有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028UA
株式会社成学社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ─ | 太田 明弘 | 1954年2月4日生 | 1976年4月 | 関西教育学院入社 | (注)3 | 1,468,700 |
1982年3月 | 同社退社 | ||||||
1982年7月 | 開成教育セミナー創業 | ||||||
1987年1月 | 当社設立 | ||||||
同 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
2001年6月 | ㈱レコ 代表取締役 | ||||||
2003年5月 | ㈲アドユニット(現㈱アプリス)設立 | ||||||
同 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2009年12月 | ㈱個夢 取締役(現任) | ||||||
2010年2月 | ㈱東京フェリックス | ||||||
代表取締役社長 | |||||||
2011年8月 | ㈱アプリス 取締役(現任) | ||||||
2011年12月 | ㈱アイビー 取締役 | ||||||
専務取締役 | ─ | 永井 博 | 1963年9月6日生 | 1987年4月 | 関西大倉高校 非常勤講師 | (注)3 | 83,985 |
1988年3月 | 同校退職 | ||||||
1988年4月 | 当社入社 | ||||||
1991年7月 | 当社取締役教務次長 | ||||||
2000年4月 | 当社取締役第二事業部長 | ||||||
2006年5月 | 当社常務取締役 | ||||||
2009年12月 | ㈱個夢 代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 管理開発 部長 | 浅生 千春 | 1959年2月26日生 | 1983年5月 | 関西教育学院入社 | (注)3 | 35,523 |
1986年3月 | 同社退社 | ||||||
1986年4月 | 明智塾入社 | ||||||
1991年3月 | 同社退社 | ||||||
1991年4月 | 当社入社 | ||||||
1992年9月 | 当社総務部次長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役第三事業部長 | ||||||
2005年8月 | ㈱アプリス 取締役(現任) | ||||||
2006年4月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役開発部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役管理開発部長(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画 部長 | 藤田 正人 | 1961年1月7日生 | 1983年4月 | ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 15,230 |
2005年10月 | 当社へ出向 | ||||||
同 | 株式公開準備室長 | ||||||
2007年4月 | 当社社長室長 | ||||||
2007年8月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
2008年1月 | 当社へ転籍 | ||||||
2009年12月 | ㈱個夢 取締役(現任) | ||||||
2010年2月 | ㈱東京フェリックス 取締役 | ||||||
2011年12月 | ㈱アイビー 取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役経営企画部長(現任) | ||||||
取締役 | ─ | 平野 秀一 | 1950年6月1日生 | 1971年4月 | ㈱山田工業入社 | (注)3 | 83,200 |
1971年12月 | 同社退社 | ||||||
1972年1月 | ㈱昭進入社 | ||||||
1973年3月 | 同社退社 | ||||||
1973年4月 | ㈱前田産業入社 | ||||||
1978年3月 | 同社退社 | ||||||
1978年4月 | 関西教育学院入社 | ||||||
1983年3月 | 同社退社 | ||||||
1983年4月 | 開成教育セミナー入社 | ||||||
1987年1月 | 当社専務取締役 | ||||||
2010年2月 | ㈱東京フェリックス 取締役 | ||||||
2011年12月 | ㈱アイビー 取締役 | ||||||
2013年10月 | ㈱アプリス 取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 個別指導 部長 | 檜浦 達也 | 1966年11月19日生 | 1993年4月 | ㈱日本給食入社 | (注)4 | 19,420 |
1997年4月 | 同社退社 | ||||||
1997年6月 | 当社入社 | ||||||
2006年4月 | 当社個別指導部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役員個別指導部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役個別指導部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 平井 周 | 1962年10月6日生 | 1990年4月 | 学校法人此花学院勤務 | (注)3 | 4,000 |
1991年4月 | 学校法人此花学院 常務理事 | ||||||
2010年4月 | 学校法人此花学院 | ||||||
学院長室室長 | |||||||
2010年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 早川 徹 | 1944年10月1日生 | 1998年10月 | ㈱なみはや銀行 執行役員 | (注)5 | 155 |
1999年6月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
2000年11月 | ヒューマンタッチ㈱入社 | ||||||
2002年9月 | ヒューマンビジネスサービス㈱ | ||||||
執行役員 | |||||||
2013年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
同 | ㈱アプリス 非常勤監査役(現任) | ||||||
同 | ㈱個夢 非常勤監査役(現任) | ||||||
非常勤 監査役 | ― | 竹山 直彦 | 1965年12月14日生 | 1991年4月 | ㈱日本総合研究所入社 | (注)6 | 2,157 |
1992年8月 | 同社退社 | ||||||
2002年10月 | 弁護士登録 | ||||||
同 | 権藤健一法律事務所入所 | ||||||
2006年5月 | 当社非常勤監査役(現任) | ||||||
2008年12月 | 権藤健一法律事務所退所 | ||||||
2009年1月 | 竹山法律事務所開設 | ||||||
2012年5月 | 竹山・田上法律事務所開設 | ||||||
非常勤 監査役 | ― | 上田 文雄 | 1953年2月9日生 | 1975年4月 | 大阪国税局入局 | (注)6 | 10,822 |
2004年7月 | 大阪国税局退職 | ||||||
2004年8月 | 税理士登録 | ||||||
2004年9月 | 上田文雄税理士事務所開設 | ||||||
2007年8月 | 当社顧問税理士 | ||||||
2007年12月 | 当社非常勤監査役(現任) | ||||||
計 | 1,723,192 |
(注) 1 取締役平井周は、社外取締役であります。
2 常勤監査役早川徹及び非常勤監査役上田文雄は、社外監査役であります。
3 2013年6月27日開催の定時株主総会の時から2年
4 2014年6月26日開催の定時株主総会の時から1年
5 2013年6月27日開催の定時株主総会の時から2年
6 2011年6月29日開催の定時株主総会の時から4年
7 当社は2006年4月より執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | 教育開発部長 | 浅井 一行 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E21514] S10028UA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。