有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001HUF
光ビジネスフォーム株式会社 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ―― | 林 陽 一 | 1952年12月26日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)2 | 58 |
1984年4月 | 目黒営業所長 | ||||||
1994年8月 | 営業本部長代行 | ||||||
1995年3月 | 取締役営業本部長 | ||||||
2001年3月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
2003年3月 | 代表取締役副社長 | ||||||
2005年3月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 坂 下 正 已 | 1955年9月10日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)2 | 73 |
1984年4月 | 多摩営業所長 | ||||||
1993年2月 | 新宿営業所長 | ||||||
1997年3月 | 取締役新宿営業所長 | ||||||
1998年11月 | 取締役新宿営業所長兼長野県営業所長 | ||||||
2001年3月 | 取締役営業副本部長兼新宿営業所長 | ||||||
2008年3月 | 常務取締役営業本部長(現任) | ||||||
取締役 | DPP本部長 | 高 阪 満 | 1956年1月16日生 | 2001年6月 | ㈱大和総研システム技術部部長 | (注)2 | - |
2002年6月 | 同社システム設計第一部長 | ||||||
2004年4月 | 同社テレコム運用企画部長 | ||||||
2006年8月 | 同社八丁堀統合運用センター長 | ||||||
2009年4月 | 同社運営統括部部長 | ||||||
2009年10月 | 同社より当社へ出向 DPP第2センターシステム部長 | ||||||
2011年3月 | 取締役DPP本部長(現任) | ||||||
取締役 | 営業副本部長 兼 新宿営業所長 | 松 本 康 宏 | 1961年3月24日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)2 | 10 |
2008年3月 | 新宿営業所長 | ||||||
2012年4月 | 執行役員新宿営業所長 | ||||||
2013年3月 | 取締役営業副本部長兼新宿営業所長(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 今 井 公 富 | 1948年5月19日生 | 1996年4月 | ㈱富士銀行南浦和支店支店長 | (注)3 | - |
1998年5月 | 同行人事部生涯設計開発室部長代理 | ||||||
2001年1月 | 富士トータルサービス㈱取締役人事部長 | ||||||
2004年3月 | みずほヒューマンサービス㈱所長 | ||||||
2008年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 西田井 義 夫 | 1945年11月30日生 | 2003年6月 | 日通商事㈱取締役リース部長 | (注)4 | - | |
2004年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同社退職 | ||||||
2013年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 山 内 政 幸 | 1948年9月1日生 | 1991年5月 | ㈱富士銀行中井支店長 | (注)5 | 17 | |
1997年11月 | 同行人事部副部長教育研修室長 | ||||||
1999年5月 | 同行プライベートバンキング部長 | ||||||
2002年8月 | ㈱みずほ銀行より当社へ出向理事 | ||||||
2004年3月 | 常務取締役総務・法務部長 | ||||||
2007年3月 | 専務取締役総務・法務部長 | ||||||
2013年3月 | 当社理事 | ||||||
2013年12月 | ㈱ユーグレナ監査役(現任) | ||||||
2014年3月 | 当社監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 大 西 善一郎 | 1953年9月12日生 | 1997年7月 | 大和証券㈱ファンド開発部長 | (注)5 | 1 | |
2001年4月 | 大和証券投資信託委託㈱商品企画部長 | ||||||
2003年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2005年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2006年4月 | 大和証券㈱常勤監査役(現任) | ||||||
2007年3月 | 当社監査役 | ||||||
2010年3月 | 当社監査役 退任 | ||||||
2014年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 159 |
2 任期は、2012年12月期に係る定時株主総会終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、2011年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2012年12月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2013年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00708] S1001HUF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。