有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002110
沢井製薬株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役会長 | 澤 井 弘 行 | 1938年2月21日生 | 1963年4月 | 当社入社 | (注)2 | 631 | |
1968年8月 | 当社常務取締役 | ||||||
1978年4月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
1988年9月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役会長(現在) | ||||||
代表取締役社長 | 澤 井 光 郎 | 1956年9月28日生 | 1989年1月 | 当社入社 | (注)2 | 948 | |
2000年6月 | 当社取締役営業本部副本部長兼営業企画部長 | ||||||
2002年6月 | 当社常務取締役営業本部長兼営業企画部長 | ||||||
2005年6月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
取締役 | 常務執行役員営業本部長 | 岩 佐 孝 | 1952年7月9日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)2 | 9 |
1994年6月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
1998年6月 | メディサ新薬株式会社代表取締役社長 | ||||||
2002年6月 | 当社常務取締役経営企画部長 | ||||||
2008年1月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
2012年6月 | 化研生薬株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員営業本部長(現在) | ||||||
取締役 | 常務執行役員信頼性保証本部長 兼薬制室長 | 戸 谷 治 雅 | 1951年10月29日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)2 | 25 |
1996年6月 | 当社取締役研究開発本部副本部長兼研究部長 | ||||||
2002年6月 | 当社常務取締役医薬情報部長 | ||||||
2008年4月 | 当社常務取締役信頼性保証本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員信頼性保証本部長兼薬制室長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 常務執行役員生産本部長兼安定供給管理責任者 | 木 村 圭 一 | 1948年2月4日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)2 | 37 |
2002年6月 | 当社取締役生産本部長兼生産管理部長 | ||||||
2005年6月 | 当社常務取締役生産本部長 | ||||||
2011年5月 | メディサ新薬株式会社取締役(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員生産本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役常務執行役員生産本部長兼安定供給管理責任者(現在) | ||||||
取締役 | 常務執行役員管理本部長 兼営業本部副本部長 | 小 玉 稔 | 1953年9月8日生 | 1976年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)2 | 7 |
2006年5月 | 当社入社 | ||||||
2007年6月 | 化研生薬株式会社取締役(現在) | ||||||
当社取締役経営企画部長 | |||||||
2008年6月 | メディサ新薬株式会社取締役 | ||||||
2011年4月 | メディサ新薬株式会社専務取締役(現在) | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼営業本部副本部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長兼営業本部副本部長(現在) | ||||||
取締役 | 常務執行役員戦略企画部長 兼営業本部副本部長 | 澤 井 健 造 | 1968年5月26日生 | 1995年4月 | 住友製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社 | (注)2 | 854 |
2001年4月 | 当社入社 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役戦略企画部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員戦略企画部長兼営業本部副本部長(現在) | ||||||
取締役 | 常務執行役員研究開発本部長 | 徳 山 慎 一 | 1950年6月29日生 | 1977年10月 | 当社入社 | (注)2 | 8 |
2005年6月 | 当社取締役研究開発本部長代行兼開発部長 | ||||||
メディサ新薬株式会社取締役 | |||||||
2012年6月 | メディサ新薬株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社上席執行役員研究開発本部副本部長兼知的財産部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役常務執行役員研究開発本部長(現在) | ||||||
取締役 | 菅 尾 英 文 | 1947年8月31日生 | 1979年4月 | 弁護士登録 | (注)2、5 | 1 | |
1982年6月 | 菅尾法律事務所開設(現在) | ||||||
1994年5月 | 株式会社西松屋チェーン社外取締役(現在) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 松 永 秀 嗣 | 1950年12月5日生 | 2005年10月 | 当社入社 | (注)3 | 2 | |
2008年4月 | 当社人事部長兼システム部長 | ||||||
2012年4月 | 当社顧問 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
監査役 | 澤 井 武 清 | 1940年1月2日生 | 1969年4月 | 当社入社 | (注)3 | 286 | |
1969年8月 | 当社取締役 | ||||||
1992年6月 | 当社取締役経営企画室担当 | ||||||
1994年11月 | メディサ新薬株式会社取締役会長 | ||||||
1996年6月 | メディサ新薬株式会社取締役相談役 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 髙 橋 孝 志 | 1946年9月1日生 | 2003年7月 | 大阪国税局調査第二部 統括国税調査官 | (注)4、6 | 0 | |
2005年7月 | 住吉税務署長 | ||||||
2006年9月 | 税理士開業(現在) | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
監査役 | 小 林 俊 明 | 1947年4月12日生 | 1979年4月 | 弁護士登録 | (注)3、6 | 0 | |
1983年4月 | 小林俊明法律事務所開設(現在) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 2,812 |
(注) 1.取締役澤井健造は代表取締役会長澤井弘行の長男であり、監査役澤井武清は代表取締役会長澤井弘行の弟であります。
2.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.菅尾英文氏は、社外取締役であります。同氏は、法律事務所開業のほか、株式会社西松屋チェーンの社外取締役を務めております。弁護士活動を通じて幅広い法律的専門知識を有しているほか、他の上場会社の社外取締役としての経験や、2007年6月22日からの当社社外監査役としての経験を重ねていることから、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待できると考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断いたしました。
また同氏は、2012年6月22日をもって当社監査役を辞任しております。
6.監査役のうち、髙橋孝志氏及び小林俊明氏は社外監査役であります。
髙橋孝志氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており社外監査役としての役割を適切に遂行できるものと判断しております。
また、小林俊明氏は、弁護士であり、弁護士活動を通じた法律的専門知識と事務所経営の経験があり、社外監査役としての役割を適切に遂行できるものと判断しております。
7.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。上席執行役員は2名で、渉外部担当 稲荷恭三、生産本部副本部長兼製剤技術センター長 高橋嘉輝、また執行役員は5名で、品質保証部長 榊真喜夫、製剤研究部長 德永雄二、経営管理部長 末吉一彦、戦略企画部海外事業担当 佐々木雅啓、人事部長 濵田輝で、それぞれ構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00976] S1002110)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。