有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001GBZ
日本精蝋株式会社 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会 長 | 吉 田 泰 邦 | 1942年1月1日生 | 1995年6月 | 株式会社アイティフォー監査役 | ※1 | 112 | |
1999年3月 | 当社取締役開発事業部長 | ||||||
2001年3月 | 常務取締役企画開発室長兼開発事業部長 | ||||||
2003年3月 | 常務取締役統括役員 | ||||||
2004年3月 | 専務取締役統括役員 | ||||||
2006年3月 | 代表取締役専務取締役統括役員 | ||||||
2007年3月 2013年3月 | 代表取締役社長 代表取締役会長(現職) | ||||||
代表取締役 社 長 | 井 上 寛 | 1947年12月29日生 | 1970年4月 | 当社入社 | ※1 | 34 | |
1994年7月 | 総務部長 | ||||||
2001年3月 | 取締役総務部長 | ||||||
2007年3月 | 常務取締役 | ||||||
2010年3月 2013年3月 | 専務取締役 代表取締役社長(現職) | ||||||
取締役副社長 | 齊 藤 俊 雄 | 1948年2月22日生 | 1971年4月 | 当社入社 | ※1 | 18 | |
1995年7月 | 業務部長 | ||||||
1999年4月 | 販売部長 | ||||||
2001年3月 | 取締役販売部長 | ||||||
2007年3月 | 常務取締役 | ||||||
2010年3月 2013年3月 | 専務取締役 取締役副社長(現職) | ||||||
取締役副社長 | 西 田 重 信 | 1949年1月9日生 | 1972年4月 | 三菱商事株式会社入社 | ※1 | 18 | |
1997年4月 | 同社産業燃料部部長 | ||||||
1998年12月 | 同社マレーシア総代表兼クアラルンプール支店長 | ||||||
2002年3月 | 同社マレーシア総代表兼クアラルンプール支店長兼シナ-ル・ベルリアン社支配人 | ||||||
2003年5月 | 三菱商事石油株式会社常務取締役・社長補佐 | ||||||
2004年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2007年9月 | 当社常勤顧問 | ||||||
2008年3月 | 常務取締役 | ||||||
2010年3月 2013年3月 | 専務取締役 取締役副社長(現職) | ||||||
専務取締役 | 東 照 ニ | 1948年9月23日生 | 1971年4月 | 当社入社 | ※1 | 27 | |
1997年6月 | 大阪支店長 | ||||||
2003年4月 | 執行役員大阪支店長 | ||||||
2006年7月 | 執行役員販売開発部門長 | ||||||
2007年3月 | 取締役販売開発部長 | ||||||
2010年3月 2013年3月 | 常務取締役 専務取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | 総務部長 | 細 田 八 朗 | 1955年2月8日生 | 1988年12月 | 三菱信託銀行株式会社入社 | ※1 | 8 |
(現三菱UFJ信託銀行株式会社) | |||||||
2001年2月 | 同社東京西営業第2部長 | ||||||
2003年4月 | 同社高松支店長 | ||||||
2006年1月 | 当社総務部付 | ||||||
2006年7月 | 企画管理部長 | ||||||
2007年3月 | 執行役員企画管理部長 | ||||||
2008年7月 | 執行役員総務部長兼企画管理部長 | ||||||
2009年3月 | 取締役総務部長兼企画管理部長 | ||||||
2010年10月 2013年3月 | 取締役総務部長兼企画管理部長兼経理部長 常務取締役総務部長(現職) | ||||||
取締役 | 販売開発部長兼つくば事業所長 | 関 谷 正 | 1954年9月2日生 | 1981年4月 | 当社入社 | ※1 | 28 |
2001年7月 | 業務部長 | ||||||
2005年7月 | 販売開発部長 | ||||||
2006年7月 | 販売開発部長兼大阪支店長 | ||||||
2007年3月 | 執行役員販売開発部長兼 | ||||||
大阪支店長 | |||||||
2010年3月 | 取締役販売開発部長兼大阪支店長 | ||||||
2013年3月 | 取締役販売開発部長兼つくば事業所長(現職) | ||||||
取締役 | 国際部長 | 安 藤 司 | 1959年12月22日生 | 1982年4月 | 当社入社 | ※1 | 12 |
2001年7月 | 貿易部長 | ||||||
2004年7月 | 国際部長 | ||||||
2007年3月 | 執行役員国際部長 | ||||||
2008年1月 | 執行役員業務部長 | ||||||
2010年1月 | 執行役員国際部長 | ||||||
2010年3月 | 取締役国際部長(現職) | ||||||
取締役 | 徳山工場長兼製造部長 | 福 間 芳 彦 | 1955年11月29日生 | 1980年4月 2006年7月 2010年7月 2011年7月 2012年1月 2013年3月 | 三菱石油株式会社入社 新日本石油株式会社水島製油所副所長 JX日鉱日石エネルギー株式会社水島製油所副所長 当社徳山工場長補佐 徳山工場長補佐兼製造部長 取締役徳山工場長兼製造部長(現職) | ※1 | 6 |
取締役 | 常 慶 直 宏 | 1958年8月12日生 | 1981年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | ※1 | ― | |
2005年4月 | 同社エネルギートレード部門長補佐 | ||||||
2006年7月 | 伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在) | ||||||
2011年4月 | 伊藤忠商事株式会社九州支社長 | ||||||
2013年4月 | 同社エネルギー・化学品カンパニー エネルギー第一部門長補佐(現職) | ||||||
2014年3月 | 当社取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 秋 山 義 一 | 1948年1月30日生 | 1970年4月 1997年6月 2009年3月 | 当社入社 経理部長 常勤監査役(現職) | ※2 | 6 | |
常勤監査役 | 新井田 勝雄 | 1943年7月13日生 | 1997年7月 2007年10月 | 株式会社エー・ティ・エス常務取締役 株式会社P&A HOTELS 常勤監査役 | ※3 | 3 | |
2008年3月 | 当社監査役 | ||||||
2009年8月 | 株式会社エー・ティ・エス専務取締役 | ||||||
2010年10月 | 株式会社エー・ティ・エス専務取締役退任 | ||||||
株式会社P&A HOTELS 常勤監査役退任 | |||||||
2011年3月 | 常勤監査役(現職) | ||||||
監査役 | 田 澤 繁 | 1951年6月13日生 | 1976年4月 1982年 1984年4月 2004年3月 | 弁護士登録 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 柏木・田澤法律事務所のパートナーとして現在に至る 当社監査役(現職) | ※3 | 3 | |
計 | 275 |
(注) ※1 2014年3月28日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。
※2 2013年3月28日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。
※3 2012年3月29日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の締結まで。
4 常勤監査役 新井田勝雄および監査役 田澤繁は社外監査役であります。
5 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の12名で構成されております。
吉 田 泰 邦 | 会長 | |
井 上 寛 | 社長 | |
齊 藤 俊 雄 | 副社長 | 会長・社長補佐 |
西 田 重 信 | 副社長 | 会長・社長補佐 |
東 照 二 | 専務取締役 | 会長・社長補佐 |
細 田 八 朗 | 常務取締役 | 総務部・経理部・企画管理部管掌 兼総務部長 |
関 谷 正 | 取締役 | 販売開発部・開発研究センター・テクノワックス㈱管掌 |
兼販売開発部長 兼つくば事業所長 | ||
安 藤 司 | 取締役 | 国際部・品質管理部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd. |
管掌 兼国際部長 | ||
福 間 芳 彦 | 取締役 | 製造部・技術工務部・周和産業㈱管掌 兼徳山工場長 兼製造部長 |
山 本 益 司 | Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長 | |
曽 根 一 人 | 徳山工場副工場長 兼技術工務部長 | |
今 野 卓 也 | 国際部担当部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01005] S1001GBZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。