有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001YO0
住友ファーマ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 社長執行役員 | 多 田 正 世 | 1945年1月13日 | 1968年4月 | 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 | 1年 | 100 | |
1998年6月 2002年6月 2003年6月 | 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役退任 | ||||||
2003年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2005年1月 | 同社常務執行役員退任 | ||||||
2005年1月 | 住友製薬株式会社常務執行役員 | ||||||
2005年10月 | 当社取締役 | ||||||
2005年10月 | 専務執行役員 | ||||||
2007年6月 | 副社長執行役員 | ||||||
2008年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
2008年6月 | 社長執行役員(現任) | ||||||
代表取締役 副社長執行役員 | 研究本部長 兼 グローバルR&D管理、オンコロジー事業推進担当 | 野 口 浩 | 1947年3月29日 | 1971年4月 | 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 | 1年 | 43 |
1992年9月 | 同社退社 | ||||||
1992年10月 | 住友製薬株式会社入社 | ||||||
2000年6月 | 同社取締役 | ||||||
2004年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役退任 | ||||||
2005年10月 | 当社執行役員 | ||||||
2007年6月 | 取締役 | ||||||
2009年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2011年6月 2012年4月 | 専務執行役員 代表取締役(現任) | ||||||
2012年4月 | 副社長執行役員(現任) | ||||||
2013年4月 | 研究本部長 兼 グローバルR&D管理、オンコロジー事業推進担当(現任) | ||||||
取締役 専務執行役員 | 営業本部、法務、知的財産、海外営業担当 | 原 誠 | 1951年3月15日 | 1974年4月 | 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 | 1年 | 28 |
2005年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2008年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 同社専務執行役員 | ||||||
2010年8月 | 同社専務執行役員退任 | ||||||
2010年9月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2010年9月 | 海外事業本部長 | ||||||
2011年6月 2012年4月 | 取締役(現任) 専務執行役員(現任) | ||||||
2014年4月 | 営業本部、法務、知的財産、海外営業担当(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 生産本部長 兼 技術研究本部担当 | 岡 田 善 弘 | 1952年11月7日 | 1975年4月 | 入社 | 1年 | 33 |
2008年6月 | 執行役員 | ||||||
2008年6月 | 開発本部長 | ||||||
2010年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2011年6月 2013年4月 | 生産本部長 兼 技術研究本部担当(現任) 常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | コーポレート・コミュニケーション、人事、総務、調達、コーポレートサービスセンター担当 | 石 田 原 賢 | 1951年11月25日 | 1976年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社 | 1年 | 17 |
2003年6月 | 同社退社 | ||||||
2003年7月 | 当社入社 | ||||||
2008年6月 | 執行役員 | ||||||
2008年6月 | 人事部長 兼 人材開発支援担当 | ||||||
2011年6月 2013年4月 | 取締役(現任) 常務執行役員(現任) | ||||||
2014年6月 | コーポレート・コミュニケーション、人事、総務、調達、コーポレートサービスセンター担当(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 経営管理、事業戦略、渉外統括、秘書、経理、再生・細胞医薬事業推進担当 | 野 村 博 | 1957年8月31日 | 1981年4月 | 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 | 1年 | 10 |
2007年12月 | 同社退社 | ||||||
2008年1月 | 当社入社 | ||||||
2008年6月 | 執行役員 | ||||||
2012年2月 | サノビオン社 Vice Chair, Executive Vice President, CFO | ||||||
2012年6月 2014年4月 2014年4月 | 取締役(現任) 常務執行役員(現任) 経営管理、事業戦略、渉外統括、秘書、経理、再生・細胞医薬事業推進担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 | 佐 藤 英 彦 | 1945年4月25日 | 2002年8月 2011年6月 2013年6月 | 警察庁長官 当社監査役 当社取締役(現任) | 1年 | - | |
取締役 | 佐 藤 廣 士 | 1945年9月25日 | 2009年4月 2013年4月 2014年6月 | 株式会社神戸製鋼所代表取締役社長 同社代表取締役会長(現任) 当社取締役(現任) | 1年 | - | |
常勤監査役 | 竹 田 信 生 | 1952年11月20日 | 1975年4月 | 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 | 4年 | 8 | |
2005年6月 | 同社退社 | ||||||
2005年6月 | 住友製薬株式会社執行役員 | ||||||
2005年10月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年1月 | コーポレート・コミュニケーション、渉外統括担当 | ||||||
2010年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 古 谷 泰 治 | 1951年12月1日 | 1979年4月 2001年6月 2004年6月 2010年6月 2010年6月 2013年6月 | 入社 薬理研究所長 執行役員 常務執行役員 信頼性保証本部長 常勤監査役(現任) | 4年 | 11 | |
監査役 | 非常勤 | 内 田 晴 康 | 1947年4月7日 | 1973年4月 | 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 | 4年 | - |
2010年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 跡 見 裕 | 1944年12月5日 | 2010年4月 2013年6月 | 杏林大学学長(現任) 当社監査役(現任) | 4年 | - |
監査役 | 非常勤 | 西 川 和 人 | 1947年12月28日 | 2001年1月 | 金融庁検査局長 | 4年 | - |
2013年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 253 |
(注) 1 取締役 佐藤英彦および佐藤廣士は、社外取締役であります。
2 監査役 内田晴康、跡見裕および西川和人は、社外監査役であります。
3 所有株式数は、2014年5月31日現在の保有状況であります。
4 取締役8名の任期は、2014年6月19日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
5 常勤監査役 竹田信生および監査役 内田晴康の任期は、2014年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 常勤監査役 古谷泰治ならびに監査役 跡見裕および西川和人の任期は、2013年6月21日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の12名であります。
常務執行役員 中島 亨 営業本部長
常務執行役員 田村 伸彦 サノビオン社 Vice Chair, Executive Vice President 兼
Head of Global Clinical Development for DSP Group
常務執行役員 大江 善則 信頼性保証本部長 兼 薬事担当
執行役員 新川 慶弘 営業本部副本部長
執行役員 池田 善治 技術研究本部長 兼 IT企画推進担当
執行役員 泰地 睦夫 グローバルR&D管理部長
執行役員 原 信行 開発本部長
執行役員 小田切 斉 人事部長 兼 人材開発支援担当
執行役員 越谷 和雄 BBP社 President 兼 Head of Global Oncology Office
執行役員 馬場 博之 サノビオン社 Executive Vice President
執行役員 Antony Loebel サノビオン社 Executive Vice President, CMO
執行役員 Chiang J. Li BBI社 President, CEO and CMO 兼 Head of Global Oncology
for DSP Group
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00922] S1001YO0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。