有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026BA
石原ケミカル株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | - | 竹 森 莞 爾 | 1945年8月22日生 | 1968年3月 | 当社入社 | 2013年 6月 から 2年 | 61 |
1990年4月 | 第一営業部長 | ||||||
1991年6月 | 取締役 第一営業部長 | ||||||
1995年6月 | 常務取締役 | ||||||
1997年6月 2013年6月 | 代表取締役社長 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | - | 時 澤 元 一 | 1948年7月12日生 | 1967年3月 | 当社入社 | 2013年 6月 から 2年 | 55 |
1989年2月 | 研究部長 | ||||||
1991年6月 | 取締役 研究部長 | ||||||
1996年6月 | 常務取締役 | ||||||
1997年6月 | 専務取締役 | ||||||
1999年6月 2013年6月 | 代表取締役専務取締役 代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | - | 酒 井 保 幸 | 1952年9月20日生 | 1971年4月 | 川崎製鉄株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社 | 2013年 6月 から 2年 | 15 |
1973年10月 | 当社入社 | ||||||
2000年4月 | 第三営業部長 | ||||||
2003年6月 | 取締役 第三営業部長 | ||||||
2007年4月 2013年6月 | 常務取締役 専務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | - | 浅 野 真 司 | 1953年2月19日生 | 1976年4月 1987年4月 1994年10月 2000年4月 2001年6月 2007年4月 | 川崎重工業株式会社入社 当社入社 経理部長 執行役員 経理部長 取締役 経理部長 常務取締役(現任) | 2013年 6月 から 2年 | 17 |
取締役 | 神戸工場長 | 大 竹 祥 司 | 1955年2月7日生 | 1987年9月 | オギサカ株式会社(現 グリーンスペース株式会社)入社 | 2013年 6月 から 2年 | 11 |
1992年5月 | 当社入社 | ||||||
1998年10月 | 総務部長兼品質保証部長 | ||||||
2004年4月 | 執行役員 総務部長 | ||||||
2005年6月 2010年4月 2010年10月 2012年4月 2013年4月 | 取締役 総務部長 取締役 コンプライアンス・リスク管理部長兼品質保証部長 取締役 コンプライアンス・リスク管理部長 取締役 品質保証部長 取締役 神戸工場長(現任) | ||||||
取締役 | 第二研究部長 | 内 田 衛 | 1962年9月3日生 | 1986年4月 2010年4月 2011年10月 2013年6月 | 当社入社 第二研究部長 執行役員 第二研究部長 取締役 第二研究部長(現任) | 2013年 6月 から 2年 | 8 |
取締役 | 第一営業部長 | 越 山 剛 | 1960年5月23日生 | 1983年4月 2009年4月 2011年10月 2013年6月 | 当社入社 第一営業部長 執行役員 第一営業部長 取締役 第一営業部長(現任) | 2013年 6月 から 2年 | 9 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 常勤 | - | 山 畠 一 延 | 1949年1月2日生 | 1967年3月 | 当社入社 | 2014年 6月 から 4年 | 9 |
2002年4月 | 第五営業部長 | ||||||
2010年4月 | 常務理事 第五営業部 | ||||||
2010年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 菱 田 正 | 1934年9月29日生 | 1957年4月 | 菱田伸鉄工業株式会社入社 | 2013年 6月 から 4年 | 62 |
1998年8月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
1999年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
2006年8月 | 菱田伸鉄工業株式会社取締役相談役(現任) | ||||||
監査役 | - | 岡 本 茂 登 | 1933年1月6日生 | 1974年10月 | 公認会計士・税理士開業(現任) | 2011年 6月 から 4年 | ― |
1976年4月 | 監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | ||||||
1987年10月 | サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)神戸事務所代表社員 | ||||||
1993年5月 | 学校法人親和学園監事 | ||||||
2002年4月 | 兵庫県包括外部監査人 | ||||||
2005年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
2007年4月 | 兵庫医科大学監事(現任) | ||||||
監査役 | - | 松 本 君 平 | 1942年1月17日生 | 1960年4月 1994年6月 1999年4月 2002年11月 2004年2月 2012年3月 2013年6月 | 兵機海運株式会社入社 取締役 経理部長 常務取締役 財務・総務担当 専務取締役 財務管理本部長 代表取締役副社長兼財務管理本部長 代表取締役副社長兼財務管理本部長退任 当社監査役に就任(現任) | 2013年 6月 から 4年 | ― |
計 | 249 |
(注) 監査役 菱田正氏、岡本茂登氏及び松本君平氏は、社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00804] S10026BA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。