有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10022EM
コニカミノルタ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
(1)取締役の状況(提出日現在)
(注)1.近藤詔治、吉川廣和、榎本隆、釡和明の4氏は、「社外取締役」であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
2.当社は委員会設置会社であります。各委員会については、下表のとおりで、2014年6月19日開催の当社取締役会にて選定されております。(◎:委員長)
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況(提出日現在)
(注) 執行役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の後最初に開催の取締役会終結の時から、2015年
3月期に係る定時株主総会終結の後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取 締 役 | 取締役会議長 | 松 﨑 正 年 | 1950年7月21日生 | 1976年4月 | 当社入社 | 注3 | 65 |
1998年5月 | 情報機器事業本部システム開発統括部第 | ||||||
一開発センター長 | |||||||
2003年10月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ | ||||||
㈱取締役 | |||||||
2005年4月 | 当社執行役 | ||||||
コニカミノルタテクノロジーセンター㈱代表取締役社長 | |||||||
2006年4月 | 当社常務執行役 | ||||||
2006年6月 | 取締役兼常務執行役 | ||||||
2009年4月 | 取締役兼代表執行役社長 | ||||||
2014年4月 | 取締役兼取締役会議長(現) | ||||||
取 締 役 | ― | 山 名 昌 衛 | 1954年11月18日生 | 1977年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注3 | 25 |
2002年7月 | ミノルタ㈱執行役員経営企画部長 | ||||||
2003年8月 | 当社常務執行役 | ||||||
2003年10月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役兼常務執行役 | ||||||
2011年4月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱代表取締役社長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役兼専務執行役 | ||||||
2014年4月 | 取締役兼代表執行役社長(現) | ||||||
取 締 役 | ― | 近 藤 詔 治 | 1942年12月6日生 | 1965年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | 注3 | ― |
1997年7月 | トヨタ自動車株式会社取締役 | ||||||
2001年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 日野自動車株式会社取締役副社長 | ||||||
2004年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2008年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2011年6月 | 同社相談役 現在に至る | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取 締 役 | ― | 吉 川 廣 和 | 1942年10月25日生 | 1966年4月 | 同和鉱業株式会社入社 | 注3 | ― |
1993年6月 | 同社取締役 | ||||||
1997年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
1999年6月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
2000年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2002年4月 | 同社代表取締役社長・COO | ||||||
2003年4月 | 同社代表取締役社長・CEO | ||||||
2006年10月 | DOWAホールディングス株式会社 代表取締役会長・CEO | ||||||
2010年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2011年6月 | 同社相談役 現在に至る | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取 締 役 | ― | 榎 本 隆 | 1953年1月18日生 | 1975年4月 | 日本電信電話公社入社 | 注3 | ― |
2003年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役常務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
2012年6月 | 同社顧問 現在に至る | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取 締 役 | ― | 釡 和 明 | 1948年12月26日生 | 1971年7月 | 石川島播磨重工業株式会社入社 | 注3 | ― |
2004年6月 | 同社執行役員財務部長 | ||||||
2005年4月 | 同社常務執行役員財務部長 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役常務執行役員財務部長 | ||||||
2007年4月 | 同社代表取締役社長 兼 最高経営執行 責任者 | ||||||
2012年4月 | 株式会社IHI代表取締役会長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取 締 役 | ― | 木 谷 彰 男 | 1948年8月1日生 | 1972年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注3 | 38 |
2001年6月 | ミノルタ㈱執行役員 | ||||||
Minolta Europe GmbH社長 | |||||||
2003年10月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH社長 | |||||||
2004年6月 | 当社執行役 | ||||||
2005年4月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | ||||||
2006年4月 | 当社常務執行役 | ||||||
コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱代表取締役社長 | |||||||
2006年6月 | 当社取締役兼常務執行役 | ||||||
2011年4月 | 取締役(現) | ||||||
取 締 役 | ― | 安 藤 吉 昭 | 1951年11月16日生 | 1975年4月 | 当社入社 | 注3 | 24 |
1994年3月 | Konica Business Machines U.S.A., Inc. E.V.P. C.F.O | ||||||
1998年6月 | 当社情報機器事業本部機器販売事業部 企画室長 | ||||||
2002年10月 | コニカビジネスマシン㈱取締役 | ||||||
2003年10月 | コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱取締役 | ||||||
2005年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2007年4月 | 執行役 | ||||||
2010年4月 | 常務執行役 | ||||||
2010年6月 | 取締役兼常務執行役 | ||||||
2014年4月 | 取締役(現) | ||||||
取 締 役 | ― | 杉 山 高 司 | 1950年11月21日生 | 1974年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注3 | 28 |
2001年4月 | ミノルタ㈱第1開発センター長 | ||||||
2003年10月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
2005年4月 | 当社執行役 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | ||||||
2009年4月 | 当社常務執行役 | ||||||
2011年6月 | 取締役兼常務執行役 | ||||||
2013年4月 | 取締役兼専務執行役(現) | ||||||
取 締 役 | ― | 大 須 賀 健 | 1963年3月4日生 | 1985年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注3 | 7 |
2011年4月 | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長 | ||||||
2012年6月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役 | ||||||
2014年4月 | 常務執行役 | ||||||
2014年6月 | 取締役兼常務執行役(現) | ||||||
取 締 役 | ― | 畑 野 誠 司 | 1959年12月17日生 | 1982年4月 2011年6月 2011年7月 | 株式会社三菱銀行入行 株式会社三菱東京UFJ銀行退職 当社入社 | 注3 | 11 |
2013年4月 | 執行役 | ||||||
経営戦略部長(現) | |||||||
2014年4月 | 常務執行役 | ||||||
2014年6月 | 取締役兼常務執行役(現) | ||||||
計 | 199 |
(注)1.近藤詔治、吉川廣和、榎本隆、釡和明の4氏は、「社外取締役」であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
2.当社は委員会設置会社であります。各委員会については、下表のとおりで、2014年6月19日開催の当社取締役会にて選定されております。(◎:委員長)
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
指名委員会 | 監査委員会 | 報酬委員会 | |
◎近 藤 詔 治 | ◎榎 本 隆 | ◎吉 川 廣 和 | |
吉 川 廣 和 | 近 藤 詔 治 | 榎 本 隆 | |
釡 和 明 | 釡 和 明 | 釡 和 明 | |
松 﨑 正 年 | 木 谷 彰 男 | 木 谷 彰 男 | |
木 谷 彰 男 | 安 藤 吉 昭 | 安 藤 吉 昭 |
(2)執行役の状況(提出日現在)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表執行役 社 長 | 山 名 昌 衛 | 1954年11月18日生 | (1)取締役の状況参照 | 注 | 25 | ||
専務執行役 | 開発統括本部、IT業務改革部、生産統括部担当 兼 情報機器事業 開発本部長 | 杉 山 高 司 | 1950年11月21日生 | (1)取締役の状況参照 | 注 | 28 | |
常務執行役 | 経営管理部、経理部、財務部、リスクマネジメント、情報機器事業 業務革新統括部 担当 | 大 須 賀 健 | 1963年3月4日生 | (1)取締役の状況参照 | 注 | 7 | |
常務執行役 | 経営戦略部長 兼 CSR・広報・ブランド推進部 担当 | 畑 野 誠 司 | 1959年12月17日生 | (1)取締役の状況参照 | 注 | 11 | |
常務執行役 | 社会環境統括部、SCMセンター、情報機器事業 品質保証統括部 担当兼 関西支社長 | 家 氏 信 康 | 1955年3月30日生 | 1978年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 13 |
2001年5月 | ミノルタ㈱生産センター生産統括部長 | ||||||
2006年6月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役 | ||||||
コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | |||||||
2011年4月 | 当社常務執行役(現) | ||||||
常務執行役 | アドバンストレイヤーカンパニー長 | 白 木 善 紹 | 1954年2月9日生 | 1978年4月 | 当社入社 | 注 | 9 |
2003年10月 | コニカミノルタフォトイメージング㈱取締役 | ||||||
2005年4月 | コニカミノルタビジネスエキスパート㈱取締役 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役 | ||||||
2012年4月 | 当社常務執行役(現) | ||||||
コニカミノルタアドバンストレイヤー㈱代表取締役社長 | |||||||
2013年4月 | 当社アドバンストレイヤーカンパニー長(現) | ||||||
常務執行役 | 情報機器事業マーケティング本部長 | 原 口 淳 | 1955年5月24日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 注 | 20 |
2005年4月 | Konica Minolta Business Solutions U.S.A.,Inc. 社長 | ||||||
2006年6月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | ||||||
2013年4月 2014年4月 | 当社常務執行役(現) 情報機器事業 販売本部長 情報機器事業 マーケティング本部長 (現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常務執行役 | 開発統括本部長 | 腰 塚 国 博 | 1955年9月30日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 注 | 10 |
2004年6月 | コニカミノルタエムジー㈱ 開発センター長 | ||||||
2008年6月 | コニカミノルタエムジー㈱取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役 技術戦略部長 | ||||||
2013年4月 | 開発統括本部技術戦略部長 | ||||||
2014年4月 | 常務執行役(現) | ||||||
開発統括本部長(現) | |||||||
常務執行役 | 人事統括部長 | 若 島 司 | 1958年3月8日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 注 | 11 |
2006年4月 | 人事部労政グループリーダー | ||||||
2009年4月 | 人事部長 | ||||||
2011年4月 2014年4月 | 執行役 常務執行役(現) 人事統括部長(現) | ||||||
執 行 役 | ヘルスケアカンパニー長 | 秦 和 義 | 1959年3月28日生 | 1981年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 14 |
2001年6月 | F&Mイメージングテクノロジー㈱ 取締役 | ||||||
2003年5月 | ミノルタ㈱企画本部経営企画部長 | ||||||
2003年10月 | 当社経営戦略室経営企画2グループリーダー | ||||||
2004年7月 | コニカミノルタフォトイメージング㈱ カメラ事業部事業企画部長 | ||||||
2006年4月 | 当社経営戦略室長 | ||||||
2007年4月 | 経営戦略部長 | ||||||
2009年4月 | 執行役(現) | ||||||
2011年4月 | コニカミノルタエムジー㈱ 常務取締役 | ||||||
2014年4月 | 当社ヘルスケアカンパニー長(現) | ||||||
執 行 役 | インクジェット事業部長 | 大 野 彰 得 | 1953年6月12日生 | 1977年4月 | 当社入社 | 注 | 20 |
2000年12月 | IJT事業推進センター事業統括グループリーダー | ||||||
2003年10月 | コニカミノルタテクノロジーセンター㈱新規事業部IJ事業推進グループリーダー | ||||||
2004年11月 | コニカミノルタIJ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
2013年4月 | インクジェット事業部長(現) | ||||||
執 行 役 | 情報機器事業 生産本部長 | 浅 井 真 吾 | 1956年10月13日生 | 1979年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 16 |
2008年4月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱機器開発本部長 | ||||||
2008年6月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | |||||||
2013年4月 | 当社情報機器事業 生産本部長(現) | ||||||
執 行 役 | オプティクスカンパニー 企画管理統括部 担当 | 塩 見 憲 | 1954年12月12日生 | 1977年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 7 |
2008年3月 | コニカミノルタセンシング㈱ 経営管理部長 | ||||||
2008年6月 | コニカミノルタセンシング㈱取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
コニカミノルタオプティクス㈱取締役 | |||||||
執 行 役 | 経営監査室長 | 鈴 木 博 幸 | 1957年3月16日生 | 1979年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 7 |
2004年4月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱MFP海外販売部 中国販売推進室長 | ||||||
2009年6月 | 当社経営監査室長(現) | ||||||
2012年4月 | 執行役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
執 行 役 | オプティクスカンパニー長 | 中 村 富 夫 | 1956年1月2日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 注 | 4 |
2009年4月 | コニカミノルタオプト㈱企画管理統括部長 | ||||||
2009年6月 | コニカミノルタオプト㈱取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
コニカミノルタオプティクス㈱取締役 | |||||||
2013年4月 2014年4月 | 当社ハードディスク事業部長 オプティクスカンパニー長(現) | ||||||
執 行 役 | 生産統括部長 | 伊 藤 豊 次 | 1955年12月20日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 注 | 19 |
2008年10月 | コニカミノルタテクノロジーセンター㈱モノづくり技術センター長 | ||||||
2011年6月 | コニカミノルタテクノロジーセンター㈱取締役 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
生産統括部長(現) | |||||||
執 行 役 | 知的財産センター、法務総務部、コンプライアンス、危機管理 担当 | 真 田 憲 一 | 1957年4月8日生 | 1981年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 2 |
2010年4月 | コニカミノルタテクノロジーセンター㈱知的財産センター長 | ||||||
2012年6月 | コニカミノルタテクノロジーセンター㈱取締役 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
知的財産センター長 | |||||||
執 行 役 | IT業務改革部長 | 田 井 昭 | 1957年4月9日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 注 | 0 |
2009年6月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱開発本部ソリューション開発センターシステムソリューション部長 | ||||||
2011年4月 | 当社IT業務改革部長(現) | ||||||
2014年4月 | 執行役(現) | ||||||
執 行 役 | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長 | 仲 川 幾 夫 | 1958年6月14日生 | 1982年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 1 |
2009年4月 | Konica Minolta Holdings U.S.A.,Inc.社長 | ||||||
Konica Minolta Business Solutions U.S.A.,Inc.上級副社長 | |||||||
2011年4月 | Konica Minolta Business Solutions (China)Co.Ltd.董事長総経理 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長(現) | |||||||
計 | 224 |
3月期に係る定時株主総会終結の後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00989] S10022EM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。