有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10032B3
メディアスホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年6月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 社長 執行役員 | 池谷保彦 | 1954年 1月16日 | 1976年4月 | 村中医療器㈱入社 | (注)3 | 89,834 |
1978年6月 | 協和医科器械㈱入社 | ||||||
1991年8月 | 協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長就任 | ||||||
1994年7月 | 同社常務取締役営業本部長就任 | ||||||
1995年8月 | ㈱オズ取締役就任(現任) | ||||||
1997年8月 | 協和医科器械㈱東海営業本部長 | ||||||
2000年10月 | ㈱エヌエイチエス静岡取締役就任(現任) | ||||||
2001年9月 | 協和医科器械㈱代表取締役社長就任 | ||||||
2006年1月 | 静岡県医科器械協会(現:静岡県医療機器販売業協会)会長就任 | ||||||
2008年4月 | 日本医療機器学会理事就任(現任) | ||||||
2008年6月 | 日本医療機器販売業協会副会長就任 | ||||||
2009年7月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2010年5月 | ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役就任(現任) | ||||||
2010年7月 | ㈱栗原医療器械店取締役就任(現任) | ||||||
2010年9月 | 協和医科器械㈱取締役就任 当社社長執行役員(現任) | ||||||
2011年5月 | 東京都医療機器販売業協会理事(現任) | ||||||
2011年6月 | (社)日本医療機器販売業協会副会長就任(現任) | ||||||
2011年9月 | 協和医科器械㈱取締役会長就任 | ||||||
2013年2月 | ㈱イケヤ代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2014年3月 | 医療機器業公正取引協議会医機販協支部長(現任) | ||||||
2014年9月 | 協和医科器械㈱取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 常務 執行役員 営業管理 統括本部長 | 野中治男 | 1956年 6月10日 | 1979年4月 | 荒田自動車工業㈱入社 | (注)3 | 21,100 |
1980年12月 | 協和医科器械㈱入社 | ||||||
1999年7月 | 同社沼津支店長 | ||||||
2003年7月 | 同社執行役員 同社マーケティング本部長 | ||||||
2010年9月 | 当社取締役就任(現任) 当社常務執行役員(現任) | ||||||
2010年10月 | 当社経営管理統括本部長兼営業推進本部長 | ||||||
2012年9月 | 当社経営管理統括本部長 | ||||||
2013年11月 | CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役就任(現任) | ||||||
2014年9月 | 当社営業管理統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 経営推進 本部長 | 芥川浩之 | 1967年 8月19日 | 1991年4月 | 臼井国際産業㈱入社 | (注)3 | 6,000 |
1991年11月 | 協和医科器械㈱入社 | ||||||
2003年7月 | 同社経理部長 | ||||||
2009年7月 | 当社管理本部長兼経理部長 | ||||||
2010年9月 | ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役就任 | ||||||
2010年10月 | 当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長(現任) | ||||||
2013年5月 | ㈱秋田医科器械店取締役就任 | ||||||
2014年9月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 専務 執行役員 | 梅澤 悟 | 1954年2月7日 | 1977年2月 | ㈱栗原医療器械店入社 | (注)3 | 90,000 |
1983年2月 | 同社取締役就任 | ||||||
1994年2月 | スター・プロダクト㈱監査役就任 | ||||||
1999年7月 | ㈱メディカルバイオサイエンス取締役就任(現任) | ||||||
2001年8月 | ㈱栗原医療器械店常務取締役就任 | ||||||
2005年8月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2008年5月 | 群馬県医療機器販売業協会会長就任(現任) | ||||||
2010年9月 | 当社取締役就任(現任) 当社専務執行役員(現任) | ||||||
2011年6月 | 日本医療機器販売業協会理事就任(現任) | ||||||
2013年9月 | ㈱栗原医療器械店社長執行役員就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 太田流通センター卸協同組合理事長就任(現任) | ||||||
2014年9月 | ㈱秋田医科器械店取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 専務 執行役員 | 平野 清 | 1952年3月28日 | 1967年3月 | 協和医科器械㈱入社 | (注)3 | 15,800 |
1995年7月 | 同社沼津支店長 | ||||||
1999年7月 | ㈱オズ営業本部長 | ||||||
2004年9月 | 同社執行役員 | ||||||
2005年9月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2005年10月 | 協和医科器械㈱執行役員 | ||||||
2007年9月 | 同社取締役就任 同社常務執行役員営業統括本部長 ㈱オズ取締役就任(現任) | ||||||
2009年7月 | 協和医科器械㈱専務取締役就任 同社専務執行役員営業統括本部長 当社取締役就任(現任) | ||||||
2009年9月 | 協和医科器械㈱愛知営業本部長 | ||||||
2010年9月 | 同社代表取締役社長社長執行役員就任(現任) 当社専務執行役員(現任) | ||||||
2011年6月 | 静岡県医療機器販売業協会会長就任(現任) | ||||||
2014年4月 | 静岡県薬事振興会監事就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 栗原 勝 | 1970年 9月21日 | 1990年4月 | ㈱栗原医療器械店入社 | (注)3 | 16,300 |
1992年4月 | ヴィッカースメディカルインターナショナル入社 | ||||||
1994年8月 | 日本コーリン㈱(現:オムロン コーリン㈱)入社 | ||||||
1999年4月 | ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社 | ||||||
2001年5月 | ㈱栗原医療器械店入社 | ||||||
2004年8月 | 同社取締役就任(現任) | ||||||
2009年8月 | ㈱メディカルバイオサイエンス取締役就任(現任) | ||||||
2010年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2013年9月 | ㈱栗原医療器械店専務執行役員就任(現任) | ||||||
2014年9月 | ㈱ジオット取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 遠山峰輝 | 1965年10月24日 | 1991年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 | (注)3 | ― |
2000年5月 | ㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任 | ||||||
2002年9月 | 協和医科器械㈱取締役就任 | ||||||
2004年2月 | ㈱先端機能画像医療研究センター取締役就任 | ||||||
2005年12月 | ㈱ケア・アソシエイツ(現:㈱アルテディア)代表取締役CEO就任 | ||||||
2006年11月 | ㈱磐梯アルテディアメディカルパートナーズ代表取締役就任 | ||||||
2007年7月 | ㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2009年7月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2013年2月 | フェアリンク㈱取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 信友浩一 | 1947年1月13日 | 1971年4月 | 九州大学医学部助手 | (注)3 | ― |
1978年4月 | 国立療養所近畿中央病院(現:国立病院機構近畿中央胸部疾患センター)医師 | ||||||
1990年4月 | 国立医療・病院管理研究所(現:国立保健医療科学院)医療政策研究部長 | ||||||
1993年4月 | 国立循環器病センター(現:国立循環器病研究センター)運営部長 | ||||||
1996年2月 | 九州大学大学院教授 | ||||||
2010年4月 | 福岡市医師会成人病センター院長 | ||||||
2012年4月 | ㈱信友ムラ事務所代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2012年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 小林勝美 | 1953年11月28日 | 1977年8月 1993年10月 2003年7月 2004年7月 2011年9月 2014年5月 2014年7月 | 協和医科器械㈱入社 同社横浜営業所(現:横浜支店)長 同社執行役員 同社神奈川営業本部長 同社首都圏営業本部(現:神奈川営業本部)長 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)監査役就任(現任) 当社監査役就任(現任) ㈱ジオット監査役就任 認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事就任(現任) | (注)5 | 9,810 |
監査役 | ― | 宮﨑清英 | 1945年3月9日 | 1968年4月 | 新日本証券㈱(現:みずほ証券㈱)入社 | (注)4 | 4,800 |
1995年6月 | 同社取締役就任 同社管理本部副本部長 | ||||||
1998年4月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
1999年3月 | 同社法務部長 | ||||||
1999年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2000年2月 | 同社業務管理部長 | ||||||
2000年4月 | 新光証券ビジネスサービス㈱(現:みずほ証券ビジネスサービス㈱)顧問 | ||||||
2000年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2005年5月 | 同社顧問 ㈱アトムシステム常勤監査役就任 | ||||||
2005年9月 | 協和医科器械㈱取締役就任 | ||||||
2006年10月 | ㈱ティーズフューチャー取締役就任 | ||||||
2009年7月 | 当社取締役就任 | ||||||
2010年9月 | 協和医科器械㈱取締役就任 | ||||||
2012年9月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 大澤恒夫 | 1954年1月15日 | 1978年10月 | 司法試験合格 第33期司法修習生 | (注)4 | ― |
1981年4月 | 弁護士登録 日本アイ・ビー・エム㈱法務部社内弁護士 | ||||||
1986年4月 | 大澤法律事務所代表就任(現任) | ||||||
2002年9月 | 協和医科器械㈱監査役就任(現任) | ||||||
2004年4月 | 大阪大学大学院客員教授 | ||||||
2005年4月 | 桐蔭横浜大学法科大学院教授(現任) | ||||||
2007年4月 | 中央大学法科大学院客員教授(現任) | ||||||
2009年7月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2012年4月 | 大阪大学大学院招聘教授(現任) | ||||||
監査役 | ― | 武内秀明 | 1959年5月11日 | 1984年4月 | 日揮㈱入社 | (注)6 | ― |
1991年10月 | 司法試験合格 | ||||||
1992年4月 | 第46期司法修習生 | ||||||
1994年4月 | 弁護士登録 清水直法律事務所入所 | ||||||
2001年10月 | 松井・武内法律事務所 | ||||||
2005年8月 | 武内法律事務所代表就任(現任) | ||||||
2012年9月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2013年1月 | 日本ビジネスシステムズ㈱取締役就任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 寺井宏隆 | 1953年10月22日 | 1976年4月 | 三和銀行㈱(現:三菱東京UFJ銀行㈱)入行 | (注)4 | ― |
2002年5月 | 同行執行役員 | ||||||
2006年6月 | UFJニコス㈱(現:三菱UFJニコス㈱)常務執行役員 | ||||||
2006年10月 | ㈱新生銀行リテール部門副部門長 | ||||||
2007年1月 | 同行専務執行役 | ||||||
2009年3月 | ㈱新銀行東京顧問 | ||||||
2009年6月 | 同行代表取締役社長執行役員就任(現任) | ||||||
2013年9月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 253,644 |
(注) 1 取締役 遠山峰輝及び信友浩一は、社外取締役であります。
2 監査役 大澤恒夫、武内秀明及び寺井宏隆は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2013年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2011年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2012年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 取締役 野中治男は、代表取締役社長 池谷保彦の義弟であります。
8 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
常務執行役員 永田 洋朗 (株式会社オズ 代表取締役社長)
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E22995] S10032B3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。