常務取締役物資本部長 | ||||||
2004年6月 | 当社専務取締役物資本部長 | ||||||
2006年7月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役副社長CO-CEO | ||||||
2008年4月 | 当社代表取締役社長 CEO(現) | ||||||
2011年6月 | 星輝投資控股有限公司 CHAIRMAN(現) | ||||||
2011年10月 | 江門星輝造紙有限公司 董事長(現) | ||||||
常務取締役 | 洋紙事業本部長兼紙加工事業本部長 | 佐 々 木 孝 行 | 1949年 4月17日生 | 1974年5月 | 紀州製紙㈱入社 | (注)3 | 46 |
2008年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2011年4月 | 当社常務取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当 | ||||||
2013年6月 2014年4月 2014年6月 2014年6月 | 当社常務取締役洋紙事業本部長兼営業企画部担当兼営業支社担当 当社常務取締役洋紙事業本部長兼紙加工事業本部長兼営業企画部担当兼営業支社担当 当社常務取締役洋紙事業本部長兼紙加工事業本部長(現) ㈱ビーエフ 代表取締役社長(現) | ||||||
常務取締役 | 洋紙事業本部新潟工場長 | 土 田 道 夫 | 1950年 4月29日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 48 |
2005年6月 | 当社取締役関東工場副工場長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役関東工場長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役長岡特殊紙事業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役洋紙事業本部兼白板紙事業本部新潟工場長 | ||||||
2011年6月 2014年4月 2014年6月 | 当社常務取締役洋紙事業本部兼白板紙事業本部新潟工場長 当社常務取締役洋紙事業本部新潟工場長(現) 北越紙精選㈱ 代表取締役社長(現) | ||||||
常務取締役 | 経営企画部担当兼経営管理部担当兼情報システム部担当 兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー | 松 木 和 道 | 1951年 8月17日生 | 1976年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 29 |
2009年4月 | 同社理事コーポレート担当役員補佐兼コンプライアンス総括部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員内部統制監査室担当兼法務担当兼新事業推進室長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー | ||||||
2011年6月 2013年6月 | 当社取締役内部統制監査室担当兼法務担当兼新事業推進室長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 当社常務取締役経営企画部担当兼経営管理部担当兼情報システム部担当兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常務取締役 | 技術開発本部長兼環境統括部担当 | 青 木 昭 弘 | 1951年 9月28日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26 |
2009年6月 | 当社執行役員関東工場副工場長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役白板紙事業本部関東工場副工場長 | ||||||
2013年6月 2014年4月 2014年6月 2014年6月 | 当社取締役白板紙事業本部長兼関東工場長兼紙加工事業本部長 当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当兼白板紙事業本部長兼関東工場長 当社常務取締役技術開発本部長兼環境統括部担当(現) ㈱北越エンジニアリング 代表取締役社長(現) | ||||||
取締役 | 内部統制監査室担当兼総務部担当兼人事部担当兼連結経営基盤強化担当兼秘書室担当兼コンプライアンス室長 | 韮 沢 清 | 1952年 9月19日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
2009年11月 | 当社新潟工場事務部長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員洋紙事業本部新潟工場事務部長 | ||||||
2013年6月 | 当社執行役員総務部副担当兼人事部副担当 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役内部統制監査室担当兼総務部担当兼人事部担当兼連結経営基盤強化担当兼秘書室担当兼コンプライアンス室長(現) | ||||||
取締役 | 洋紙事業本部副本部長兼営業企画部担当兼西日本担当兼営業企画部長 | 坂 本 正 紀 | 1953年 3月5日生 | 1975年4月 | 紀州製紙㈱入社 | (注)3 | 14 |
2006年6月 | 同社執行役員営業本部洋紙営業部長 | ||||||
2009年6月 | 同社執行役員営業本部長代理 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員特殊紙事業本部長 | ||||||
2011年10月 | 東拓(上海)電材有限公司 董事長 | ||||||
2013年6月 2014年6月 | 当社取締役洋紙事業本部副本部長 当社取締役洋紙事業本部副本部長兼営業企画部担当兼西日本担当兼営業企画部長(現) | ||||||
取締役 | 江門星輝造紙有限公司執行董事 | 鈴 木 裕 | 1953年 6月28日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19 |
2005年3月 | 当社技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長 | ||||||
2009年9月 | 当社技術開発本部技術開発部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員技術開発本部技術開発部長 | ||||||
2013年6月 | MC北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役副社長 | ||||||
2013年6月 2014年4月 | 当社取締役技術開発本部長兼環境統括部担当 当社取締役江門星輝造紙有限公司執行董事(現) | ||||||
取締役 | 特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長 | 川 島 嘉 則 | 1955年 10月30日生 | 1978年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 8 |
2002年4月 | 三菱商事パッケージング㈱流通事業部長代行 | ||||||
2005年1月 | 泰MC商事会社AGL,ライフスタイル総括兼資材部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 | ||||||
2013年6月 2014年6月 2014年6月 | 当社取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 当社取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長(現) 東拓(上海)電材有限公司 董事長(現) | ||||||
取締役 (注)1 | 尾 畑 守 伸 | 1954年 11月12日生 | 1978年4月 2007年4月 2008年4月 2009年4月 2014年4月 2014年6月 | 三菱商事㈱入社 同社ライフスタイル本部紙・パッケージングユニットマネージャー兼同本部ALPACユニットマネージャー 同社資材本部紙・パッケージングユニットマネージャー 同社執行役員繊維本部長 同社顧問(現) 当社取締役(現) | (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤 監査役 | 堀 川 淳 一 | 1956年 3月9日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)5 | 5 | |
2005年6月 | 当社企画財務部経理担当部長 | ||||||
2008年10月 | 当社経営管理部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員経営管理部長 | ||||||
2013年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
常勤 監査役 | 数 森 康 二 | 1952年 8月16日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)6 | 8 | |
2003年3月 | 当社技術開発本部研究所副所長 | ||||||
2007年6月 | 当社技術開発本部研究所長 | ||||||
2009年11月 | 当社技術開発本部品質管理室長兼技術開発部知的財産担当部長 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監査役 (注)2 | 糸 魚 川 順 | 1941年 1月8日生 | 1964年4月 1995年6月 | (株)日本興業銀行入行 同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにM&A担当) | (注)7 | ― | |
1999年6月 2000年6月 | 興銀リース(株)専務取締役兼執行役員 同社取締役副社長 | ||||||
2004年7月 2007年6月 2012年6月 | 第一生命保険相互会社顧問 学校法人立教学院理事長(現) 当社監査役(現) | ||||||
監査役 (注)2 | 鈴 木 信 里 | 1945年 12月15日生 | 1970年4月 2003年6月 | 住友金属工業(株)入社 同社取締役専務執行役員CFO | (注)7 | ― | |
2005年6月 2006年6月 2008年3月 2012年3月 2012年6月 | 住友金属物流(株)代表取締役副社長 同社代表取締役社長 学校法人東京女子大学評議員(現) 同法人常務理事(現) 当社監査役(現) | ||||||
計 | 348 |
(注) 1 取締役 尾畑守伸は、社外取締役であります。なお、同氏は2014年6月末日に三菱商事株式会社顧問を退任する予定であります。
2 監査役 糸魚川順及び鈴木信里は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 社外取締役 尾畑守伸の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 堀川淳一の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 常勤監査役 数森康二の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 糸魚川順及び鈴木信里の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は9名で、特殊紙事業本部副本部長兼長岡工場長兼大阪工場長 谷口喜三雄、技術開発本部技術開発部長 目黒敬人、経営管理部長兼紙加工事業本部本部付部長 真島馨、白板紙事業本部関東工場長 清水春一、白板紙事業本部長 山本光重、資源・原料本部長 草加信平、洋紙事業本部紀州工場長 内山公男、経営企画部長 近藤保之、洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長 立花滋春であります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |||
池 田 富 至 | 1953年2月8日生 | 2013年7月 | 関東信越国税局前橋税務署長退官 | (注) | ― | ||
2013年8月 | 池田富至税理士事務所代表(現) |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00645] S10027SD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。