有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003P9C
株式会社秋津原 役員の状況 (2014年9月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 坂本勇雄 | 1940年7月17日生 | 1959年4月 | サンスター化学株式会社入社 | (注)2 | A種類株式 1 |
1965年5月 | 昌栄建設株式会社入社 | ||||||
1976年3月 | イオン製薬株式会社設立代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2007年12月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 宮嵜淳 | 1935年6月5日生 | 1981年4月 2002年1月 | 株式会社山城屋代表取締役就任 株式会社山城屋取締役会長就任(現任) | (注)2 | B種類株式 1 |
2008年4月 | 秋津会会長就任(現任) | ||||||
2008年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 中司利久 | 1961年12月31日生 | 2008年4月 | 当社入社 | (注)2 | ― |
2010年4月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 本庄輝正 | 1942年1月21日生 | 1974年10月 | 株式会社ネストン代表取締役就任(現任) | (注)3 | ― |
2008年3月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | A種類株式 1 B種類株式 1 |
(注) 1 監査役本庄輝正は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2013年9月期に係る定時株主総会終結の時から2015年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、2011年9月期に係る定時株主総会終結の時から2015年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4上記の取締役3名及び監査役1名は、A種類株主で構成される種類株主総会にて選任されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E20810] S1003P9C)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。