有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029G2
TOPPANホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
(2014年6月27日現在)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役会長 | 代表取締役 | 足 立 直 樹 | 1939年2月23日生 | 1962年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 223 |
1993年6月 | 当社取締役商印事業本部商印事業部長 | ||||||
1995年6月 | 当社常務取締役商印事業本部長 | ||||||
1997年6月 | 当社専務取締役商印事業本部長及び金 | ||||||
融・証券事業本部担当 | |||||||
1998年6月 | 当社代表取締役副社長全社営業統轄及 | ||||||
び金融・証券事業本部、商印事業本部 | |||||||
担当 | |||||||
2000年6月 2010年6月 | 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長現任 | ||||||
他に | |||||||
株式会社トッパンホール代表取締役会長現任。 | |||||||
取締役社長 | 代表取締役 | 金 子 眞 吾 | 1950年11月25日生 | 1973年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 133 |
2003年6月 | 当社取締役商印事業本部商印事業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役経営企画本部長及び経 | ||||||
営監査室、業務改革本部担当 | |||||||
2008年6月 | 当社専務取締役経営企画本部長及び経 | ||||||
営監査室、広報本部、業務改革本部、 | |||||||
法務本部担当 | |||||||
2009年6月 | 当社代表取締役副社長社長補佐、営業 | ||||||
統轄及び経営監査室、広報本部、経営 | |||||||
企画本部、文化事業推進本部、人事労 | |||||||
政本部、国際事業部担当 | |||||||
2010年6月 | 当社代表取締役社長現任。 | ||||||
取締役 副社長 | 社長補佐兼バリアフィルム事業推進室長 | 降 矢 祥 博 | 1949年2月16日生 | 1973年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 128 |
2004年6月 | 当社取締役パッケージ事業本部関西事 | ||||||
業部長 | |||||||
2007年6月 | 当社常務取締役パッケージ事業本部東 | ||||||
京事業部長 | |||||||
2010年6月 2011年4月 2013年4月 2014年3月 2014年4月 2014年6月 | 当社専務取締役生活環境事業本部長 当社専務取締役生活環境事業本部長、 高機能事業本部長 当社専務取締役生活環境事業本部長 当社専務取締役生活環境事業本部長、バリアフィルム事業推進室長 当社専務取締役社長補佐、バリアフィ ルム事業推進室長 当社取締役副社長社長補佐、バリアフ ィルム事業推進室長現任。 | ||||||
取締役 副社長 | マテリアルソリューション事業本部長 | 熊 本 優 一 | 1948年1月6日生 | 1972年4月 2004年6月 2010年6月 2011年4月 2012年4月 2012年6月 2013年4月 2014年6月 | 当社入社 当社取締役エレクトロニクス事業本部副事業本部長(営業担当) 当社常務取締役エレクトロニクス事業本部半導体関連事業部長 当社常務取締役エレクトロニクス事業本部半導体関連事業部担当 当社常務取締役エレクトロニクス事業本部長 当社専務取締役エレクトロニクス事業本部長 当社専務取締役マテリアルソリューション事業本部長 当社取締役副社長マテリアルソリューション事業本部長現任。 | 2014年6月から1年 | 104 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
専務取締役 | 情報コミュニケーション事業本部長 | 大 湊 満 | 1949年1月3日生 | 1971年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 138 |
2004年6月 | 当社取締役情報・出版事業本部副事業 | ||||||
本部長(営業担当) | |||||||
2007年6月 | 当社常務取締役情報・出版事業本部副 | ||||||
事業本部長 | |||||||
2010年4月 | 当社常務取締役情報コミュニケーショ ン事業本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社専務取締役情報コミュニケーショ ン事業本部長現任。 | ||||||
専務取締役 | 西日本事業本部長 | 長 山 芳 幸 | 1950年2月9日生 | 1972年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 107 |
2004年6月 | 当社取締役商印事業本部関西商印事業 | ||||||
部長 | |||||||
2007年6月 | 当社常務取締役情報コミュニケーショ ン事業本部関西商印事業部長及び東中四国事業部、パッケージ事業本部関西事業部担当 | ||||||
2011年4月 | 当社常務取締役西日本事業本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社専務取締役西日本事業本部長現任。 | ||||||
専務取締役 | 人事労政本部長及び秘書室、広報本部、法務本部、文化事業推進本部担当 | 大久保 伸 一 | 1951年11月14日生 | 1975年4月 2005年6月 2009年6月 2010年4月 2014年4月 2014年6月 | 当社入社 当社取締役人事労政本部長 当社常務取締役人事労政本部長及び秘 書室、法務本部担当 当社常務取締役人事労政本部長及び秘 書室、文化事業推進本部、法務本部担 当 当社常務取締役人事労政本部長及び秘 書室、広報本部、法務本部、文化事業 推進本部担当 当社専務取締役人事労政本部長及び秘 書室、広報本部、法務本部、文化事業 推進本部担当現任。 | 2014年6月から1年 | 100 |
専務取締役 | 財務本部長 | 垣 谷 英 孝 | 1949年10月16日生 | 1973年4月 2008年6月 2010年4月 2012年6月 2014年6月 | 当社入社 当社取締役財務本部経理部長 当社取締役財務本部長 当社常務取締役財務本部長 当社専務取締役財務本部長現任。 | 2014年6月から1年 | 76 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常務取締役 | 東日本事業本部長兼東日本事業部長 | 伊 東 厚 | 1951年1月28日生 | 1975年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 71 |
2007年6月 | 当社取締役北海道事業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役情報コミュニケーション事 業本部商印担当 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役東日本事業本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役東日本事業本部長現任。 | ||||||
常務取締役 | 情報コミュニケーション事業本部副事業本部長 | 新 井 誠 | 1955年6月19日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 72 |
2008年6月 | 当社取締役情報コミュニケーション事 | ||||||
業本部商印事業部長 | |||||||
2011年4月 | 当社取締役情報コミュニケーション事 | ||||||
業本部副事業本部長 | |||||||
2012年6月 | 当社常務取締役情報コミュニケーショ | ||||||
ン事業本部副事業本部長現任。 | |||||||
常務取締役 | 経営企画本部長及び国際事業部担当 | 麿 秀 晴 | 1956年1月29日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 52 |
2009年6月 | 当社取締役関西事業本部副事業本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役国際事業部副事業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役国際事業部長 | ||||||
2012年6月 2014年4月 | 当社常務取締役国際事業部長 当社常務取締役経営企画本部長及び国 際事業部担当現任。 | ||||||
常務取締役 | 生活環境事業本部長及び中部事業部担当 | 松 田 直 行 | 1952年7月27日生 | 1975年4月 2009年4月 2010年6月 2011年4月 2014年4月 2014年6月 | 当社入社 当社生活環境事業本部生活環境事業部 長 当社取締役生活環境事業本部生活環境 事業部長 当社取締役中部事業部長 当社取締役生活環境事業本部長及び中 部事業部担当 当社常務取締役生活環境事業本部長及 び中部事業部担当現任。 | 2014年6月から1年 | 45 |
取締役 | ― | 佐久間 国 雄 | 1944年8月21日生 | 1968年4月 1994年6月 1997年6月 2000年6月 2006年6月 2010年6月 2011年4月 | 東洋インキ製造株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役社長 当社監査役 当社取締役現任 東洋インキSCホールディングス株式 会社代表取締役会長現任。 | 2014年6月から1年 | 3 |
取締役 | ― | 野 間 省 伸 | 1969年1月13日生 | 1991年4月 1999年2月 2003年2月 2004年2月 2010年6月 2011年3月 | 株式会社三菱銀行入行 株式会社講談社入社、同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役副社長 当社取締役現任 株式会社講談社代表取締役社長現任。 | 2014年6月から1年 | 69 |
取締役 | 情報コミュニケーション事業本部担当 | 佐 藤 暢 晃 | 1955年8月27日生 | 1980年4月 2010年4月 2010年6月 2011年4月 | 当社入社 当社情報コミュニケーション事業本部 金融・証券担当 当社取締役情報コミュニケーション事 業本部金融・証券担当 当社取締役情報コミュニケーション事 業本部担当現任。 | 2014年6月から1年 | 42 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | マテリアルソリューション事業本部半導体事業統括 | 杵 村 勝 博 | 1955年3月3日生 | 1978年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 27 |
2011年4月 | 当社エレクトロニクス事業本部半導体 | ||||||
関連事業部長 | |||||||
2011年6月 | 当社取締役エレクトロニクス事業本部 | ||||||
2013年4月 | 半導体関連事業部長 当社取締役マテリアルソリューション 事業本部半導体事業統括現任。 | ||||||
取締役 | 事業開発・研究本部長 | 伊 沢 太 郎 | 1957年1月12日生 | 1981年4月 2010年10月 2011年4月 2011年6月 | 当社入社 当社事業開発・研究本部副本部長 当社事業開発・研究本部長 当社取締役事業開発・研究本部長現任。 | 2014年6月から1年 | 27 |
取締役 | 国際事業部長兼シンガポール支社長 | 江 崎 純 生 | 1958年3月12日生 | 1981年4月 2010年4月 2011年4月 2011年6月 2014年4月 | 当社入社 当社生活環境事業本部生活環境製造事 業部長 当社西日本事業本部副事業本部長 当社取締役西日本事業本部副事業本部 長 当社取締役国際事業部長現任。 | 2014年6月から1年 | 26 |
取締役 | 製造統括本部長 | 山 野 泰 彦 | 1958年2月16日生 | 1982年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 27 |
2010年4月 | 当社情報コミュニケーション事業本部 | ||||||
情報系製造事業部長 | |||||||
2011年6月 | 当社取締役情報コミュニケーション事 | ||||||
業本部情報系製造事業部長 | |||||||
2013年4月 | 当社取締役製造統括本部長現任。 | ||||||
取締役 | 西日本事業本部副事業本部長 | 小 谷 友一郎 | 1957年12月28日生 | 1980年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 18 |
2011年4月 | 当社西日本事業本部関西情報コミュニ | ||||||
ケーション事業部長 | |||||||
2012年4月 | 当社西日本事業本部中四国事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役西日本事業本部中四国事業 | ||||||
部長 | |||||||
2014年4月 | 当社取締役西日本事業本部副事業本部 | ||||||
長現任。 | |||||||
取締役 | マテリアルソリューション事業本部高機能事業統括 | 岩 瀨 浩 | 1960年8月19日生 | 1984年4月 | 当社入社 | 2014年6月から1年 | 18 |
2011年4月 | 当社高機能事業本部高機能事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役高機能事業本部高機能事業 | ||||||
2013年4月 | 部長 当社取締役マテリアルソリューション 事業本部高機能事業統括現任。 | ||||||
取締役 | 西日本事業本部関西生活環境事業部長 | 山 中 紀 夫 | 1960年2月11日生 | 1982年4月 2010年4月 2011年4月 2013年6月 | 当社入社 当社関西事業本部生活環境事業部長 当社西日本事業本部関西生活環境事業 部長 当社取締役西日本事業本部関西生活環 境事業部長現任。 | 2014年6月から1年 | 12 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター長兼メディア事業推進本部長 | 中 尾 光 宏 | 1960年7月14日生 | 1983年4月 2011年5月 2012年1月 2013年4月 2013年6月 2014年4月 | 当社入社 当社情報コミュニケーション事業本部 デジタルコンテンツソリューションセ ンター長 当社情報コミュニケーション事業本部 ビジネスイノベーション推進本部長 当社情報コミュニケーション事業本部 トッパンアイデアセンター長 当社取締役情報コミュニケーション事 業本部トッパンアイデアセンター長 当社取締役情報コミュニケーション事 業本部トッパンアイデアセンター長、 メディア事業推進本部長現任。 | 2014年6月から1年 | 14 |
取締役 | ICT統括本部長 | 佐 藤 友 治 | 1955年3月8日生 | 1980年3月 2002年4月 2011年4月 2014年4月 2014年6月 | 当社入社 当社西日本事業本部技術部長 当社業務システム本部長 当社ICT統括本部長 当社取締役ICT統括本部長現任。 | 2014年6月から1年 | 22 |
取締役 | 中部事業部長 | 坂 井 和 則 | 1961年4月27日生 | 1985年4月 2005年4月 2010年4月 2014年4月 2014年6月 | 当社入社 当社秘書室長 当社中部事業部営業本部長 当社中部事業部長 当社取締役中部事業部長現任。 | 2014年6月から1年 | 12 |
取締役 | 生活環境事業本部生活環境事業部長 | 野 口 晴 彦 | 1961年10月1日生 | 1985年4月 2006年1月 2010年4月 2011年4月 2012年4月 2014年6月 | 当社入社 当社秘書室長 当社情報コミュニケーション事業本部 金融・証券第一営業本部長 当社生活環境事業本部生活環境事業部 営業統括 当社生活環境事業本部生活環境事業部 長 当社取締役生活環境事業本部生活環境 事業部長現任。 | 2014年6月から1年 | 10 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常任監査役 常勤 | ― | 髙宮城 實 明 | 1944年2月2日生 | 1969年3月 | 当社入社 | 2014年6月から4年 | 143 |
2002年6月 | 当社取締役パッケージ事業本部事業本 | ||||||
部製造・技術統轄 | |||||||
2005年6月 | 当社常務取締役パッケージ事業本部副 | ||||||
事業本部長(製造・技術担当) | |||||||
2007年6月 | 当社専務取締役パッケージ事業本部長 | ||||||
2009年6月 2010年4月 2010年10月 2011年4月 2011年10月 2013年4月 2014年6月 | 当社取締役副社長社長補佐、製造統轄、製造・技術・研究本部長及び購買本部、生活環境事業本部担当 当社取締役副社長社長補佐、製造・技 術・研究本部長及び国際事業部、生活 環境事業本部担当 当社取締役副社長社長補佐、事業開発 ・研究本部長及び製造・技術本部、国 際事業部、生活環境事業本部担当 当社取締役副社長社長補佐 当社取締役副社長社長補佐、製造統括 本部長 当社取締役副社長社長補佐 当社常任監査役現任。 | ||||||
監査役 常勤 | ― | 青 木 研 一 | 1949年4月1日生 | 1972年4月 | 当社入社 | 2011年6月から4年 | 62 |
2005年4月 | 当社オプトロニクス事業部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役オプトロニクス事業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役エレクトロニクス事業本部 電子デバイス関連事業部長 | ||||||
2009年4月 | 当社取締役北海道事業部長 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役現任。 | ||||||
監査役 | ― | 野 村 修 也 | 1962年4月12日生 | 1998年4月 | 中央大学法学部教授 | 2014年6月から4年 | ― |
2004年4月 | 弁護士登録 | ||||||
第二東京弁護士会入会 | |||||||
2010年6月 | 中央大学法科大学院教授現任 森・濱田松本法律事務所客員弁護士現任 当社監査役現任。 | ||||||
監査役 | ― | 髙 木 新二郎 | 1935年9月6日生 | 1963年4月 | 弁護士登録 | 2011年6月から4年 | ― |
1988年10月 | 裁判官任官(東京高等裁判所部総括判 | ||||||
事等) | |||||||
2000年4月 | 弁護士再登録 | ||||||
2007年4月 | 野村證券株式会社顧問現任 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役現任。 | ||||||
監査役 | ― | 重 松 博 之 | 1947年11月25日生 | 1972年4月 2002年6月 2004年12月 2009年4月 2011年2月 2012年11月 2013年4月 2014年6月 | 会計検査院事務官 会計検査院第四局長 会計検査院事務総長 会計検査院検査官 会計検査院長 会計検査院退官 日本大学国際関係学部教授現任 当社監査役現任。 | 2014年6月から4年 | ― |
計 | 1,792 |
(注) 1 取締役佐久間国雄、野間省伸は、社外取締役である。
2 監査役野村修也、髙木新二郎、重松博之は、社外監査役である。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00692] S10029G2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。