有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009IAG
株式会社グッドコムアセット 役員の状況 (2016年10月期)
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
(注)1.取締役杉山央及び松木大輔の両氏は、社外取締役であります。
また、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、取締役松木大輔は新任の取締役であり、2017年1月27日開催の定時株主総会により選任されております。
2.監査役向江弘徳、松山昌司及び久本猛の各氏は、社外監査役であります。
また、当社は各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役の任期は、2016年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と事業部内の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在、執行役員は以下のとおりであります。
6.代表取締役社長長嶋義和の所有株式数は、資産管理会社である株式会社long-islandの株式数を合算して記載しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役社長 | 国際事業部長 | 長嶋 義和 | 1969年12月5日生 | 1993年8月 | 株式会社トーシンワールド(現 株式会社トーシンパートナーズ)入社 | (注)3 | 536,000 (注)6 |
1994年8月 | 株式会社モリモト入社 | ||||||
1994年10月 | ダイア建設株式会社入社 | ||||||
1994年11月 | 株式会社トーシンワールド(現 株式会社トーシンパートナーズ)入社 | ||||||
2002年3月 | 同社 営業本部 第二営業部長 | ||||||
2004年3月 | 同社 営業本部 第一営業部長 | ||||||
2004年7月 | 同社 取締役営業部長 | ||||||
2004年12月 | 株式会社アプロード入社 営業部長 | ||||||
2005年11月 | 当社入社 営業部長 | ||||||
2006年5月 | 株式会社グッドコム 代表取締役社長(現任) | ||||||
2008年7月 2015年3月 2015年8月 | 当社 代表取締役社長(現任) 臺灣家得可睦股份有限公司 董事長(現任) 当社 国際事業部長(現任) | ||||||
取締役 | コンサルティング事業本部長 | 川満 隆詞 | 1981年5月22日生 | 2003年12月 | 有限会社ナオネットワーク入社 | (注)3 | 35,000 |
2005年2月 | 株式会社アプロード入社 | ||||||
2005年11月 | 当社入社 | ||||||
2008年11月 | 当社 取締役コンサルティング事業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社 取締役第一コンサルティング事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社 取締役第二コンサルティング事業部長 | ||||||
2013年12月 | 当社 取締役コンサルティング事業本部第二部長 | ||||||
2014年1月 | 当社 取締役執行役員コンサルティング事業本部第二部長 | ||||||
2015年3月 | 臺灣家得可睦股份有限公司 董事(現任) | ||||||
2015年5月 | 当社 取締役執行役員コンサルティング事業本部副本部長 | ||||||
2015年10月 | 当社 取締役執行役員コンサルティング事業本部長 | ||||||
2017年1月 | 当社 取締役コンサルティング事業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部長兼総務・人事部長 | 東 真生樹 | 1986年7月23日生 | 2005年3月 | 株式会社アプロード入社 | (注)3 | 5,000 |
2006年3月 | 当社入社 | ||||||
2013年1月 | 当社 執行役員管理部総務・人事グループリーダー | ||||||
2013年10月 | 当社 執行役員 管理部管掌 | ||||||
2014年1月 | 株式会社グッドコム 取締役(現任) | ||||||
2014年1月 | 当社 取締役執行役員総務・人事教育部長 | ||||||
2015年3月 | 臺灣家得可睦股份有限公司 董事(現任) | ||||||
2015年5月 | 当社 取締役執行役員管理本部長兼総務・人事教育部長 | ||||||
2015年9月 | 当社 取締役執行役員管理本部長兼総務・人事部長 | ||||||
2017年1月 | 当社 取締役管理本部長兼総務・人事部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 不動産事業部長 | 森本 周大郎 | 1976年12月2日生 | 1999年4月 | 日本ハウズイング株式会社入社 | (注)3 | 2,500 |
2005年12月 | 株式会社メビウスブレイン入社 | ||||||
2010年2月 | 東京都市開発株式会社入社 | ||||||
2011年9月 | 当社入社 | ||||||
2013年3月 | 当社 執行役員不動産事業部長 | ||||||
2014年10月 2017年1月 | 当社 取締役執行役員不動産事業部長 当社 取締役不動産事業部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 杉山 央 | 1980年1月23日生 | 2004年10月 | 弁護士登録、AZX綜合法律事務所入所 | (注)3 | 4,000 |
2009年4月 | 札幌中央法律事務所入所 | ||||||
2009年11月 | 赤れんが法律事務所開設 代表弁護士 | ||||||
2010年4月 | 札幌弁護士会 司法修習委員会 副委員長 | ||||||
2012年4月 2012年9月 | 同 知的財産委員会 副委員長 札幌大学 非常勤講師(現任) | ||||||
2012年10月 | 北海道石油業厚生年金基金 理事長(現任) | ||||||
2014年1月 | 株式会社エコノス 取締役(現任) | ||||||
2014年1月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 弁護士法人赤れんが法律事務所設立代表(現任) | ||||||
2014年4月 | 公益財団法人前川財団 監事 | ||||||
2014年10月 | 株式会社パラマウント・キャピタルマネジメント 取締役(現任) | ||||||
2014年11月 | 株式会社ACTNOW 代表取締役(現任) | ||||||
2015年1月 | 株式会社北の達人コーポレーション 取締役(現任) | ||||||
2015年10月 | 株式会社グラフィックホールディングス 監査役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 松木 大輔 | 1977年12月23日生 | 2005年10月 2005年10月 2011年6月 2012年4月 2016年6月 2017年1月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) 角家・江木法律事務所入所 地盤ネットホールディングス株式会社 監査役(現任) 松木法律事務所開設 株式会社駅探 取締役(現任) 当社 取締役(現任) | (注)3 | ― |
常勤監査役 | ― | 向江 弘徳 | 1959年10月22日生 | 1984年4月 | 東洋証券株式会社入社 | (注)4 | 2,000 |
2002年3月 | 同社 引受審査室長 | ||||||
2008年4月 | 同社 公開支援部長 | ||||||
2013年1月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
2013年1月 2015年3月 | 株式会社グッドコム 監査役(現任) 臺灣家得可睦股份有限公司 監察人(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 松山 昌司 | 1973年5月4日生 | 1997年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)4 | 9,000 |
2001年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2006年7月 | 松山公認会計士事務所設立 税理士登録 | ||||||
2006年9月 | 株式会社つばさエンタテインメント 監査役(現任) | ||||||
2007年8月 | あすなろ監査法人 代表社員(現任) | ||||||
2008年6月 | ぷらっとホーム株式会社 監査役(現任) | ||||||
2008年11月 | 合同会社松山会計事務所 代表社員(現任) | ||||||
2009年5月 | 株式会社ファステップス 監査役 | ||||||
2009年6月 | セブンシーズホールディングス株式会社 監査役(現任) | ||||||
2009年10月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2011年5月 | クリーンエナジーファクトリー株式会社 監査役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社グッドコム 監査役 | ||||||
2012年6月 | 株式会社合食 監査役(現任) | ||||||
2013年3月 | クリーンエナジーファクトリー株式会社 取締役(現任) | ||||||
2014年3月 | 株式会社アルテックジャパン(現 株式会社SPinno) 監査役(現任) | ||||||
2015年8月 | 社会福祉法人こばと 理事(現任) | ||||||
2015年9月 | 株式会社エネドリーム 取締役 | ||||||
2015年11月 | エムアンドケイ株式会社 監査役(現任) | ||||||
2016年1月 | 株式会社ジー・スリーホールディングス 取締役(現任) | ||||||
2016年1月 | Total Quest for エコ沖縄株式会社 代表取締役 | ||||||
2016年5月 | 株式会社ファステップス 取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 株式会社エネドリーム 監査役(現任) | ||||||
2016年10月 | Total Quest for エコ沖縄株式会社 取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 久本 猛 | 1941年11月9日生 | 1960年4月 | 廣島証券株式会社(現 東洋証券株式会社)入社 | (注)4 | ― |
2001年9月 | 株式会社京王ズ(現 株式会社京王ズホールディングス)出向 | ||||||
2001年11月 | 同社入社 | ||||||
2002年1月 | 同社 取締役管理本部長 | ||||||
2003年2月 | 株式会社ブレインナビ(現 株式会社ウェッジホールディングス)入社 顧問 | ||||||
2003年3月 | 同社 監査役 | ||||||
2007年5月 | 株式会社EC物流入社 顧問 | ||||||
2007年6月 | 同社 監査役 | ||||||
2009年6月 | 株式会社フーディーズ 監査役 | ||||||
2014年1月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
計 | 593,500 |
また、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、取締役松木大輔は新任の取締役であり、2017年1月27日開催の定時株主総会により選任されております。
2.監査役向江弘徳、松山昌司及び久本猛の各氏は、社外監査役であります。
また、当社は各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役の任期は、2016年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2017年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年8月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と事業部内の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在、執行役員は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
上席執行役員 | コンサルティング事業本部副本部長 | 煙草谷 洋平 |
執行役員 | 経理・財務部長 | 川﨑 信幸 |
執行役員 | 経営企画室長 | 河合 能洋 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30726] S1009IAG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。