有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ABEI
ジェイドグループ株式会社 役員の状況 (2017年2月期)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2017年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.廣田聡、平野正雄、田中実は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 廣田聡、委員 平野正雄、委員 田中実
4.2017年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.2017年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 | CEO | 田中 裕輔 | 1980年12月5日生 | 2003年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2011年4月 当社入社 2011年5月 当社代表取締役就任(現任) | (注)4 | 201 |
取締役 | COO | 藤樹 賢司 | 1978年12月14日生 | 2000年4月 株式会社ワシントン靴店入社 2011年1月 当社入社 2015年5月 当社取締役就任 (現任) | (注)4 | 7 |
取締役 | CFO | 田村 淳 | 1973年11月30日生 | 1997年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年9月 公認会計士登録 2011年10月 当社入社 2014年5月 当社取締役就任(現任) | (注)4 | 11 |
取締役 (監査等委員) | - | 廣田 聡 | 1977年7月8日生 | 2002年10月 三井安田法律事務所(現 三井法律事務所)入所 2008年8月 Haynes and Boone LLP入所 2009年10月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社入社 2014年4月 株式会社ビーグリー入社 2015年4月 HCA法律事務所開所代表弁護士(現任) 2015年9月 株式会社ウイルプラスホールディングス取締役就任(現任) 2015年11月 一般社団法人日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事就任(現任) 2016年5月 当社監査役就任 2016年5月 株式会社Psychic VR Lab監査役就任(現任) 2016年7月 株式会社Loco Partners監査役就任(現任) 2017年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | - |
取締役 (監査等委員) | - | 平野 正雄 | 1955年8月3日生 | 1980年4月 日揮株式会社入社 1987年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 1993年7月 同社パートナー就任 1998年7月 同社日本支社長就任 2007年11月 Carlyle Investment Management L.L.C.日本共同代表就任 2012年4月 早稲田大学商学学術院教授(現任) 2013年1月 株式会社サイフューズ監査役就任 2014年3月 株式会社ブロードリーフ取締役就任 2015年7月 デクセリアルズ株式会社取締役就任(現任) 2016年8月 当社取締役就任 2017年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 (監査等委員) | - | 田中 実 | 1962年5月6日生 | 1986年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 2001年9月 株式会社デジタルガレージ入社 2002年7月 株式会社カカクコム取締役就任 2003年4月 同社取締役CFO就任 2005年7月 同社取締役副社長 2006年6月 同社代表取締役社長 2007年4月 株式会社エイガ・ドット・コム取締役(現任) 2015年2月 株式会社webCG取締役(現任) 2016年6月 株式会社カカクコム取締役副会長(現任) 2017年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | - |
計 | 220 |
2.廣田聡、平野正雄、田中実は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 廣田聡、委員 平野正雄、委員 田中実
4.2017年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.2017年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
大塚 則子 | 1975年12月20日生 | 1998年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2001年5月 公認会計士登録 2014年1月 大塚則子公認会計士事務所 代表就任(現任) 2014年6月 武蔵塗料製造株式会社(現武蔵塗料株式会社)社外監査役就任(現任) 2016年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ監事就任(現任) 2016年4月 株式会社ジェイリーグエンタープライズ(現株式会社Jリーグホールディングス)監査役就任 2016年4月 株式会社Jリーグメディアプロモーション監査役就任 2016年8月 一般社団法人スポーツヒューマンキャピタル監事就任(現任) 2017年4月 監査法人フロンティアパートナークラウド社員就任(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32966] S100ABEI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。