有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AIK
天馬株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役会長 代表取締役 | 金田保一 | 1944年8月14日生 | 1968年4月 | 当社監査役 | (注)1 | 885 | |
1971年12月 | 取締役営業担当 | ||||||
1994年11月 | 取締役営業本部長兼業務推進部長 | ||||||
1995年1月 | 常務取締役営業本部長兼業務推進部長 | ||||||
1999年12月 | 専務取締役営業本部長兼開発部長 | ||||||
2002年3月 | 専務取締役生産統轄担当 | ||||||
2006年6月 | PRINCIA Co., LTD.董事 (現任) | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役会長 (現任) | ||||||
取締役社長 代表取締役 | 藤 咲 雄 司 | 1950年9月7日生 | 1974年4月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)1 | 1 | |
2003年6月 | 株式会社三井住友銀行融資第一部長 | ||||||
2005年9月 | 株式会社住友倉庫事業推進部長 | ||||||
2006年6月 | 同社執行役員事業推進部長 | ||||||
2010年10月 | 当社執行役員社長室担当 | ||||||
2011年6月 | 常勤監査役 | ||||||
2013年4月 | 常務執行役員総務部担当 | ||||||
2014年4月 | 社長執行役員 | ||||||
2014年6月 | 代表取締役社長 (現任) | ||||||
専務取締役 | 財務経理部・総務部担当 | 堀隆義 | 1947年3月23日生 | 2001年11月 | 当社顧問 | (注)1 | 1 |
2002年1月 | 取締役経営企画部長兼経理部長 | ||||||
2006年6月 | 常務執行役員経営管理部長 | ||||||
2007年6月 | 取締役常務執行役員総務・人事担当兼経営管理部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役常務執行役員総務・人事担当兼経営管理部長 | ||||||
2012年4月 | 常務取締役常務執行役員経営管理部・総務部担当 | ||||||
2013年4月 | 常務取締役常務執行役員財務経理部担当 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役常務執行役員財務経理部・総務部担当 | ||||||
2014年6月 | 専務取締役財務経理部・総務部担当(現任) | ||||||
専務取締役 | ハウスウエア 営業本部長 | 藤野兼人 | 1952年8月24日生 | 1977年5月 | 当社入社 | (注)1 | 14 |
2001年3月 | 執行役員ハウスウエア営業部長 | ||||||
2005年1月 | 取締役ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 | ||||||
2006年4月 | 取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 | ||||||
2006年6月 | 常務執行役員ハウスウエア営業部長兼開発部長兼販売推進部長 | ||||||
2007年6月 | 取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業部長兼販売推進部長 | ||||||
2013年2月 | 常務取締役常務執行役員ハウスウエア営業本部長 | ||||||
2014年6月 | 専務取締役ハウスウエア営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 経営企画部・工業品営業部 担当 | 井 上 淳 | 1955年1月18日生 | 1982年4月 | 新日本製鐵化學工業株式会社入社 | (注)1 | - |
2003年4月 | 新日鐵化学株式会社化学品事業部企画部長 | ||||||
2003年12月 | 深圳美陽注塑有限公司副総経理 | ||||||
2005年3月 | 当社入社 深圳美陽注塑有限公司董事総経理 MEIYANG HONG KONG LIMITED董事 (現任) | ||||||
2006年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2009年6月 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司董事総経理 | ||||||
2010年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2011年12月 | 天馬精密注塑(深圳)有限公司董事長(現任)総経理 | ||||||
2014年2月 | 当社常務執行役員経営企画部担当 | ||||||
2014年3月 | PRINCIA Co., LTD.董事 (現任) 天馬精密工業(中山)有限公司董事長(現任) 上海天馬精塑有限公司董事 (現任) 天馬皇冠精密工業(蘇州)有限公司 (現任) | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役経営企画部・工業品営業部担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
常勤監査役 | 佐々木博茂 | 1942年8月16日生 | 1965年4月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)2 | 3 | |
1989年5月 | 同社取締役 | ||||||
1990年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
1994年9月 | 同社取締役兼株式会社ダイエーオーエムシー代表取締役社長 | ||||||
1999年9月 | 株式会社ダイエー代表取締役副社長 | ||||||
2003年6月 | 株式会社オーエムシーカード会長兼株式会社福岡ダイエーホークス会長 | ||||||
2005年12月 | アークランドサカモト株式会社入社 | ||||||
2008年3月 | 同社相談役 | ||||||
2011年4月 | 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 取締役副会長 | ||||||
2011年10月 | 取締役副会長開発部担当 | ||||||
2013年2月 | 取締役副会長 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役 (現任) | ||||||
監査役 | 片岡義正 | 1958年11月1日生 | 1990年10月 | 片岡義正税理士事務所を開設(現任) | (注)3 | 2 | |
1997年1月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 永山健一郎 | 1940年11月19日生 | 1964年4月 | 旭化成株式会社入社 | (注)3 | - | |
1994年4月 | StyronAsiaLimited副社長 | ||||||
2002年12月 | 旭化成ケミカルズ株式会社顧問 | ||||||
2004年4月 | マーケティングコンサルタント(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 川 島 弘 明 | 1941年10月30日生 | 1966年4月 1987年4月 1991年4月 1992年4月 1997年6月 2006年6月 2013年6月 | 旭化成株式会社入社 同社スタイラック販売部部長 同社大阪合成樹脂販売部長 同社機能樹脂事業部テナック販売部長 同社理事機能樹脂事業部次長 株式会社村元工作所顧問 当社監査役(現任) | (注)4 | - | |
計 | 906 |
(注) 1 2014年6月27日選任後、2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
2 当社定款の定めにより、前任者の残任期間となるため、2012年6月28日の前任者の選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
3 2011年6月29日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2013年6月27日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役片岡義正、監査役永山健一郎及び監査役川島弘明は、社外監査役であります。
6 当社は、執行役員制度を導入しております。
2014年6月27日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
専務執行役員 1名
常務執行役員 1名
執行役員 4名
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00857] S1002AIK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。