|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 会長 | | 金川 千尋 | 1926年3月15日 |
|
| | 1962年2月 | 当社入社 | 1970年12月 | 海外事業本部長 | 1975年1月 | 取締役 | 1976年8月 | 常務取締役 | 1978年3月 | シンテックINC.取締役社長 | 1979年1月 | 専務取締役 | 1983年8月 | 代表取締役副社長 | 1990年8月 | 代表取締役社長 | 2010年6月 2011年1月 | 代表取締役会長(現任) シンテックINC.取締役会長(現任) |
| (注)4 | 192 |
代表取締役 社長 | | 森 俊三 | 1937年6月27日 |
|
| | 1963年9月 | 当社入社 | 1985年5月 | 信越エンジニアリング㈱取締役 | 1988年5月 | 同常務取締役 | 1992年1月 | 武生工場長 | 1992年6月 | 取締役 | 1996年6月 | 常務取締役 | 1998年6月 | 専務取締役 | 2007年7月 | 代表取締役専務 | 2009年6月 | 代表取締役副社長 | 2010年6月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | 41 |
代表取締役 副社長 | 半導体事業・精密材料事業・技術関係担当 | 秋谷 文男 | 1940年10月20日 |
|
| | 1964年4月 | 当社入社 | 1997年10月 | 技術部長 | 1998年6月 | 取締役 | 2000年6月 | 常務取締役 | 2002年6月 | 専務取締役 | 2004年6月 | 信越半導体㈱代表取締役社長(現任) | 2007年7月 | 代表取締役専務 | 2009年6月 | 代表取締役副社長(現任) |
| (注)4 | 11 |
代表取締役 副社長 | 社長室・広報・経理・法務関係担当 国際事業本部長 | 斉藤 恭彦 | 1955年12月5日 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 1999年12月 | シンエツPVC B.V.取締役(現任) | 2001年6月 | 取締役 | 2002年6月 | 常務取締役 | 2004年4月 | 信越半導体㈱代表取締役副社長(現任) | | シンエツハンドウタイアメリカInc.取締役社長(現任) | 2005年6月 | 専務取締役 | 2007年7月 | 代表取締役専務 | 2009年6月 | 国際事業本部長(現任) | 2010年6月 | 代表取締役副社長(現任) | 2011年1月 | シンテックINC.取締役社長(現任) |
| (注)3 | 18 |
専務取締役 | 新機能材料関係担当 研究開発部長 | 石原 俊信 | 1947年9月8日 |
|
| | 1970年4月 | 当社入社 | 2001年6月 | 新機能材料技術研究所長 | | 取締役 | 2010年6月 | 常務取締役 研究開発部長(現任) | 2013年6月 | 専務取締役(現任) |
| (注)3 | 6 |
常務取締役 | 総務・環境保安・業務監査関係担当 | 幅田 紀一 | 1941年3月21日 |
|
| | 1963年4月 | 当社入社 | 1992年8月 | 群馬事業所長代理 | | 松井田工場長 | 1996年6月 | 取締役 | 2005年6月 | 常務取締役(現任) |
| (注)4 | 5 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | 資材関係担当 新規製品部長 | 髙杉 晃司 | 1941年8月21日 |
|
| | 1960年3月 | 当社入社 | 2001年12月 | 国際事業本部長 | 2005年6月 | 取締役 | 2007年6月 | 常務取締役(現任) | 2009年6月 | 新規製品部長(現任) |
| (注)3 | 3 |
常務取締役 | 半導体事業部業務部長 | 轟 正彦 | 1953年5月16日 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2001年1月 | 半導体事業部業務部長(現任) | 2004年4月 | 信越半導体㈱取締役 | 2006年6月 | 取締役 | 2009年6月 | 信越半導体㈱常務取締役(現任) | 2010年6月 | 常務取締役(現任) |
| (注)4 | 8 |
常務取締役 | 社長室・経理関係担当 秘書室長 | 秋本 俊哉 | 1959年6月5日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2007年9月 | 秘書室長(現任) | 2008年6月 | 取締役 | 2010年6月 | 常務取締役(現任) |
| (注)4 | 5 |
常務取締役 | 有機合成事業部長 | 荒井 文男 | 1958年9月15日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2003年3月 | シンエツPVC B.V. 取締役社長(現任) | 2004年1月 | SEタイローズ GmbH & Co. KG 取締役社長(現任) | 2004年6月 | 取締役 | 2010年6月 | 有機合成事業部長(現任) | 2013年6月 | 常務取締役(現任) |
| (注)4 | 5 |
常務取締役 | 電子材料事業本部長 同事業本部マグネット部長 | 松井 幸博 | 1948年10月2日 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 2004年4月 | 電子材料事業本部マグネット部長(現任) | 2009年6月 | 取締役 | 2010年6月 | 電子材料事業本部長(現任) | 2013年6月 | 常務取締役(現任) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | | フランク・ピーター・ポポフ | 1935年10月27日 |
|
| | 1987年12月 | ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー最高経営責任者 | 1992年12月 | 同取締役会長 | 2001年1月 | シンテックINC.取締役(現任) | 2001年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 91 |
取締役 | | 金子 昌資 | 1939年3月2日 |
|
| | 2001年10月 | ㈱日興コーディアルグループ代表取締役会長兼社長 | 2005年6月 | 同取締役兼執行役会長 | 2006年6月 | 取締役(現任) |
| (注)4 | 5 |
取締役 | | 宮﨑 毅 | 1931年12月16日 |
|
| | 1990年3月 | 三菱倉庫㈱代表取締役社長 | 1998年6月 | 同代表取締役会長 | 2003年6月 | 同相談役(現任) | 2004年8月 | 信越半導体㈱監査役 | 2007年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 福井 俊彦 | 1935年9月7日 |
|
| | 1958年4月 | 日本銀行入行 | 1994年12月 | 同副総裁 | 2003年3月 | 同総裁 | 2009年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 小宮山 宏 | 1944年12月15日 |
|
| | 1988年7月 | 東京大学工学部教授 | 2000年4月 | 同大学大学院工学系研究科長・工学部長 | 2005年4月 | 国立大学法人東京大学総長 | 2010年6月 | 取締役(現任) |
| (注)4 | 1 |
取締役 | 塩ビ事業本部長 | 宮島 正紀 | 1947年2月8日 |
|
| | 1971年7月 | 当社入社 | 1997年5月 | 精密材料事業部精密材料部長 | 2001年6月 | 取締役(現任) | 2002年11月 2012年6月 | 塩ビ事業本部長(現任) 鹿島塩ビモノマー㈱代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 21 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 経理部長 | 笠原 俊幸 | 1951年5月7日 |
|
| | 1970年3月 | 当社入社 | 2001年12月 | 経理部長(現任) | 2005年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 5 |
取締役 | 企業開発部長 | 小根澤 英徳 | 1952年2月27日 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2001年6月 | 信越半導体㈱取締役 | 2004年8月 | 同常務取締役 | 2005年6月 | 取締役(現任) | 2010年3月 | 企業開発部長(現任) |
| (注)3 | 11 |
取締役 | 社長室長 広報部長 | 中村 健 | 1951年5月27日 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2000年12月 | 広報部長(現任) | 2005年7月 | 社長室長(現任) | 2007年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 5 |
取締役 | 特許関係担当 開発調査部長 | 岡本 博明 | 1949年1月3日 |
|
| | 1971年7月 | 当社入社 | 2007年12月 | 研究開発部部長代理 | 2009年6月 | 取締役(現任) | 2010年6月 | 開発調査部長(現任) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | シリコーン事業本部長 | 上野 進 | 1943年5月24日 |
|
| | 1968年4月 | 当社入社 | 2005年6月 | 群馬事業所長 | 2013年6月 | 取締役(現任) | | シリコーン事業本部長(現任) |
| (注)3 | 13 |
取締役 | 新機能材料部長 | 丸山 和政 | 1949年12月2日 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2010年6月 | 新機能材料部長(現任) | 2013年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | 人事部長 | 池上 健司 | 1945年11月24日 |
|
| | 1968年4月 | 当社入社 | 2004年12月 | 人事部長(現任) | 2014年6月 | 取締役(現任) |
| (注)4 | 3 |
取締役 | 電子材料事業本部副本部長 同事業本部有機材料部長 | 塩原 利夫 | 1948年1月16日 |
|
| | 1972年4月 | 当社入社 | 2005年7月 | 電子材料事業本部有機材料部長(現任) | 2010年8月 | 電子材料事業本部副本部長(現任) | 2014年6月 | 取締役(現任) |
| (注)4 | 3 |
常勤監査役 | | 岡田 理 | 1937年8月21日 |
|
| | 1961年4月 | 当社入社 | 1988年6月 | 信越半導体㈱取締役 | 1993年6月 | 同常務取締役 | 1995年6月 | 同専務取締役 | 1999年6月 | 同代表取締役副社長 | 2001年6月 | 同顧問 | 2003年6月 | 常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 3 |
監査役 | | 渡瀬 昌彦 | 1933年11月20日 |
|
| | 1957年4月 | 当社入社 | 1991年10月 | 法務部長 | 1997年6月 | 常勤監査役 | 2004年6月 | 監査役(現任) |
| (注)5 | 4 |
監査役 | | 福井 琢 | 1961年8月24日 |
|
| | 1987年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | | 柏木総合法律事務所入所 | 2004年4月 | 慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任) (但し、2012年4月1日から2013年3月31日までの期間を除く。) | 2005年6月 | 監査役(現任) | 2009年1月 | 同事務所マネージングパートナー(現任) |
| (注)6 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 小坂 義人 | 1955年7月13日 |
|
| | 1984年12月 | 税理士登録 | 1990年3月 | 公認会計士登録 | 1991年4月 | アクタス監査法人(現 太陽ASG有限責任監査法人)代表社員(現任) | 2006年6月 | 監査役(現任) | 2009年7月 | 飛悠税理士法人代表社員(現任) |
| (注)7 | 0 |
監査役 | | 永野 紀吉 | 1940年11月29日 |
|
| | 2004年12月 | ㈱ジャスダック証券取引所 代表取締役会長兼社長 | 2005年6月 | 同最高顧問 | 2006年6月 | 同経営諮問会議議長 | 2007年6月 | 監査役(現任) |
| (注)5 | - |
| | | 計 | | | 478 |
(注)1.取締役フランク・ピーター・ポポフ、金子昌資、宮﨑 毅、福井俊彦及び小宮山 宏は、社外取締役であります。
2.監査役福井 琢、小坂義人及び永野紀吉は、社外監査役であります。
3.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間