有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001H2Q
サントリーホールディングス株式会社 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 兼社長 (代表取締役) | - | 佐治 信忠 | 1945年11月25日生 | 1971年4月 ソニー商事㈱入社 1974年6月 サントリー㈱入社 1981年8月 同社大阪支店長就任 1982年6月 同社取締役就任 1984年6月 同社常務取締役就任 1987年6月 同社専務取締役就任 1989年3月 同社取締役副社長就任 1990年3月 同社代表取締役副社長就任 2001年3月 同社代表取締役社長就任 2002年3月 同社代表取締役会長兼社長就任 2002年3月 寿不動産㈱代表取締役社長就任 (現任) 2009年2月 当社代表取締役会長兼社長就任 (現任) | (注)4 | 652 |
取締役副社長 (代表取締役) | - | 鳥井 信吾 | 1953年1月18日生 | 1980年4月 伊藤忠商事㈱入社 1983年6月 サントリー㈱入社 1990年3月 同社生産企画部長就任 1992年3月 同社取締役就任 1999年3月 同社常務取締役就任 2001年3月 同社代表取締役専務就任 2003年3月 同社代表取締役副社長就任 2009年2月 当社代表取締役副社長就任 (現任) 2009年3月 寿不動産㈱代表取締役副社長就任 (現任) | (注)4 | 539 |
取締役副社長 (代表取締役) | - | 青山 繁弘 | 1947年4月1日生 | 1969年4月 サントリー㈱入社 1992年8月 同社営業推進本部長就任 1994年3月 同社取締役就任 1999年3月 同社常務取締役就任 2003年3月 同社専務取締役就任 2006年3月 同社取締役副社長就任 2009年2月 当社取締役副社長就任 2010年3月 当社代表取締役副社長就任 (現任) | (注)4 | 200 |
取締役副社長 | - | 内藤 俊一 | 1948年7月29日生 | 1972年4月 サントリー㈱入社 1993年8月 同社人事部部長就任 2002年3月 同社取締役就任 2005年3月 同社常務取締役就任 2006年3月 同社専務取締役就任 2009年2月 当社専務取締役就任 2009年4月 サントリービジネスエキスパー ト㈱代表取締役社長就任(現任) 2012年3月 当社取締役副社長就任(現任) | (注)4 | 135 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役副社長 | - | 相場 康則 | 1949年5月24日生 | 1974年4月 サントリー㈱入社 2000年3月 同社ビール事業部長就任 2003年3月 同社取締役就任 2007年3月 同社常務取締役就任 2009年4月 当社常務執行役員就任 2009年4月 サントリー酒類㈱代表取締役社長 就任(現任) 2011年1月 当社専務取締役就任 2014年3月 当社取締役副社長就任(現任) | (注)4 | 130 |
専務取締役 | - | 田中 保徳 | 1949年9月14日生 | 1972年4月 サントリー㈱入社 2001年10月 同社広域営業本部長就任 2003年3月 同社取締役就任 2007年3月 同社常務取締役就任 2009年4月 当社常務執行役員就任 2009年4月 サントリービア&スピリッツ㈱ 代表取締役社長就任(現任) 2012年3月 当社専務取締役就任(現任) | (注)4 | 165 |
専務取締役 | - | 小嶋 幸次 | 1952年5月21日生 | 1978年4月 サントリー㈱入社 2003年10月 同社技術開発部長兼 エンジニアリング部長就任 2005年3月 同社取締役就任 2009年4月 当社常務執行役員就任 2013年3月 当社専務取締役就任(現任) | (注)4 | 105 |
取締役 | - | 鳥井 信宏 | 1966年3月10日生 | 1991年7月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ 銀行)入行 1997年4月 サントリー㈱入社 2005年9月 同社営業統括本部部長就任 2007年3月 同社取締役就任 2009年4月 当社執行役員就任 2010年4月 当社常務執行役員就任 2011年1月 当社専務取締役就任 2011年1月 サントリー食品インターナショナ ル㈱代表取締役社長就任(現任) 2013年1月 当社取締役就任(現任) | (注)4 | 173 |
取締役 | - | Luis Bach (ルイス・バッハ) | 1955年12月20日生 | 2005年1月 Bacardi Limited 北欧、中東及 びアフリカ担当Regional Director就任 2007年11月 Orangina Schweppes Group CEO 就任 2010年7月 Orangina Schweppes Holding B.V. Director就任(現任) 2012年3月 当社取締役就任(現任) 2013年8月 Orangina Schweppes Holding B.V. Chairman就任(現任) | (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | - | 小林 いずみ | 1959年1月18日生 | 2001年12月 メリルリンチ日本証券㈱ 代表取締役社長就任 2002年7月 ㈱大阪証券取引所社外取締役就任 2008年11月 世界銀行グループ 多数国間投資保証機関長官就任 2013年7月 ANAホールディングス㈱ 社外取締役就任(現任) 2013年11月 当社取締役就任(現任) | (注)4 | - |
常勤監査役 | - | 山本 亨 | 1956年3月10日生 | 1979年4月 サントリー㈱入社 2010年4月 当社経営管理部長就任 2011年3月 当社常勤監査役就任(現任) | (注)4 | 43 |
常勤監査役 | - | 白井 省三 | 1950年4月27日生 | 1974年4月 サントリー㈱入社 2003年10月 同社外食・開発カンパニー長就任 2005年3月 同社取締役就任 2009年4月 当社常務執行役員就任 2014年3月 当社常勤監査役就任(現任) | (注)5 | 75 |
監査役 | - | 天野 実 | 1948年2月17日生 | 1976年4月 裁判官任官 1980年3月 裁判官退官 1980年5月 弁護士登録(現任) 2003年3月 サントリー㈱監査役就任 2009年2月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | - |
監査役 | - | 嶋口 充輝 | 1942年3月31日生 | 1987年4月 慶應義塾大学大学院経営管理 研究科教授就任 2006年3月 ライオン㈱社外取締役就任 (現任) 2007年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2007年9月 公益社団法人日本マーケティン グ協会理事長就任(現任) 2009年2月 当社監査役就任(現任) 2012年4月 嘉悦大学大学院教授就任(現任) | (注)4 | - |
計 | 2,218 |
2.取締役 小林いずみは、社外取締役です。
3.監査役 天野実及び監査役 嶋口充輝は、社外監査役です。
4.2014年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E22559] S1001H2Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。