|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | グループ最高経営責任者(CEO) | 佐藤 英志 | 1969年 5月3日生 |
|
| | 1992年4月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | 1995年7月 | 佐藤英志公認会計士事務所開設 | 1999年10月 | ㈱エスネットワークス設立、同社代表取締役社長 | 2001年5月 | 台湾太陽油墨股份有限公司監察人 | 2008年6月 | 当社取締役 | 2009年10月 2010年4月 同 年5月 同 年6月 同 年7月
同 年10月 2011年3月
同 年4月 | 当社執行役員、グループ最高財務責任者 当社代表取締役副社長 韓国タイヨウインキ㈱理事(現任) 太陽油墨(中山)有限公司董事 TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役、TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director(現任) 太陽インキ製造㈱取締役 ㈱エスホールディングス(現 ㈱エスネットワークス)取締役(現任) 当社代表取締役社長(現任)、グループ最高経営責任者(現任)、研究本部担当(現任) | 同 年6月 | 太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事 | 2012年4月 | 太陽油墨(蘇州)有限公司董事(現任) | 同 年6月 | リスクマネジメント担当(現任) | 同 年12月 2014年4月 | 永勝泰科技股份有限公司董事(現任) 太陽インキ製造㈱代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 44 |
常務取締役 | | 鹿島 世傑 | 1951年 10月20日生
|
|
| | 1982年6月 | 日本ウインライター㈱入社 | 1988年5月 | 当社入社 | 1999年1月 | TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役社長 | 2001年12月 | 太陽油墨(蘇州)有限公司副董事長 | 2010年4月 | 当社執行役員 | 同 年10月 | 当社常務執行役員 | 2011年4月
2012年4月 同 年6月 | 当社中国戦略室長(現任)、太陽油墨(蘇州)有限公司董事(現任) 太陽油墨(中山)有限公司董事長 当社取締役、当社専務執行役員、 TAIYO AMERICA,INC.担当(現任)、 TAIYO AMERICA,INC.取締役 | 同 年12月 | 永勝泰科技股份有限公司董事 | 2013年4月 | TAIYO AMERICA,INC.President and Director(現任) | 同 年6月
2014年4月
同 年6月 | 台湾太陽油墨股份有限公司董事(現任)、永勝泰科技股份有限公司董事長(現任)、永勝泰油墨(深圳)有限公司董事長(現任) 韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO(現任) 当社常務取締役(現任) |
| (注)3 | 1 |
取締役 | | 柿沼 正久 | 1961年 6月27日生 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 1998年4月 | 当社技術開発本部研究開発部長 | 2001年11月 | 当社執行役員、統括本社技術研究所長 | 2002年6月 | 当社取締役 | 2008年7月 | 当社執行役員 | 2010年4月
同 年6月 2012年6月 | 日本太陽㈱(現 太陽インキ製造㈱)代表取締役社長 当社専務執行役員 当社取締役(現任) | 2014年4月 | グループ最高技術責任者(現任)、 | | 太陽インキ製造㈱取締役(現任) |
| (注)3 | 13 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 森田 孝行 | 1963年 1月23日生
|
|
| | 1985年4月 | 当社入社 | 2001年5月 | 台湾太陽油墨股份有限公司董事 | 2008年8月 | 当社営業本部営業部長 | 2011年4月
2012年6月
2013年4月
| 当社執行役員、太陽油墨(蘇州)有限公司董事長総経理(現任) 当社取締役(現任)、当社専務執行役員(現任)、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 担当(現任)、太陽油墨貿易(深圳)有限公司担当(現任)、太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事、TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 取締役 TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED Managing Director(現任)、太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事長総経理(現任) |
| (注)3 | 3 |
取締役 | | 竹原 栄治 | 1963年 9月7日生 |
|
| | 1986年4月 | 当社入社 | 1999年5月 | 韓国タイヨウインキ㈱理事 | 2001年11月 | 当社開発一部長 | 2006年7月 | 台湾太陽油墨股份有限公司董事 | 2008年9月 | 当社開発二部長 | 2010年10月 | 太陽インキ製造㈱取締役 | 2012年6月 | 太陽インキ製造㈱代表取締役副社長(現任) | 2013年4月 2014年6月 | 当社常務執行役員 当社取締役(現任)、当社専務執行役員(現任)、コンプライアンス・オフィサー(現任) |
| (注)3 | 6 |
取締役 | | 川原 敬人 | 1968年 4月11日生 |
|
| | 1991年4月 | 当社入社 | 2000年6月 | ㈱光和取締役 | 2003年4月 | 台湾太陽油墨股份有限公司副工廠長 | 2005年7月 | 台湾太陽油墨股份有限公司董事 | 2007年7月 | ㈱光和専務取締役(現任) | 2010年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | 486 |
取締役 | | 樋爪 昌之 | 1963年 3月2日生 |
|
| | 1988年10月 | サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | 1994年1月 | 樋爪公認会計士事務所入所 | 同 年6月 | 当社監査役 | 2001年1月 | 樋爪昌之公認会計士事務所所長(現任) | 2003年1月 2012年6月 同 年7月 | 韓国タイヨウインキ㈱監事 当社取締役(現任) 韓国タイヨウインキ㈱理事(現任) |
| (注)3 | 0 |
常勤監査役 | | 堺 昭人 | 1953年 1月2日生
|
|
| | 1975年4月 | 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 | 2003年7月 | 東京海上あんしん生命保険㈱(現東京海上日動あんしん生命保険㈱)出向 | 2007年7月 | 同社人事総務部J-SOX統轄参事 | 2008年7月 | 同社法務コンプライアンス部J-SOX統轄参事 | 2011年1月 同 年6月 2012年5月 | 当社顧問 当社常勤監査役(現任) 韓国タイヨウインキ㈱監事(現任) |
| (注)5 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 劉 時範 | 1947年 12月4日生
|
|
| | 1974年10月 | 太平洋化学工業㈱(現AMORE PACIFIC CORPORATION)入社 | 1988年10月 | 韓国太陽インキ製造㈱(現 韓国タイヨウインキ㈱)理事 | 1990年7月 | 同社常務理事 | 1998年7月 2010年4月 同 年10月 2011年5月 | 同社代表理事社長 当社執行役員 当社専務執行役員 韓国タイヨウインキ㈱理事会長 | 同 年6月 同 年7月
2012年6月 | 当社取締役 台湾太陽油墨股份有限公司董事、TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD 取締役、TAIYO AMERICA,INC.取締役 当社監査役(現任) |
| (注)6 | 0 |
監査役 | | 吉本 陽臣 | 1952年 11月13日生 |
|
| | 1976年4月 | Caltex Oil Japan Limited 入社 | 1990年8月 1992年7月 | 山一證券㈱ 入社 山一スイス銀行㈱ チューリッヒ本店 出向 | 1998年7月 | 当社入社 | 1999年6月 | TAIYO AMERICA,INC.取締役 | 2001年4月 同 年11月 2003年4月 2004年7月 2008年9月 2010年4月 同 年10月
| 当社企画管理部長 当社執行役員 当社総務室長 当社人事室長、役員秘書室長 当社経営企画室長 当社経営戦略本部長 当社常務執行役員、TAIYO AMERICA,INC.取締役社長 | 2013年6月
2014年5月 同 年6月 | 永勝泰科技股份有限公司監察人(現任)、当社監査役(現任) 永勝泰油墨(深圳)有限公司監事(現任) 太陽インキ製造㈱監査役(現任) |
| (注)7 | 1 |
監査役 | | 遠藤 輝好 | 1970年 6月3日生 |
|
| | 2008年12月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | 2009年12月 2014年6月 | 東京虎ノ門法律事務所入所(現任) 当社監査役(現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 557 |
(注)1.取締役樋爪昌之氏は、社外取締役です。
2.監査役堺昭人氏および遠藤輝好氏は、社外監査役です。
3.2014年6月20日開催の第68回定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2014年6月20日開催の第68回定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2011年6月28日開催の第65回定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2012年6月27日開催の第66回定時株主総会の終結の時から3年間。
7.2013年6月26日開催の第67回定時株主総会の終結の時から2年間。
8.当社では、取締役会の活性化および業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は上記取締役2名を含む7名で次のとおりです。
取締役 専務執行役員 森田 孝行(太陽油墨(蘇州)有限公司 董事長総経理)
取締役 専務執行役員 竹原 栄治(太陽インキ製造㈱ 代表取締役副社長)
常務執行役員 日高 勇(台湾太陽油墨股份有限公司 董事長)
常務執行役員 三輪 崇夫(当社研究本部長 研究部長)
執行役員 大木 勝(TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD 取締役社長)
執行役員 鈴木 信之(韓国タイヨウインキ株式会社 理事)
執行役員 深田 徹(TAIYO AMERICA,INC.COO and Director)
9.当社は、監査役が法令に定める員数を欠いた場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
東道 雅彦 | 1968年 7月17日生 |
|
| | 1997年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | | 牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所)入所 | 2005年1月 | 牛島総合法律事務所パートナー弁護士(現任) |
| - |
(注)東道雅彦氏は、社外監査役の要件を満たしています。