有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002A75
株式会社 長谷工コーポレーション 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役会長 | 大栗 育夫 | 1950年5月11日生 | 1974年3月 | 当社入社 | (注)6 | 普通株式 46 | |
2001年4月 | 参与、エンジニアリング事業部長 | ||||||
2001年6月 | 取締役就任 | ||||||
2004年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
2005年4月 | 取締役専務執行役員就任、設計部門・設計部門(関西)管掌 | ||||||
2006年7月 | 代表取締役専務執行役員就任、技術管掌 | ||||||
2010年4月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
2014年4月 | 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
代表取締役社長 | 辻 範明 | 1952年12月10日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)6 | 普通株式 62 | |
1998年7月 | 参与、第一事業部副事業部長 | ||||||
1999年6月 | 取締役就任、第一事業部長 | ||||||
2001年4月 | 事業開発部門担当 | ||||||
2002年6月 | 事業開発部門・関西事業開発部門担当 | ||||||
2003年4月 | 常務取締役就任、関西営業部門・ライフサポート事業部門・白金プロジェクト担当 | ||||||
2005年4月 | 代表取締役専務執行役員就任、関西代表兼都市再生事業部門(関西)管掌 | ||||||
2006年4月 | 関西代表兼都市再生部門(関西)管掌 | ||||||
2007年4月 | 営業管掌 | ||||||
2010年4月 | 代表取締役副社長就任、 社長補佐兼営業管掌 | ||||||
2010年4月 | 株式会社長谷工アネシス代表取締役社長就任 | ||||||
2012年4月 | 社長補佐 | ||||||
2014年4月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
代表取締役 | 専務執行役員 経営企画部門 経営管理部門 管掌 | 西野 實 | 1950年8月16日生 | 2001年4月 | 株式会社大和銀行日本橋支店長 | (注)8 | 普通株式 31 |
2003年6月 | 株式会社りそなホールディングス執行役営業企画部門担当営業統括部長 | ||||||
2003年11月 | 当社参与経営企画部長 | ||||||
2004年6月 | 取締役就任、経営企画部担当 | ||||||
2005年4月 | 取締役常務執行役員就任、営業部門担当 | ||||||
2006年4月 | 営業部門・開発推進部門管掌 | ||||||
2007年4月 | 関西代表 | ||||||
2007年7月 | 代表取締役常務執行役員就任 | ||||||
2008年4月 | 経営企画部門・経営管理部門管掌(現任) | ||||||
2010年4月 | 代表取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
2014年4月 | 株式会社長谷工アネシス代表取締役社長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 専務執行役員 営業管掌 | 村塚 章介 | 1953年9月8日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)6 | 普通株式 22 |
1994年9月 | 関西支社住宅営業3部長 | ||||||
2001年4月 | 参与、関西マンション事業部門第一事業部長 | ||||||
2005年4月 | 執行役員、関西営業部門担当 | ||||||
2005年6月 | 取締役執行役員就任 | ||||||
2008年4月 | 取締役常務執行役員就任 関西営業部門・関西開発推進部門・関西都市開発事業部管掌 | ||||||
2010年4月 | 営業部門・開発推進部門管掌 | ||||||
2011年4月 | 営業部門・開発推進部門管掌兼 関西営業管掌 | ||||||
2013年4月 | 取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
2014年4月 | 営業管掌(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行役員 建設部門管掌 | 嶋田 盛雄 | 1952年12月28日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)8 | 普通株式 26 |
2001年4月 | 建築2部長 | ||||||
2003年4月 | 参与、施工管理担当補佐兼建設3部長 | ||||||
2005年4月 | 執行役員、建設部門施工管理担当 | ||||||
2008年4月 | 常務執行役員、建設部門管掌(現任) | ||||||
2008年4月 | 株式会社ハセック代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2008年6月 | 取締役常務執行役員就任 | ||||||
2013年4月 | 取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
代表取締役 | 常務執行役員 都市開発部門 管掌 | 吉田 隆一郎 | 1954年12月22日生 | 2005年4月 | 株式会社みずほ銀行執行役員業務部支店業務第三ユニット担当部長 | (注)8 | 普通株式 19 |
2006年4月 | 同行理事 | ||||||
2006年6月 | 当社顧問 取締役常務執行役員就任、経営企画部・広報IR部担当 | ||||||
2007年4月 | 広報IR部管掌兼経営企画部担当 | ||||||
2008年4月 | 営業企画部門・都市開発部門管掌 | ||||||
2011年4月 | 代表取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
2014年4月 | 都市開発部門管掌(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 経営管理部門 財務・経理 管掌 | 今中 裕平 | 1952年7月9日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)6 | 普通株式 9 |
1995年7月 | 財経部長 | ||||||
1999年6月 | 参与、財務部長 | ||||||
2005年4月 | 執行役員、財務部担当 | ||||||
2007年6月 | 取締役執行役員就任、経理部・財務部担当 | ||||||
2008年4月 | 取締役常務執行役員就任(現任)財務経理部・大阪経理部担当 | ||||||
2009年4月 | 経理部・大阪経理部・財務部・資金管理部担当 | ||||||
2010年4月 | 経理部・主計部・大阪経理部・財務部・資金管理部担当 | ||||||
2011年4月 | 経理部・主計部・大阪経理部担当兼財務部・資金管理部管掌 | ||||||
2014年4月 | 経営管理部門 財務・経理管掌(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 常務執行役員 関西建設部門管掌 兼 関西代表 | 北村 欣一 | 1951年11月21日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)8 | 普通株式 21 |
2000年7月 | 関西建設部門建築1部長 | ||||||
2005年4月 | 参与、関西建設部門第一施工統括部長 | ||||||
2007年7月 | 執行役員、関西建設部門施工管理担当 | ||||||
2008年4月 | 関西建設部門管掌 | ||||||
2008年6月 | 取締役執行役員就任 | ||||||
2009年4月 | 取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
2014年4月 | 関西建設部門管掌兼関西代表(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 設計部門・ 関西設計部門管掌 | 池上 一夫 | 1957年7月21日生 | 1980年3月 | 当社入社 | (注)6 | 普通株式 11 |
1999年4月 | エンジニアリング事業部第1設計室設計部長 | ||||||
2001年4月 | エンジニアリング事業部第3設計室長 | ||||||
2005年4月 | 参与、設計部門エンジニアリング事業部副事業部長 | ||||||
2008年4月 | 執行役員、設計部門エンジニアリング事業部副事業部長 | ||||||
2009年4月 | 執行役員、設計部門エンジニアリング事業部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役執行役員就任 | ||||||
2014年4月 | 取締役常務執行役員就任 設計部門・関西設計部門管掌(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 関西営業部門 ・関西開発推進部門管掌 | 谷 淳一 | 1958年1月24日生 | 1980年3月 | 当社入社 | (注)8 | 普通株式 10 |
1998年8月 | 関西住宅営業部門不動産営業1部長 | ||||||
2004年4月 | 関西営業部門第二事業部副事業部長 | ||||||
2005年4月 | 参与、関西営業部門第二事業部長 | ||||||
2008年4月 | 執行役員、営業部門第一事業部長 | ||||||
2012年4月 | 関西営業部門担当兼東海事業部長兼関西開発推進部門管掌 | ||||||
2012年6月 | 取締役執行役員就任 | ||||||
2013年4月 | 関西営業部門担当兼関西開発推進部門管掌 | ||||||
2014年4月 | 取締役常務執行役員就任 関西営業部門・関西開発推進部門管掌(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 技術推進部門管掌 兼 技術研究所長 | 常松 豪 | 1952年4月3日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)8 | 普通株式 11 |
2001年4月 | 大阪エンジニアリング事業部構造設計室長 | ||||||
2005年4月 | 参与、設計部門(関西)大阪エンジニアリング事業部副事業部長 | ||||||
2008年4月 | 執行役員、設計部門(関西)大阪エンジニアリング事業部副事業部長 | ||||||
2009年4月 | 執行役員、設計部門(関西)大阪エンジニアリング事業部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役執行役員就任 | ||||||
2014年4月 | 取締役常務執行役員就任 技術推進部門管掌兼技術研究所長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 常務執行役員営業部門・開発推進部門管掌 | 平野 富士雄 | 1956年3月22日生 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)8 | 普通株式 7 |
1997年4月 | 建設事業部東京支店不動産2部長 | ||||||
2004年4月 | 営業部門第一事業部副事業部長 | ||||||
2008年4月 | 執行役員、都市開発部門投資開発事業部担当兼住宅開発事業部長 | ||||||
2012年4月 | 常務執行役員、営業部門担当 | ||||||
2014年4月 | 営業部門・開発推進部門管掌(現任) | ||||||
2014年6月 | 取締役常務執行役員就任(現任) | ||||||
取締役 | 山本 正堯 | 1943年10月11日生 | 2001年1月 | 国土交通省政策統括官 | (注)6 | - | |
2001年8月 | 日本道路公団理事 | ||||||
2005年10月 | 西日本高速道路株式会社専務取締 役 | ||||||
2011年10月 | 公益財団法人自転車駐車場整備セ ンター理事長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 天野 公平 | 1948年9月17日生 | 2008年3月 | 株式会社三越代表取締役会長 | (注)6 | - | |
2008年4月 | 株式会社三越伊勢丹ホールディン グス取締役 | ||||||
2010年3月 | 株式会社三越相談役 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 小島 昭男 | 1949年6月27日生 | 1972年4月 | 当社入社 | (注)3 | 普通株式 13 | |
1999年6月 | 参与、経理部統括部長 | ||||||
2001年6月 | 取締役就任、経理部・財務部担当 | ||||||
2005年4月 | 取締役常務執行役員就任、財務部管掌兼経理部担当 | ||||||
2007年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 鈴木 幸一 | 1951年10月15日生 | 2007年10月 | 中央三井アセット信託銀行株式会社取締役常務執行役員 | (注)4 | 普通株式 14 | |
2009年7月 | 当社入社 常務執行役員、総務部・法務部・大阪総務部・大阪法務部・リスク統括部担当兼人事管掌 | ||||||
2012年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 上條 克彦 | 1951年9月17日生 | 2009年7月 | 名古屋国税不服審判所長 | (注)5 | - | |
2011年9月 | 帝京大学法学部教授(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 福井 義高 | 1962年8月13日生 | 2008年4月 | 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 教授(現任) | (注)7 | - | |
2014年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 磯田 光男 | 1970年1月7日生 | 1995年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) 三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所(現任) | (注)7 | - | |
2002年2月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 普通株式 307 |
2 監査役上條克彦、福井義高、磯田光男は、社外監査役であります。
3 2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
9 当社では、業務執行責任の明確化、事業環境に適した業務執行体制の構築を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職 | 氏名 | 担当業務 |
※専務執行役員 | 西野 實 | 経営企画部門・経営管理部門管掌 |
※専務執行役員 | 村塚 章介 | 営業管掌 |
※専務執行役員 | 嶋田 盛雄 | 建設部門管掌 |
※常務執行役員 | 吉田 隆一郎 | 都市開発部門管掌 |
※常務執行役員 | 今中 裕平 | 経営管理部門 財務・経理管掌 |
※常務執行役員 | 北村 欣一 | 関西建設部門管掌 兼 関西代表 |
※常務執行役員 | 池上 一夫 | 設計部門・関西設計部門管掌 |
※常務執行役員 | 谷 淳一 | 関西営業部門・関西開発推進部門管掌 |
※常務執行役員 | 常松 豪 | 技術推進部門管掌 兼 技術研究所長 |
※常務執行役員 | 平野 富士雄 | 営業部門・開発推進部門管掌 |
常務執行役員 | 田子 直史 | 開発推進部門担当 |
常務執行役員 | 原口 義典 | 建設部門 購買・積算担当 |
常務執行役員 | 松岡 政明 | 関西都市開発部門担当 |
常務執行役員 | 天野 里司 | 経営管理部門 人事担当 |
常務執行役員 | 川村 隆 | 関西建設部門 購買・積算担当 |
常務執行役員 | 村川 俊之 | 建設部門 施工管理管掌 |
常務執行役員 | 谷 信弘 | 営業部門 第二・第三事業部担当 |
執行役員 | 岡田 裕 | 経営企画部門 広報IR部担当 |
執行役員 | 楢岡 祥之 | 経営企画部門 経営企画・海外事業担当 |
執行役員 | 吉岡 毅 | 関西開発推進部門担当 |
執行役員 | 山田 義明 | 経営管理部門 財務担当 |
執行役員 | 山本 三里 | 建設部門 技術担当 |
執行役員 | 河本 順 | 関西営業部門 第一・第二事業部担当 |
執行役員 | 古泉 正人 | 関西建設部門 施工管理担当 |
執行役員 | 髙橋 勝英 | 都市開発部門 都市開発・住宅開発事業部担当 |
執行役員 | 奥山 真弘 | 営業企画部門(東京)担当 兼 都市開発部門管掌補佐 |
執行役員 | 亀岡 護 | 営業企画部門(関西)担当 兼 関西都市開発部門管掌補佐 |
執行役員 | 今川 信夫 | 関西建設部門 技術担当 |
執行役員 | 定永 好史 | 設計部門 エンジニアリング事業部長 |
執行役員 | 鶴田 高士 | 建設部門 第一・第二・第三施工統括部担当 |
執行役員 | 熊野 聡 | 営業部門 第一事業部・横浜支店担当 |
執行役員 | 中田 文彦 | 関西設計部門 大阪エンジニアリング事業部長 |
執行役員 | 河合 英樹 | 都市開発部門 マンション再生事業部担当 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00090] S1002A75)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。