有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100232B
中央ビルト工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長兼CEO | 西本 安秀 | 1940年10月10日生 | 1964年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)3 | 106 | |
1980年10月 | 米国三井物産株式会社ニューヨーク鉄鋼第二部部長代理 | ||||||
1993年6月 | 三井物産株式会社鉄鋼国内本部業務推進室長 | ||||||
1994年5月 | 同社新潟支店長 | ||||||
1997年7月 | 同社理事 | ||||||
1999年10月 | 富士鉄鋼資材株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2004年8月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
代表取締役 社長兼COO | 開発営業 本部長 | 安孫子 雷太 | 1952年3月25日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)3 | 46 |
2003年8月 | 当社営業本部中部支店長 | ||||||
2005年4月 | 当社企画本部企画業務部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役企画本部長兼鉄構事業本部長 | ||||||
2010年2月 | 当社取締役製造本部長兼鉄構事業本部長兼企画本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役鉄構営業本部長兼企画本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役鉄構開発本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役開発営業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役社長兼COO(現任) | ||||||
取締役 | 技術・製造 本部長兼 企画本部長 | 林 茂雄 | 1957年11月30日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2005年4月 | 当社営業三部兼機材営業本部営業総括部長 | ||||||
2008年4月 | 当社東日本機材営業本部東京支店長兼技術本部技術部長 | ||||||
2012年4月 | 当社技術・製造副本部長兼技術部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役技術・製造副本部長兼技術部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役技術・製造本部長兼企画本部長(現任) | ||||||
取締役 | 機材営業 本部長 | 庄野 豊 | 1965年7月19日生 | 1991年3月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2009年5月 | 当社機材営業本部東京支店営業2部長 | ||||||
2012年7月 | 当社機材営業本部東京支店長兼営業2部長 | ||||||
2013年4月 | 当社参与兼機材営業副本部長兼東京支店長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役機材営業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 機材営業 副本部長兼 東京支店長 | 齋藤 健 | 1965年4月10日生 | 2005年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2009年5月 | 機材営業本部東京支店営業1部長 | ||||||
2013年4月 | 執行役員機材営業本部東京支店営業部長 | ||||||
2013年6月 | 執行役員機材営業本部副本部長兼東京支店長 | ||||||
2014年6月 | 取締役機材営業本部副本部長兼東京支店長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 家塚 昭年 | 1951年12月22日生 | 1974年4月 | 株式会社りそな銀行入行(旧株式会社大和銀行) | (注)3 | - | |
2003年2月 | 株式会社近畿大阪銀行執行役員人事部長 | ||||||
2004年1月 | アルインコ株式会社へ出向 同社総務部副部長 | ||||||
2004年6月 | アルインコ株式会社入社 総務部長 | ||||||
2007年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2008年10月 | 同社総務部長兼情報システム部長 | ||||||
2010年3月 | 同社総務部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2011年6月 | アルインコ株式会社取締役総務部長(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 岡田 一馬 | 1946年7月19日生 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)4 | 75 |
1985年4月 | 当社大阪支店総務課長 | ||||||
2001年4月 | 当社総務部総務グループリーダー | ||||||
2002年10月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 岡本 政明 | 1944年5月23日生 | 1987年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)5 | 10 | |
1999年4月 | 日弁連人権擁護委員会委員 | ||||||
2004年5月 | 東京三会法律相談連絡協議会議長 | ||||||
2006年11月 | 災害復興まちづくり支援機構代表委員 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 折本 高幸 | 1948年9月27日生 | 1971年4月 | 株式会社みずほ銀行(旧株式会社日本興業銀行)入行 | (注)5 | - | |
1999年6月 | アルインコ株式会社へ出向 同社社長室長 | ||||||
2001年6月 | 同社取締役社長室長兼審査部長 | ||||||
2002年2月 | 株式会社みずほ銀行(旧株式会社日本興業銀行)退行 | ||||||
2006年6月 | アルインコ株式会社 取締役社長室長 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役企画部長 | ||||||
2008年6月 | 同社監査役(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 253 |
(注) 1.取締役 家塚 昭年は、社外取締役である。
2.監査役 岡本 政明及び折本 高幸は、社外監査役である。
3.2014年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2011年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2012年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条2項に定める補欠監査役2名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
林 茂雄 | 1957年11月30日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 6 |
2005年4月 | 当社営業三部兼機材営業本部営業総括部長 | |||
2008年4月 | 当社東日本機材営業本部東京支店長兼技術本部技術部長 | |||
2012年4月 | 当社技術・製造副本部長兼技術部長 | |||
2012年6月 | 当社取締役技術・製造副本部長兼技術部長 | |||
2013年6月 | 当社取締役技術・製造本部長兼企画本部長(現任) | |||
岡本 直也 | 1980年11月3日生 | 2010年8月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | - |
2010年8月 | 岡本政明法律事務所入所(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00091] S100232B)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。