有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10021EO
AGS株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | 小川 修一 | 1949年10月7日 | 1973年4月 株式会社埼玉銀行入社 2001年9月 株式会社あさひ銀行 執行役員 2003年3月 株式会社埼玉りそな銀行 執行役員 2003年6月 同社 常務執行役員 2004年5月 当社 特別顧問 2004年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2005年3月 AGSプロサービス株式会社 代表取締役社長 2005年6月 株式会社シービーシー(現AGSビジネスコンピューター株式会社)取締役 2007年3月 社団法人埼玉県情報サービス産業協会(現公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会) 会長(現任) | (注)3 | 38,397 | |
取締役兼 常務執行役員 | 事業推進本部、保険医療事業本部管掌兼事業推進本部長兼保険医療事業本部担当 | 藤倉 広幸 | 1959年8月12日 | 1983年4月 サイギンコンピューターサービス株式会社(現当社)入社 2002年5月 当社 埼玉営業部統括マネージャ 2003年4月 当社 埼玉システム部統括マネージャ 2006年4月 当社 法人企画部長兼法人営業第二部長 2007年4月 当社 法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長 2007年10月 当社 管理本部副本部長兼公開準備室長 2008年4月 当社 企画部長兼公開準備室長 2011年5月 当社 執行役員企画部長 2012年6月 当社 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長 2013年4月 当社 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部担当(現任) 2013年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 取締役(現任) | (注)3 | 6,450 |
取締役兼 常務執行役員 | 公共事業本部管掌兼公共事業本部長兼地域情報化戦略部長 | 中西 弘幸 | 1962年11月18日 | 1988年5月 昭和コンピュータシステム株式会社(現当社)入社 2006年4月 当社 企画部長 2008年1月 当社 企画部長兼財務部長 2009年1月 当社 営業統括部長 2011年5月 当社 執行役員営業統括部長 2012年6月 当社 取締役兼常務執行役員 公共事業本部長 2013年12月 当社 取締役兼常務執行役員 公共事業本部長兼地域情報化戦略部長(現任) | (注)3 | 5,978 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役兼 常務執行役員 | 企画管理本部、情報処理本部管掌兼企画管理本部長 | 石井 進 | 1953年4月8日 | 1976年4月 株式会社埼玉銀行入社 2003年6月 株式会社りそなホールディングス事務・システム部長 2003年10月 同社 執行役業務管理部長 2003年10月 株式会社埼玉りそな銀行取締役 2004年1月 株式会社りそな銀行執行役システム部(アウトソーシング事業)担当 2004年4月 株式会社りそなホールディングス執行役業務サービス部長兼システム部(アウトソーシング事業)担当 2005年10月 りそなビジネスサービス株式会社取締役副社長 2006年3月 同社 代表取締役社長 2009年7月 当社 常務執行役員人事部担当 2010年1月 当社 常務執行役員総務部担当兼総務部長 2011年5月 当社 常務執行役員財務部・人事部・総務部担当 2012年4月 当社 常務執行役員企画部・財務部・人事部・総務部担当 2012年6月 当社 取締役兼常務執行役員 企画管理本部長(現任) 2014年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 8,195 |
取締役兼 常務執行役員 | 共済事業本部、ヘルスケア事業本部管掌兼ヘルスケア事業本部長兼ヘルスケアソリューション部長 | 近藤 克行 | 1954年5月6日 | 1977年4月 富士通株式会社入社 2002年4月 同社 マーケティング本部CF推進室長代理 2007年4月 同社 Webビジネス本部コンタクトセンター部統括部長代理 2008年10月 同社 マーケティング本部カスタマーリレーション部プロジェクト統括部長(企画担当) 2010年6月 当社 取締役兼常務執行役員 営業統括部担当 2011年5月 当社 取締役兼常務執行役員 金融事業本部長 2012年6月 当社 取締役兼常務執行役員 クラウドビジネス推進室長 2014年4月 当社 取締役兼常務執行役員 ヘルスケア事業本部長兼ヘルスケアソリューション部長(現任) | (注)3 | 8,195 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役兼 執行役員 | 法人事業本部管掌兼法人事業本部長兼法人企画部長 | 大庭 裕信 | 1956年8月30日 | 1979年4月 昭和コンピュータシステム株式会社(現当社)入社 2001年7月 当社 BPR推進部長 2002年3月 当社 自治体システム部統括マネージャ 2006年4月 当社 人事部長兼総務部長 2011年5月 AGSプロサービス株式会社執行役員ビジネスサポート事業部担当兼管理部担当兼ビジネスサポート事業部長 2011年6月 同社 取締役執行役員ビジネスサポート事業部担当兼管理部担当兼ビジネスサポート事業部長 2011年6月 当社 情報処理本部副本部長 2012年6月 当社 取締役兼執行役員保険医療事業本部長 2013年4月 当社 取締役兼執行役員法人事業本部副本部長 2013年6月 当社 取締役兼執行役員法人事業本部副本部長兼法人企画部長 2013年6月 当社 取締役兼執行役員法人事業本部長兼法人企画部長(現任) 2013年12月 AGSビジネスコンピューター株式会社取締役(現任) | (注)3 | 7,960 |
取締役兼 執行役員 | 金融事業本部管掌兼金融事業本部長 | 小原 孝幸 | 1957年2月21日 | 1975年4月 株式会社協和銀行入社 2004年10月 NTTデータソフィア株式会社りそな銀行システム統合推進室長 2008年12月 AGSビジネスコンピューター株式会社執行役員総務部担当兼EB業務部担当兼テクニカルサービス部担当兼総務部長 2009年4月 同社 常務執行役員総務部担当兼EB業務部担当兼テクニカルサービス部担当兼総務部長 2009年6月 同社 取締役常務執行役員総務部担当兼EB業務部担当兼テクニカルサービス部担当兼総務部長 2011年4月 当社 執行役員金融事業本部副本部長兼金融営業部長 2012年6月 当社 取締役兼執行役員金融事業本部長(現任) | (注)3 | 9,094 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 増古 恒夫 | 1946年 3月19日 | 1969年4月 秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 1998年6月 同社 情報システム部長代行 1998年10月 太平洋セメント株式会社 情報システム副部長 2001年6月 パシフィックシステム株式会社 代表取締役副社長 2009年6月 同社 代表取締役社長 2011年6月 同社 取締役会長 2012年6月 同社 相談役(現任) 2013年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | 10,000 | |
取締役 | 今井 明 | 1947年9月5日 | 1970年4月 東京オイレスメタル工業株式会社(現ポーライト株式会社)入社 1972年3月 株式会社応用工学研究所入社 1981年6月 蓼科情報株式会社代表取締役社長 1996年8月 同社取締役会長 2010年3月 株式会社夢創取締役(現任) 2014年3月 蓼科情報株式会社相談役(現任) 2014年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | ― | |
常勤監査役 | 細沼 弘幸 | 1954年5月2日 | 1977年4月 株式会社埼玉銀行入社 1999年11月 株式会社あさひ銀行 システム部副部長 2005年4月 中間法人CRD協会入社 2005年12月 当社入社 2007年6月 株式会社シービーシー(現AGSビジネスコンピューター株式会社) 取締役総務部長 2008年10月 同社 取締役兼執行役員総務部長 2008年12月 当社 執行役員情報処理本部長 2008年12月 AGSプロサービス株式会社 取締役 2009年10月 当社 常勤監査役(現任) 2011年6月 AGSビジネスコンピューター株式会社 監査役 2013年6月 AGSプロサービス株式会社 監査役(現任) | (注)4 | 13,195 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | 井立 勝己 | 1943年5月15日 | 1962年4月 埼玉県庁入庁 2000年4月 埼玉県総合政策部地域政策局長 2001年4月 埼玉県議会事務局長 2002年4月 埼玉県土地開発公社 理事長 2003年4月 埼玉県出納長 2003年6月 埼玉高速鉄道株式会社 監査役 2003年6月 株式会社テレビ埼玉 監査役 2003年6月 埼玉新都市交通株式会社 監査役 2005年6月 埼玉県信用保証協会 会長 2007年4月 埼玉県済生会 監事 2008年6月 当社 監査役(現任) 2009年11月 埼玉県住宅供給公社 監事(現任) 2010年4月 公立大学法人埼玉県立大学 監事 | (注)4 | ― | |
監査役 | 野上 武利 | 1943年7月18日 | 1967年4月 株式会社埼玉銀行入社 1986年1月 同行 武蔵藤沢支店長 1992年5月 株式会社あさひ銀行 綱島支店長 1995年1月 社団法人埼玉県経営者協会 専務理事 2009年5月 社団法人埼玉県経営者協会 顧問 2009年6月 株式会社さいたまリバーフロンティア 取締役(現任) 2009年6月 当社 監査役(現任) 2011年4月 学校法人ものつくり大学 監事(現任) 2012年4月 公益財団法人埼玉県下水道公社 評議員(現任) | (注)4 | ― | |
監査役 | 吉能 久芳 | 1950年1月27日 | 1972年4月 株式会社協和銀行入社 1993年7月 株式会社あさひ銀行高円寺支店長 1996年5月 同社システム開発部副部長 2002年6月 あさひ銀ソフトウェア株式会社(現NTTデータソフィア株式会社)取締役 2006年7月 NTTデータソフィア株式会社理事 2014年6月 当社 監査役(現任) | (注)4 | ― | |
計 | 107,468 |
(注)1.取締役増子恒夫及び今井明は、社外取締役であります。
2.監査役井立勝己、野上武利及び吉能久芳は、社外監査役であります。
3.2014年6月19日開催の定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2014年6月19日開催の定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2014年6月19日)現在における取得株式数を確認することができないため、2014年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
6.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年6月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名であります。
役職 | 氏名 | 担当 |
常務執行役員 | 藤倉 広幸 (兼取締役) | 事業推進本部長兼保険医療事業本部担当 |
常務執行役員 | 中西 弘幸 (兼取締役) | 公共事業本部長兼地域情報化戦略部長 |
常務執行役員 | 石井 進 (兼取締役) | 企画管理本部長 |
常務執行役員 | 近藤 克行 (兼取締役) | ヘルスケア事業本部長兼ヘルスケアソリューション部長 |
常務執行役員 | 平山 隆志 | 情報処理本部長兼業務部長 |
執行役員 | 大庭 裕信 (兼取締役) | 法人事業本部長兼法人企画部長 |
執行役員 | 小原 孝幸 (兼取締役) | 金融事業本部長 |
執行役員 | 前田 稔 | 業務監査部担当兼業務監査部長 |
執行役員 | 関口 昌樹 | 共済事業本部長兼共済ソリューション部長 |
執行役員 | 石関 正次 | 経理部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25263] S10021EO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。