有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003PXI
株式会社FPG 役員の状況 (2014年9月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役社長 | 代表 執行役員 | 谷村 尚永 | 1959年 7月25日生 | 1983年4月 住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)入社 1998年8月 ING Lease Japan N.V東京支店在日代表 2001年11月 有限会社ファイナンシャル・プロダクト・グループ(現 当社)設立 当社代表取締役社長(現任) 2012年12月 当社代表執行役員(現任) 2013年3月 株式会社FPG証券 代表取締役会長(現任) 2014年4月 第一投資顧問株式会社(現株式会社FPG投資顧問)代表取締役会長(現任) 2014年10月 ベルニナ信託株式会社(現株式会社FPG信託)取締役(現任) | (注)3 | 733,200 |
取締役 | ― | 門多 丈 | 1947年 4月18日生 | 1971年7月 三菱商事株式会社入社 1999年4月 三菱商事証券株式会社 代表取締役社長 2007年4月 株式会社カドタ・アンド・カンパニー代表取締役(現任) 2007年6月 株式会社八十二銀行 監査役(現任) 2007年10月 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ 監査役(現任) 2008年7月 当社監査役 2009年9月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会 代表理事(現任) 2012年12月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
取締役 | ― | 船山 雅史 | 1952年 8月30日生 | 1976年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現 アクセンチュア株式会社)入社 1979年1月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 1987年8月 シティバンク・プライベートバンク入社 1996年11月 リパブリックニューヨーク銀行プライベートバンキング(現 香港上海銀行)入社 2006年10月 船山公認会計士事務所代表(現任) 2008年6月 株式会社フィナンテック 取締役(現任) 2008年7月 当社監査役 2012年12月 当社取締役(現任) 2013年4月 株式会社応用電子 取締役(現任) 2014年10月 ベルニナ信託株式会社(現株式会社FPG信託)取締役(現任) 2014年11月 株式会社三栄建築設計 取締役(現任) | (注)3 | - |
取締役 | ― | 土岐 大介 | 1961年 1月9日生 | 1986年4月 日本鋼管株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社 1987年12月 日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 1990年3月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)東京支店入社 2001年7月 同社共同東京支店長 2002年7月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長 2012年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授 2012年7月 金沢工業大学知的創造・経営研究所客員教授(現任) 2013年10月 東北大学特任教授(客員) 2013年10月 当社顧問 2013年12月 当社取締役(現任) 2014年4月 東北大学総長特別補佐・特任教授(現任) 筑波大学客員教授(現任) 第一投資顧問株式会社(現株式会社FPG投資顧問)取締役(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
常勤監査役 | ― | 安田 正敏 | 1947年 8月17日生 | 1971年7月 株式会社日立製作所入社 1983年1月 シティバンク東京支店入社 1988年7月 シティコープ・スクリムジャー・ヴィッカーズ証券東京支店支店長 1992年7月 キャンターフィッツジェラルド 日本代表 2006年12月 株式会社MM総研取締役副所長 2009年9月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会専務理事(現任) 2010年3月 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ監査役(現任) 2011年2月 株式会社好日山荘監査役(現任) 2011年6月 株式会社アパレルウェブ監査役(現任) 2012年12月 当社監査役(現任) 2013年12月 株式会社FPG証券監査役(現任) 2014年4月 第一投資顧問株式会社(現株式会社FPG投資顧問)監査役(現任) | (注)4 | - |
監査役 | ― | 吉利 友克 | 1952年 10月4日生 | 1975年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 1999年7月 アイエヌジー生命保険株式会社入社 2002年7月 アイエヌジー投信株式会社代表取締役社長 2010年7月 医療法人社団松英会顧問(現任) 2012年12月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
監査役 | ― | 常峰 仁 | 1953年 10月9日生 | 1977年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 2002年4月 同行 大阪支店長 2004年6月 シンキ株式会社顧問 2004年6月 同社代表取締役会長兼会長執行役員 2005年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2009年5月 株式会社アプラス(現 株式会社アプラスフィナンシャル)顧問 2009年6月 同社代表取締役社長最高経営責任者 2011年4月 同社取締役会長 2013年12月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
計 | 733,200 |
2.監査役安田正敏、吉利友克及び常峰仁は、社外監査役であります。
3.2013年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
4.2013年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
5.当社は、意思決定・監督と職務執行を分離し、取締役会の活性化・機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりとなります。
地位 | 氏名 | 担当 |
代表執行役員 | 谷村尚永 | 保険推進室・M&A推進室・不動産推進室担当 |
専務執行役員 | 松下康幸 | 営業推進部担当営業推進部長 |
常務執行役員 | 上田直之 | 大阪支店・名古屋支店・福岡支店担当 |
常務執行役員 | 髙橋和樹 | 東京営業部・大宮支店・営業サポート部担当 東京営業部長・営業サポート部長 |
執行役員 | 久保出 健 二 | 経理部担当 経理部長 |
執行役員 | 森垣智哉 | 財務部・総務部・人事部・法務部担当 財務部長・人事部長 |
執行役員 | 松本孝博 | ストラクチャードファイナンス1部、同2部、同3部、同4部担当 ストラクチャードファイナンス1部長・同4部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24651] S1003PXI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。