有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002E5C
株式会社大阪ソーダ 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長執行役員 | 佐藤 存 | 1941年7月20日生 | 1964年4月 | 当社入社 | (注)2 | 132 | |
1995年12月 | 企画部長・管理部長・営業企画部長 | ||||||
1996年6月 | 取締役 | ||||||
2000年6月 | 常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 専務執行役員 | 山下 光一 | 1946年8月29日生 | 1969年4月 | 当社入社 | (注)2 | 64 | |
1995年6月 | 松山工場長 | ||||||
2000年6月 | 取締役 | ||||||
2004年6月 | 常務取締役 | ||||||
2010年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 上席執行役員 | 機能材事業部長 | 鳥井 宗朝 | 1952年3月3日生 | 1976年4月 | 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)2 | 7 |
2012年10月 | 当社入社 | ||||||
2013年3月 | 機能材事業部長(現任) | ||||||
2013年6月 | 取締役上席執行役員(現任) | ||||||
取締役 上席執行役員 | 管理本部長 | 多木 宏行 | 1955年7月28日生 | 1978年4月 | トリオ株式会社(現株式会社 JVCケンウッド)入社 | (注)2 | 8 |
2012年10月 | 当社入社 | ||||||
2013年1月 | 管理本部長(現任) | ||||||
2013年6月 | 取締役上席執行役員(現任) | ||||||
取締役 上席執行役員 | 経営戦略本部長 | 寺田 健志 | 1965年12月10日生 | 1988年4月 | 当社入社 | (注)2 | 9 |
2012年10月 | 化学品事業部長 | ||||||
2014年4月 | 経営企画室長 | ||||||
2014年6月 | 取締役上席執行役員(現任) | ||||||
取締役 上席執行役員 | 堀 登 | 1959年2月17日生 | 1982年4月 | 野村貿易株式会社入社 | (注)2 | 5 | |
2004年9月 | 当社入社 | ||||||
2010年6月 | ダイソーケミカル株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年9月 | 株式会社インペックス代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 取締役上席執行役員(現任) | ||||||
常勤監査役 | 瀬川 恭史 | 1955年1月28日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)4 | 25 | |
2002年4月 | 松山工場長 | ||||||
2006年10月 | 理事生産技術本部松山工場長 | ||||||
2007年6月 | 取締役 | ||||||
2008年12月 | サンヨーファイン株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 谷口 隆治 | 1957年7月23日生 | 1981年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 1 | |
2001年6月 | 同行九条支店長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社みどり会会員事業部部長 | ||||||
2012年6月 | 常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | 福島 功 | 1941年11月26日生 | 1964年4月 | 株式会社小西儀助商店 (現コニシ株式会社)入社 | (注)3 | 1 | |
1998年6月 | コニシ株式会社取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2004年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 森 真二 | 1946年5月22日生 | 1974年4月 | 横浜地方裁判所判事補任官裁判官任官 | (注)5 | 16 | |
1984年4月 | 大分地方・家庭裁判所判事 | ||||||
1986年4月 | 京都地方・家庭裁判所判事 | ||||||
1989年5月 | 大阪弁護士会登録 | ||||||
1989年5月 | 中央総合法律事務所(現 弁護士法人中央総合法律事務所)入所 | ||||||
2006年3月 | 弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(現任) | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 268 |
(注) 1 監査役 谷口隆治、森真二、福島功は、社外監査役である。
2 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間である。
3 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
4 2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
5 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
6 当社では、取締役会の経営に関する意思決定を迅速にするとともに、業務執行責任を明確にし、効率的企業経営を図るため執行役員制度を導入している。執行役員は21名で、うち6名が取締役を兼務している。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00771] S1002E5C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。