有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AFQ
日本製紙株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 会長 | 芳 賀 義 雄 | 1949年12月24日生 | 1974年4月 1995年7月 1997年7月 2000年6月 2002年6月 2004年6月 2005年6月 2006年4月 2007年6月 2008年6月 2013年4月 2014年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社石巻工場原質部長 当社小松島工場工務部長 当社勿来工場工務部長 当社小松島工場長 当社取締役企画本部長代理兼経営企画 部長 当社取締役企画本部長兼経営企画部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役IR担当 当社常務取締役企画本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役、広報・IR担当 同社取締役企画本部長 当社代表取締役社長 株式会社日本製紙グループ本社代表取締役社長 当社代表取締役社長、社長執行役員 当社代表取締役会長(現職) | (注)3 | 22,274 | |
代表取締役社長 | 社長執行役員 | 馬 城 文 雄 | 1953年3月3日生 | 1975年4月 2000年6月 2001年7月 2004年6月 2006年6月 2007年4月 2009年6月 2010年6月 2012年6月 2013年4月 2014年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社石巻工場原材料部長 当社原材料本部林材部長 当社原材料本部長代理兼林材部長 当社取締役原材料本部長代理兼林材部長 当社取締役八代工場長 当社取締役原材料本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役原材料管掌 当社常務取締役原材料本部長 日本製紙クレシア株式会社取締役 当社常務取締役企画本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役企画本部長兼理文造紙プロジェクト推進室長、原材料管掌 当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当 当社代表取締役社長、社長執行役員(現職) | (注)3 | 10,589 |
代表取締役 副社長 | 副社長執行役員研究開発本部 管掌 板紙事業管掌 | 岩 瀬 広 徳 | 1949年6月7日生 | 1974年4月 1998年7月 2001年7月 2003年4月 2004年6月 2006年4月 2006年6月 2008年6月 2009年6月 2012年10月 2013年4月 2013年10月 | 十條製紙株式会社入社 当社伏木工場工務部長 当社石巻工場長代理兼抄造一部長 当社伏木工場長 当社取締役勿来工場長 当社常務取締役勿来工場長 当社常務取締役富士工場長 当社専務取締役情報・産業用紙営業本 部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役 日本大昭和板紙株式会社代表取締役社長 当社専務取締役板紙事業本部長 当社代表取締役副社長、副社長執行役員 板紙事業本部長 当社代表取締役副社長、副社長執行役員 研究開発本部管掌、板紙事業管掌(現職) | (注)3 | 15,339 |
代表取締役 副社長 | 副社長執行役員管理本部長兼 CSR本部長 | 本 村 秀 | 1950年2月20日生 | 1974年4月 2000年6月 2002年6月 2003年6月 2004年6月 2005年6月 2006年4月 2007年6月 2008年6月 2010年6月 2010年8月 2012年6月 2013年4月 | 十條製紙株式会社入社 当社管理本部経理部長 当社関連企業本部関連企業部長 当社企画本部長代理兼関連企業部長 当社取締役関連企業本部長兼関連企業 部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役 当社取締役総務・人事本部長 当社常務取締役総務・人事本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役 総務・人事管掌 当社常務取締役企画本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役企画本部長 当社専務取締役企画本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役企画本部長兼理文造紙プロジェクト推進室長 当社専務取締役管理本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役管理本部長 当社代表取締役副社長、副社長執行役員 管理本部長兼CSR本部長(現職) | (注)3 | 13,755 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 専務執行役員 総務・人事 本部長 | 丸 川 修 平 | 1951年12月21日生 | 1975年4月 2000年7月 2004年7月 2005年6月 2007年6月 2008年6月 2010年6月 2013年4月 2014年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社旭川工場事務部長 当社勇払工場長代理兼事務部長、白老 工場長代理兼事務部長 当社総務・人事本部長代理兼人事部長 当社取締役総務・人事本部長代理兼人 事部長 当社取締役総務・人事本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役総務・人事本部長 当社常務取締役総務・人事本部長 当社取締役、常務執行役員 総務・人事本部長 当社取締役、専務執行役員 総務・人事本部長(現職) | (注)3 | 10,395 |
取締役 | 常務執行役員 技術本部長兼 エネルギー事業本部長 | 山 崎 和 文 | 1955年6月6日生 | 1980年4月 2001年7月 2003年2月 2006年4月 2008年7月 2009年12月 2010年6月 2011年3月 2012年6月 2013年4月 2013年6月 2013年10月 2014年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社石巻工場抄造二部長 当社岩国工場抄造部長 当社岩国工場長代理兼安全保安管理室 長兼抄造部長 当社岩国工場長代理兼安全保安管理室 長 当社岩国工場長代理 当社取締役技術本部長代理兼生産部長 株式会社日本製紙グループ本社技術研究開発本部長代理兼生産部長 当社取締役災害復興対策本部長代理兼 技術本部長代理兼生産部長 日本製紙パピリア株式会社取締役(現職) 当社取締役技術本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役技術研究開発本部長 当社取締役、執行役員 技術本部長、研究開発本部管掌 当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長、研究開発本部管掌 当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長 当社取締役、常務執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長(現職) | (注)3 | 7,542 |
取締役 | 執行役員 原材料本部長 | 藤 澤 治 雄 | 1954年5月7日生 | 1979年4月 2002年7月 2007年6月 2009年6月 2010年4月 2010年7月 2012年6月 2013年4月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社勇払工場原材料部長 当社原材料本部林材部長 当社原材料本部長代理兼林材部長 当社原材料本部長代理兼林材部長兼森 林資源部長 当社原材料本部長代理兼林材部長 当社取締役原材料本部長 当社取締役、執行役員 原材料本部長(現職) | (注)3 | 5,119 |
取締役 | 執行役員 企画本部長 関連企業担当 | 野 沢 徹 | 1959年3月10日生 | 1981年4月 2005年6月 2008年2月 2008年6月 2009年6月 2013年4月 2014年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社管理本部財務部長 当社管理本部経理部長 当社管理本部経理部長 株式会社日本製紙グループ本社経理部長 当社管理本部長代理兼経理部長 株式会社日本製紙グループ本社管理本部長代理兼経理部長 当社執行役員 管理本部長代理兼経理部長 日本製紙クレシア株式会社取締役(現職) 当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当(現職) | (注)3 | 3,083 |
取締役 | 青 山 善 充 | 1939年4月4日生 | 1965年12月 1977年4月 1996年4月 1999年4月 2001年4月 2001年5月 2004年4月 2006年4月 2007年2月 2009年4月 2010年4月 2013年6月 | 東京大学法学部助教授 東京大学法学部教授 東京大学法学部長・同大学院法学政治学研究科長 東京大学副学長 成蹊大学法学部教授 東京大学名誉教授 明治大学法科大学院教授 明治大学法科大学院長 法制審議会会長 公益財団法人信濃通俗大学会理事長(現職) 公益財団法人自動車製造物責任相談センター理事長(現職) 明治大学法科大学院特任教授(現職) 当社取締役(現職) | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常任監査役 (常勤) | 松 尾 博 | 1952年1月3日生 | 1970年4月 2002年10月 2007年6月 2008年6月 2011年6月 2013年6月 2014年6月 | 国策パルプ工業株式会社入社 当社関連企業本部関連企業部長代理 日本製紙木材株式会社経理部長 同社取締役管理本部長兼経理部長 同社常務取締役管理本部長兼経理部長 同社専務取締役管理本部長兼経理部長 日本製紙クレシア株式会社監査役(現職) 当社常任監査役(現職) | (注)4 | 200 | |
監査役 (常勤) | 名 越 光 夫 | 1954年8月5日生 | 1978年4月 2005年6月 2006年4月 2006年6月 2007年4月 2007年6月 2009年5月 2012年7月 2012年11月 2013年4月 2014年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社中国事業推進室中国事務所長 当社アジア事業本部長付部長 当社アジア事業本部長代理 当社企画本部長代理 株式会社日本製紙グループ本社企画本部長代理 オーストラリアン・ペーパー社代表取締役 当社企画本部長代理 株式会社日本製紙グループ本社企画本部長代理 株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長 当社経営監査室長 当社監査役(現職) | (注)4 | 1,899 | |
監査役 | 房 村 精 一 | 1947年3月18日生 | 1971年7月 1998年6月 2001年12月 2006年10月 2009年12月 2011年1月 2012年3月 2012年4月 2012年6月 2013年1月 2013年8月 | 京都地方裁判所判事補 法務大臣官房司法法制調査部長 法務省民事局長 さいたま地方裁判所長 仙台高等裁判所長官 名古屋高等裁判所長官 退官 東京都労働委員会公益委員(会長代理) 当社監査役(現職) 株式会社日本製紙グループ本社監査役 弁護士登録(第二東京弁護士会) 公安審査委員会委員長(現職) 東京都労働委員会会長(現職) | (注)5 | ― | |
監査役 | 坂 本 邦 夫 | 1948年1月1日生 | 1985年4月 1990年10月 1994年3月 2005年6月 2010年7月 2012年6月 2012年10月 2013年1月 | 坂本公認会計士事務所 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任 監査法人) 公認会計士開業登録 新日本監査法人(現 新日本有限責任監 査法人)パートナー 新日本有限責任監査法人シニア・パー トナー 当社監査役(現職) 株式会社日本製紙グループ本社監査役 税理士登録 Jリーグ・クラブライセンス交付審査員(現職) | (注)6 | ― | |
計 | 90,195 |
(注) 1 取締役のうち、青山善充は、社外取締役です。
2 監査役のうち、房村精一及び坂本邦夫は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役のうち、松尾博及び名越光夫の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役のうち、房村精一の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役のうち、坂本邦夫の任期は、2012年6月28日から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
大 塚 章 男 | 1959年1月28日生 | 1986年4月 1991年8月 1999年4月 2004年4月 2005年4月 2012年8月 2013年4月 | 第一東京弁護士会弁護士登録、新明・長内法律事務所 浜四津法律事務所 青山センチュリー法律事務所所長 東海大学法科大学院教授 筑波大学法科大学院教授(現職) 東京センチュリー法律事務所パートナー 大塚総合法律事務所所長(現職) 筑波大学法科大学院院長(現職) | (注) | ― |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
(参考)2014年6月27日現在の執行役員は次のとおりです。
地位 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 馬 城 文 雄 | |
副社長執行役員 | 岩 瀬 広 徳 | 研究開発本部管掌、板紙事業管掌 |
副社長執行役員 | 本 村 秀 | 管理本部長兼CSR本部長 |
専務執行役員 | 丸 川 修 平 | 総務・人事本部長 |
常務執行役員 | 赤 津 隆 一 | 新聞営業本部長 |
常務執行役員 | 佐 藤 信 一 | 印刷用紙営業本部長、国際販売統括部管掌 |
常務執行役員 | 山 崎 和 文 | 技術本部長兼エネルギー事業本部長 |
常務執行役員 | 大 田 雅 彦 | ケミカル事業本部長 |
常務執行役員 | 濱 沖 賢 | 岩国工場兼大竹工場長 |
執行役員 | 内 藤 勉 | 勿来工場長 |
執行役員 | 藤 澤 治 雄 | 原材料本部長 |
執行役員 | 煙 山 寿 | 石巻工場長兼岩沼工場長 |
執行役員 | 大 市 哲 也 | 紙パック事業本部長 |
執行役員 | 音 羽 徹 | 富士工場兼吉永工場長 |
執行役員 | 内 海 晃 宏 | 八代工場長 |
執行役員 | 野 沢 徹 | 企画本部長、関連企業担当 |
執行役員 | 福 島 一 守 | 釧路工場長 |
執行役員 | 五 十 嵐 陽 三 | 研究開発本部長 |
執行役員 | 遠 山 和 伸 | 白板・産業用紙営業本部長 |
執行役員 | 武 藤 悟 | 段原紙営業本部長 |
執行役員 | 藤 森 博 史 | 管理本部長代理兼経理部長 |
執行役員 | 今 野 武 夫 | 北海道工場長 |
執行役員 | 鹿 島 久 仁 彦 | オーストラリアン・ペーパー 取締役社長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E11873] S1002AFQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。