有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001JZV
東亞合成株式会社 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 代表取締役 | 山寺炳彦 | 1943年2月28日生 | 1965年4月 | 当社入社 | ※1 | 166 |
1993年3月 | 当社樹脂溶剤事業部長 | ||||||
1995年3月 | 当社名古屋支店長 | ||||||
1997年3月 | 当社取締役大阪支店長 | ||||||
2001年3月 | 当社取締役業務部長 | ||||||
2003年3月 | 当社取締役社長 | ||||||
2008年3月 | 当社取締役会長(現) | ||||||
取締役社長 | 代表取締役 | 橋本太 | 1947年3月2日生 | 1971年4月 | 当社入社 | ※1 | 165 |
1999年3月 | 当社高岡工場次長 | ||||||
2002年3月 | 当社徳島工場次長 | ||||||
2003年3月 | 当社執行役員徳島工場長 | ||||||
2007年3月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
2008年3月 | 当社取締役社長(現) | ||||||
取締役 | 山田勝敏 | 1945年1月2日生 | 1969年4月 | 当社入社 | ※1 | 124 | |
1994年3月 | 当社総務部長 | ||||||
1995年6月 | 当社高岡工場事務部長 | ||||||
1999年3月 | 当社総務部長 | ||||||
2000年3月 | 当社財務部長 | ||||||
2001年3月 | 当社取締役財務部長 | ||||||
2001年4月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
2008年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 研究開発本部長兼R&D総合センター長 | 野村聡一 | 1956年3月1日生 | 1981年4月 | 当社入社 | ※1 | 87 |
2003年4月 | 当社技術統括部エンジニアリンググループリーダー | ||||||
2003年7月 | TOAエンジニアリング㈱取締役プロセス技術センター長 | ||||||
2007年4月 | 当社技術統括部長 | ||||||
2008年3月 | 当社取締役技術統括部長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役研究開発本部長兼R&D総合センター長(現) | ||||||
取締役 | 小関健 | 1949年8月13日生 | 1973年4月 | 三井物産㈱入社 | ※1 | 92 | |
2008年5月 | 当社常任顧問 | ||||||
2010年3月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 経営企画 部長 | 髙村美己志 | 1956年3月28日生 | 1980年4月 | 当社入社 | ※1 | 91 |
2002年4月 | 当社管理部財務グループリーダー | ||||||
2005年4月 | 当社管理部人事・総務グループリーダー | ||||||
2006年4月 | 当社管理部人事・総務グループリーダー兼管理部IR広報室長 | ||||||
2008年4月 | 当社名古屋工場次長 | ||||||
2010年3月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役経営企画部長(現) | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 中川和明 | 1953年3月30日生 | 1977年4月 | 当社入社 | ※1 | 61 |
2006年4月 | 当社接着剤事業部長 | ||||||
2007年3月 | 当社執行役員機能樹脂事業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員アクリル事業部長 | ||||||
2012年3月 | 当社取締役業務本部長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役管理本部長(現) | ||||||
取締役 | 業務本部長 | 杉 浦 伸 一 | 1955年8月4日生 | 1978年4月 | 当社入社 | ※1 | 50 |
2005年4月 | 当社機能材料事業部光硬化型樹脂グループリーダー | ||||||
2007年4月 | 当社基礎化学品事業部クロルアルカリグループリーダー | ||||||
2008年3月 | 当社執行役員基礎化学品事業部長 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役業務本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 技術生産本部長 | 石 川 延 宏 | 1955年1月8日生 | 1977年4月 | 当社入社 | ※1 | 48 |
2001年4月 | 当社名古屋工場製造部生産技術グループリーダー | ||||||
2002年4月 | 当社名古屋工場第二製造部長 | ||||||
2005年4月 | 当社アクリル事業部アクリルグループ主幹 | ||||||
2007年4月 | 当社機能樹脂事業部光硬化型樹脂グループリーダー | ||||||
2008年3月 | 当社執行役員アクリル事業部長 | ||||||
2010年3月 | 当社執行役員名古屋工場長 | ||||||
2014年3月 | 当社取締役技術生産本部長兼TOAエンジニアリング㈱社長(現) | ||||||
取締役 | 滝 澤 英 一 | 1943年2月3日生 | 1965年4月 | ㈱三井銀行入行 | ※1 | 25 | |
1993年6月 | ㈱さくら銀行取締役 | ||||||
1996年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
1998年4月 | 同行専務取締役 | ||||||
2000年6月 | 室町殖産㈱代表取締役会長 | ||||||
2001年6月 | 三井建設㈱代表取締役副社長 | ||||||
2003年4月 | 三井住友建設㈱代表取締役副社長 | ||||||
2003年10月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2005年6月 | 三井製糖㈱監査役 | ||||||
2006年6月 | 東セロ㈱(現 三井化学東セロ㈱)監査役 | ||||||
2009年3月 | 当社監査役 | ||||||
2010年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
監査役 | 常勤 | 佐藤邦雄 | 1948年3月17日生 | 1972年4月 | 当社入社 | ※2 | 83 |
2001年3月 | 当社執行役員本店営業部長 | ||||||
2003年3月 | 当社執行役員基礎化学品事業部長 鶴見曹達株式会社取締役 | ||||||
2004年3月 | 同社監査役 | ||||||
2008年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
2011年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 佐藤勝 | 1944年8月26日生 | 1975年4月 | 弁護士登録 | ※2 | ― | |
1981年4月 | 佐藤勝法律事務所開設 | ||||||
1999年4月 | 東京弁護士会副会長 | ||||||
2001年4月 | 小林綜合法律事務所入所(現) | ||||||
2003年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
2004年6月 | ㈱伊藤製鐵所監査役(現) | ||||||
監査役 | 三浦良二 | 1946年10月30日生 | 1969年6月 | ㈱三井銀行入行 | ※3 | 3 | |
1997年6月 | ㈱さくら銀行取締役 | ||||||
1999年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2000年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2001年4月 | ㈱三井住友銀行常務執行役員 | ||||||
2002年6月 | さくら情報システム㈱代表取締役社長 | ||||||
2010年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 原一夫 | 1949年4月14日生 | 1999年7月 | 掛川税務署長 | ※4 | 5 | |
2001年7月 | 東京国税局総務部人事調査官 | ||||||
2003年7月 | 東京国税局調査第四部調査第56部門統括国税調査官 税理士資格取得 | ||||||
2004年7月 | 東京国税局課税第二部資料調査第一課長 | ||||||
2005年7月 | 東京国税局総務部人事第一課長 | ||||||
2007年7月 | 税務大学校副校長 | ||||||
2008年7月 | 熊本国税局長 | ||||||
2009年9月 | 原一夫税理士事務所開業(現) | ||||||
2011年3月 | アロン化成株式会社監査役 | ||||||
2012年3月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 1,006 |
(注) 1 取締役滝澤英一は、社外取締役であります。
2 監査役佐藤 勝、同 三浦良二、同 原 一夫は、社外監査役であります。
3 ※1 2014年3月28日開催の第101回定時株主総会の終結の時から1年間
4※22011年3月30日開催の第98回定時株主総会の終結の時から4年間
5 ※3 2014年3月28日開催の第101回定時株主総会の終結の時から4年間
6※42012年3月27日開催の第99回定時株主総会の終結の時から4年間
7 上記所有株式数には、東亞合成役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、提出日(2014年3月31日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2014年2月28日現在の実質所有株式数を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00770] S1001JZV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。