有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AQ2
SOMPOホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
(2014年6月26日現在)
(注)1 取締役野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏およびスコット・トレバー・デイヴィス氏は、社外取締役であります。
2 監査役椿愼美氏、笠間治雄氏および柳田直樹氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社は、事業戦略の迅速かつ的確な遂行を図るため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日の執行役員の構成は、以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||
代表取締役会長 会長執行役員 | ― | 二 宮 雅 也 | 1952年2月25日 | 1974年4月 | 日本火災海上保険株式会社入社 | (注)3 | 14,025 | |||
2003年6月 | 日本興亜損害保険株式会社執行役員社長室長兼社長室IR室長 | |||||||||
2004年4月 | 同社執行役員社長室長兼CR企画部長 | |||||||||
2004年6月 | 同社常務執行役員 | |||||||||
2005年6月 | 同社取締役常務執行役員 | |||||||||
2009年6月 | 同社代表取締役専務執行役員 | |||||||||
2011年6月 | 当社取締役 | |||||||||
日本興亜損害保険株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職) | ||||||||||
2012年4月 | 当社代表取締役会長会長執行役員(現職) 日本興亜損害保険株式会社代表取締役社長社長執行役員 | |||||||||
代表取締役社長 社長執行役員 | ― | 櫻 田 謙 悟 | 1956年2月11日 | 1978年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 | (注)3 | 13,741 | |||
2005年7月 | 株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長 | |||||||||
2007年4月 | 同社常務執行役員 | |||||||||
2007年6月 | 同社取締役常務執行役員 | |||||||||
2010年4月 | 当社取締役常務執行役員 | |||||||||
2010年7月 | 当社取締役執行役員 株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員(現職) | |||||||||
2011年6月 | 当社取締役 | |||||||||
2012年4月 | 当社代表取締役社長社長執行役員(現職) 株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員 | |||||||||
代表取締役 副社長執行役員 | ― |
| 1956年12月10日 | 1979年4月 2008年4月 2009年4月2011年6月 2012年4月 2014年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長 同社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役副社長執行役員(現職) | (注)3 | 15,950 | |||
取締役 常務執行役員 | ― | 竹 本 尚一朗 | 1955年1月20日 | 1978年4月 2011年10月 2012年6月 2013年4月 2013年6月 2014年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員リスク管理部長 同社取締役執行役員リスク管理部長 当社執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役執行役員 日本興亜損害保険株式会社執行役員 当社取締役執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員(現職) 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員(現職) 当社取締役常務執行役員(現職) | (注)3 | 6,600 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 執行役員 | ― | 西 澤 敬 二 | 1958年2月11日 | 1980年4月 2008年4月 2010年4月 2010年6月 2011年10月 2011年11月2012年6月 2013年4月 2014年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員営業企画部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役常務執行役員自動車業務部長 同社取締役常務執行役員 当社取締役執行役員(現職) 株式会社損害保険ジャパン取締役専務執行役員 日本興亜損害保険株式会社専務執行役員(現職) 株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員(現職) 株式会社損害保険ジャパン代表取締役専務執行役員 | (注)3 | 4,400 |
取締役 執行役員 | ― | 江 原 茂 | 1958年12月18日 | 1981年4月 2011年4月 2013年4月 2013年6月 2014年4月 | 安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長 当社執行役員 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員 当社取締役執行役員(現職) 株式会社損害保険ジャパン取締役常務執行役員東アジア部長(現職) 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員東アジア部長(現職) | (注)3 | 3,850 |
取締役 執行役員 | ― | 磯 谷 隆 也 | 1954年5月6日 | 1979年4月 2008年6月 2009年8月 2010年4月 2012年6月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 | 日本火災海上保険株式会社入社 日本興亜損害保険株式会社執行役員人事部長 同社執行役員 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 株式会社損害保険ジャパン専務執行役員 日本興亜損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員(現職) 株式会社損害保険ジャパン副社長執行役員(現職) 当社取締役執行役員(現職) 日本興亜損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員 | (注)3 | 8,425 |
取締役 | ― | 熊野御堂 厚 | 1951年12月30日 | 1975年4月 2005年4月 2006年4月 2010年4月 2011年4月 2011年10月 2013年4月 2013年6月 | 日本火災海上保険株式会社入社 日本興亜損害保険株式会社執行役員営業企画開発部長 そんぽ24損害保険株式会社代表取締役社長首席執行役員 日本興亜損害保険株式会社常務執行役員中部本部長 日本興亜生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員 NKSJひまわり生命保険株式会社代表取締役副社長副社長執行役員 同社代表取締役社長社長執行役員(現職) 当社取締役(現職) NKSJひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員 | (注)3 | 14,625 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 (社外) | ― | 野 原 佐和子 | 1958年1月16日 | 1988年12月 1995年7月1996年4月 1998年7月 2000年12月 2001年12月 2006年6月 2009年11月 2012年6月 2013年6月 2014年6月 | 株式会社生活科学研究所入社 株式会社情報通信総合研究所入社 同社主任研究員 同社ECビジネス開発室長 有限会社イプシ・マーケティング研究所取締役 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長(現職) 日本電気株式会社取締役 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現職) 株式会社損害保険ジャパン監査役 当社取締役(現職) 日本写真印刷株式会社取締役(現職) 株式会社ゆうちょ銀行取締役(現職) 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長 | (注)3 | - |
取締役 (社外) | ― | 遠 藤 功 | 1956年5月8日 | 1979年4月 1988年10月 1992年10月 1996年10月 1997年9月 2000年5月 2006年4月 2011年5月 2013年3月 2014年6月 | 三菱電機株式会社入社 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 アンダーセン・コンサルティング入社 同社パートナー 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役 株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長 同社会長(現職) 早稲田大学大学院商学研究科教授(現職) 株式会社良品計画取締役(現職) ヤマハ発動機株式会社監査役(現職) 当社取締役(現職) 日新製鋼株式会社取締役(現職) | (注)3 | - |
取締役 (社外) | ― | 村 田 珠 美 | 1960年1月18日 | 1988年4月 2001年8月 2008年4月 2014年6月 | 弁護士登録 村田法律事務所弁護士(現職) 第二東京弁護士会副会長 当社取締役(現職) | (注)3 | - |
取締役 (社外) | ― | スコット・ トレバー・ デイヴィス (Scott Trevor Davis) | 1960年12月26日 | 2001年4月 2004年5月 2005年9月 2006年3月 2006年4月 2011年3月 2014年6月 | 麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 株式会社イトーヨーカ堂取締役 株式会社セブン&アイ・ホールディングス取締役(現職) 株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングス)監査役(現職) 立教大学経営学部国際経営学科教授(現職) 株式会社ブリヂストン取締役(現職) 当社取締役(現職) | (注)3 | - |
常勤 監査役 | ― | 吉 滿 英 一 | 1952年12月19日 | 1976年4月 2005年4月 2005年7月 2006年6月 2007年4月 2007年6月 2010年6月 2011年4月 2011年6月 2011年7月2012年6月 | 安田火災海上保険株式会社入社 株式会社損害保険ジャパン執行役員経理部長兼グループ事業企画部長 同社執行役員経営企画部長 同社常務執行役員経営企画部長 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 同社代表取締役専務執行役員コンプライアンス部長 同社代表取締役専務執行役員 当社監査役(現職) NKSJひまわり生命保険株式会社監査役(現職) | (注)4 | 34,225 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤 監査役 | ― | 高 田 俊 之 | 1957年7月6日 | 1980年4月 2010年4月 2011年4月 2012年6月 2014年6月 | 日本火災海上保険株式会社入社 当社執行役員経営企画部長 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社取締役 当社取締役常務執行役員 当社監査役(現職) | (注)5 | 3,750 |
監査役 (社外) | ― | 椿 愼 美 | 1947年8月6日 | 1970年4月 1975年5月 1979年3月 1999年7月 2004年7月 2013年6月 2014年6月 | 荏原インフィルコ株式会社入社 監査法人朝日会計社入社 公認会計士登録 朝日監査法人代表社員就任 日本公認会計士協会常務理事 当社監査役(現職) 平和不動産株式会社監査役(現職) | (注)6 | 100 |
監査役 (社外) | ― | 笠 間 治 雄 | 1948年1月2日 | 1974年4月 1999年9月 2001年6月 2002年10月 2005年6月 2006年6月 2007年10月 2009年1月 2010年6月 2010年12月 2012年10月 2013年6月 2014年2月 | 東京地方検察庁検事 東京地方検察庁特別捜査部長 甲府地方検察庁検事正 東京地方検察庁次席検事 東京高等検察庁次席検事 最高検察庁刑事部長 最高検察庁次長検事 広島高等検察庁検事長 東京高等検察庁検事長 検事総長 弁護士登録 笠間法律事務所弁護士(現職) 当社監査役(現職) 日本郵政株式会社取締役(現職) 住友商事株式会社監査役(現職) キユーピー株式会社監査役(現職) | (注)6 | 100 |
監査役 (社外) | ― | 柳 田 直 樹 | 1960年2月27日 | 1987年4月 2004年6月 2014年6月 | 弁護士登録 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職) 日本製紙株式会社監査役 株式会社日本ユニパックホールディング監査役 当社監査役(現職) アルパイン株式会社監査役(現職) | (注)5 | - |
計 | 119,791 |
(注)1 取締役野原佐和子氏、遠藤功氏、村田珠美氏およびスコット・トレバー・デイヴィス氏は、社外取締役であります。
2 監査役椿愼美氏、笠間治雄氏および柳田直樹氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社は、事業戦略の迅速かつ的確な遂行を図るため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日の執行役員の構成は、以下のとおりであります。
会長執行役員 | 二 宮 雅 也 | ||||
社長執行役員 | 櫻 田 謙 悟 | ||||
副社長執行役員 |
| ||||
常務執行役員 | 竹 本 尚一朗 | ||||
執行役員 | 西 澤 敬 二 | ||||
執行役員 | 江 原 茂 | ||||
執行役員 | 磯 谷 隆 也 | ||||
執行役員 | 德 岡 宏 行 | ||||
執行役員(リスク管理部長) | 細 井 寿 人 | ||||
執行役員(海外事業企画部長) | 田 中 順 一 | ||||
執行役員(経営企画部長) | 小 嶋 信 弘 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E23924] S1002AQ2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。