有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001UFH
三井住友建設株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 執行役員 社長 | 則 久 芳 行 | 1946年12月9日生 | 1969年4月 | 住友建設株式会社入社 | ※4 | 普通株式 23,580 |
1999年6月 | 同社土木本部PC営業統括部長 | ||||||
2000年6月 | 同社取締役 | ||||||
2001年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2003年1月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2003年4月 | 当社常務取締役、常務執行役員、土木事業本部副本部長兼PC営業統括部長 | ||||||
2005年6月 | 当社専務取締役、専務執行役員 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役、執行役員副社長 | ||||||
2008年4月 | 当社代表取締役 | ||||||
2010年4月 | 当社代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任) | ||||||
代表取締役 | 執行役員 副社長 監査・秘書・ 広報・企画・ 関連事業・ 管理本部・事業開発推進本部・国際本部管掌 監査部担当役員 | 永 本 芳 生 | 1952年5月10日生 | 1975年4月 | 株式会社住友銀行入行 | ※4 | 普通株式 12,600 |
2004年5月 | 株式会社三井住友銀行営業審査第一部長 | ||||||
2005年11月 | SMFG企業再生債権回収株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 大和証券エスエムビーシー株式会社常勤監査役 | ||||||
2009年9月 | 株式会社三井住友銀行投資銀行統括部 参与 | ||||||
2010年3月 | 当社顧問 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員副社長(現任)、監査部担当役員(現任) | ||||||
2010年6月 2013年4月 2014年4月 | 当社代表取締役(現任)、監査・広報・管理本部管掌(現任) 当社秘書管掌(現任) 当社企画・関連事業・国際本部・事業開発推進本部管掌(現任) | ||||||
代表取締役 | 執行役員 副社長 安全・ 建築管理本部・ 建築営業本部・ 設計本部管掌 | 中 島 敏 雄 | 1949年8月23日生 | 1973年4月 | 三井建設株式会社入社 | ※4 | 普通株式 11,800 |
2000年10月 | 同社東京建築支店見積部長、調 達部長 | ||||||
2003年4月 | 当社東京建築支店建築総括部長、首都圏住宅建設事業部建築総括部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員、横浜支店長 | ||||||
2011年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社専務執行役員、東京建築支店長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員副社長(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役(現任)、安全・建築管理本部・建築営業本部・設計本部管掌(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行 役員 建築管理本部長 調達センター(建築)担当役員、国際本部 副本部長 | 岩 澤 和 夫 | 1952年5月1日生 | 1976年4月 | 住友建設株式会社入社 | ※4 | 普通株式 10,964 |
2001年6月 | 同社国際事業部 建築部長 | ||||||
2003年4月 | 当社国際事業部 建築部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員、建築管理本部長(現任) | ||||||
2009年4月 | 当社調達センター(建築)担当役員(現任) | ||||||
2010年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社国際本部 副本部長(現任) | ||||||
2012年6月 2013年4月 | 当社取締役(現任) 当社専務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | 専務執行 役員 土木本部・ 技術研究開発本部管掌 土木本部長、安全環境統轄部・調達センター(土木)担当役員 | 新 井 英 雄 | 1955年1月11日生 | 1977年4月 | 住友建設株式会社入社 | ※4 | 普通株式 6,521 |
2001年7月 | 同社土木本部土木統括部技術部長 | ||||||
2003年4月 | 当社土木事業本部土木統括部土木技術部長、土木事業本部プロジェクト室リニューアルプロジェクト室長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員、東京土木支店長 | ||||||
2011年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社土木本部長(現任)、調達センター(土木)担当役員(現任) | ||||||
2012年6月 2013年4月 2014年4月 | 当社取締役(現任)、土木本部管掌(現任) 当社専務執行役員(現任) 当社技術研究開発本部管掌 (現任)、安全環境統轄部担当役員(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行役員 建築営業本部長 | 廣 川 和 彦 | 1951年10月17日生 | 1974年4月 | 三井建設株式会社入社 | ※4 | 普通株式 14,400 |
2002年4月 | 同社東関東支店建築部長 | ||||||
2003年4月 2008年4月 | 当社東関東支店建築部長 当社東関東支店長 | ||||||
2010年10月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2014年4月 2014年6月 | 当社専務執行役員(現任)、建築営業本部長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 秘書室・広報室担当役員、 管理本部長 | 君 島 章 兒 | 1955年7月29日生 | 1979年4月 | 住友建設株式会社入社 | ※4 | 普通株式 6,418 |
1999年6月 | 同社管理本部総務部長 | ||||||
2003年4月 | 当社国際事業部総務部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社秘書室担当役員(現任) | ||||||
2013年4月 2013年6月 | 当社常務執行役員(現任)、広報室担当役員(現任)、管理本部長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 企画部・関連事業部担当役員 | 佐 藤 友 彦 | 1954年3月31日生 | 1977年4月 | 三井建設株式会社入社 | ※4 | 普通株式 6,500 |
2002年2月 | 同社経営企画本部提携・統合戦略室長 | ||||||
2003年4月 | 当社経営企画本部経営企画部次長 | ||||||
2012年4月 2013年6月 2014年4月 | 当社執行役員、企画部・関連事業部担当役員(現任) 当社取締役(現任) 当社常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 北 井 久美子 | 1952年10月29日生 | 1976年4月 | 労働省入省 | ※4 | ― | |
1992年6月 | 同省職業安定局地域雇用対策課長 | ||||||
1994年6月 | 同省婦人局婦人福祉課長 | ||||||
1996年4月 | 同省婦人局婦人政策課長 | ||||||
1997年10月 | 同省女性局女性政策課長 | ||||||
1999年7月 | 静岡県副知事 | ||||||
2001年8月 | 中央労働委員会事務局次長 | ||||||
2003年8月 2005年8月 2006年9月 2007年8月 2011年6月 2012年4月 2012年10月 2014年6月 2014年6月 | 厚生労働省大臣官房審議官 (雇用均等・児童家庭担当) 同省雇用均等・児童家庭局長 中央労働委員会事務局長 中央労働災害防止協会専務理事 宝ホールディングス株式会社社 外監査役(現任) TMI総合法律事務所顧問弁護 士(現任) 東京都公安委員会委員(現任) 株式会社協和エクシオ社外取締役(現任) 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
常勤監査役 | 野 崎 正 志 | 1954年7月28日生 | 1979年4月 | 住友建設株式会社入社 | 普通株式7,400 | ||
2001年4月 | 同社管理本部総務部長 | ||||||
2003年4月 | 当社経営企画本部関連事業部長 | ※5 | |||||
2009年1月 | 当社監査部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 加 藤 善 行 | 1959年8月4日生 | 1982年4月 | 住友信託銀行株式会社入社 | ※5 | 普通株式7,800 | |
2006年6月 | 同社吉祥寺支店長 | ||||||
2008年2月 | 同社リテール営業開発部長 | ||||||
2009年4月 | 同社営業開発部長 | ||||||
2010年5月 | 同社本店支配人 兼 業務監査部 副部長 | ||||||
2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社 内部監査部 主管 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 渡 辺 宗 樹 | 1953年7月14日生 | 1976年4月 | 三井建設株式会社入社 | |||
2002年4月 | 同社土木事業本部土木設計部長 | ||||||
2003年4月 | 当社土木事業本部土木統括部土木設計第二部長 | ※5 | 普通株式 4,055 | ||||
2008年6月 | 当社土木営業本部土木営業管理部長 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 村 上 愛 三 | 1948年10月16日生 | 1974年4月 | 弁護士登録 | ※5 | ― | |
2001年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
2005年7月 | 紀尾井総合法律事務所開設 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 長 島 譲 | 1951年5月6日生 | 1975年4月 | 住友金属鉱山株式会社入社 | ※5 | ― | |
2002年4月 | 同社金属事業本部亜鉛・鉛事業部播磨事業所長 | ||||||
2002年10月 | 同社金属事業本部亜鉛・鉛事業部長 | ||||||
2005年10月 2008年6月 2012年6月 2013年10月 2014年6月 | 同社情報システム部長 同社資材部長 住友金属鉱山管理(上海)有限公司総経理 住友金属鉱山株式会社経営企画部担当部長(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 112,038 |
※1 取締役北井久美子は、社外取締役です。
2 常勤監査役加藤善行、監査役村上愛三及び同長島譲は、社外監査役です。
3 当社は、取締役会の意思決定機能及び経営監督機能と業務執行機能を分離し、明確にすることにより、取締
役会の活性化、業務執行体制の強化及び経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入してい
ます。
4 各取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会
終結の時までです。
5 各監査役の任期は、会社法第336条第1項に定める期間です。
なお、2014年6月27日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)は、次のとおりです。
役 名 | 氏 名 | 担 当 業 務 |
常務執行役員 | 田 原 一 光 | 国際支店 ハノイ事務所駐在 |
常務執行役員 | 春 日 昭 夫 | 土木本部 副本部長、国際本部 副本部長 |
常務執行役員 | 三 森 義 隆 | 建築営業本部 副本部長 |
常務執行役員 | 杉 尾 裕 嗣 | 国際本部長 |
常務執行役員 | 益 子 博 志 | 東北支店長 |
常務執行役員 | 篠 原 邦 夫 | 東京建築支店長 |
常務執行役員 | 増 野 周 一 | 国際支店 シンガポール事務所長 |
常務執行役員 | 伊 藤 辰 彦 | 設計本部長 |
常務執行役員 | 大 槻 恒 久 | 土木本部 副本部長 |
常務執行役員 | 池 尻 茂 樹 | 国際支店長付(SMCCコンストラクションインド社長) |
常務執行役員 | 村 上 哲 朗 | 土木本部 副本部長 |
執行役員 | 西 村 憲 義 | 技術研究開発本部長 |
執行役員 | 端 戸 久仁夫 | 東京建築支店 副支店長 |
執行役員 | 原 健 郎 | 中部支店長 |
執行役員 | 相 良 毅 | 建築管理本部 副本部長、建築営業本部 副本部長 |
執行役員 | 辻 良 樹 | 国際支店長 |
執行役員 | 能 森 雅 己 | 事業開発推進本部長 |
執行役員 | 三 宅 悟 | 東京土木支店長 |
執行役員 | 毛 利 俊 彦 | 大阪支店長 |
執行役員 | 財 前 英 広 | 建築営業本部 本部次長 兼 建築営業統括部長 |
執行役員 | 山 内 卓 | 建築管理本部 本部次長 |
執行役員 | 碓 井 正 夫 | 設計本部 副本部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00085] S1001UFH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。