有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NR6L (EDINETへの外部リンク)
株式会社リベロ 役員の状況 (2021年12月期)
①役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
(注)1.取締役岡本泰彦は、社外取締役であります。
2.監査役萩原伸朗、土谷環及び山本有未は、社外監査役であります。
3.監査役山本有未の戸籍上の氏名は、増田有未であります。
4.2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
(b)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外取締役岡本泰彦は、東証1部上場会社であるライク株式会社の代表取締役社長であり、同氏が代表取締役社長を兼任するライク株式会社及びライクスタッフィング株式会社と当社の間には、ライク株式会社が当社の法人企業等向けサービスである「転勤ラクっとNAVI」を利用しており、当社がライクスタッフィング株式会社の人材派遣サービスを利用する取引関係がありますが、取引の規模は僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えております。なお、ライクスタッフィング株式会社の人材派遣サービスについては、2020年4月以降、人材派遣依頼はしないこととしております。また、同氏は当社の新株予約権500個(普通株式25,000株相当)及び同氏が実質的に支配している会社である有限会社マナックスで、当社株式10,400株を所有しておりますが比率としては僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えております。
社外監査役萩原伸朗と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役土谷環は、当社株式2,500株及び新株予約権50個(普通株式2,500株相当)を保有しておりますが比率としては僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えております。それ以外に、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山本有未と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(c)社外役員の独立性の基準
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役岡本泰彦は上場会社の経営者として企業経営等に関する幅広い知見を活かし、経営全般に対して、リスクマネジメントの観点から積極的に意見・提言等を行うとともに、必要に応じて経営陣に適宜報告を求める等、監督機能の役割を果たしております。
社外監査役は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツ及び内部監査担当と定期的に情報交換を行っており、また、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の関係が図られております。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役 社長 | 鹿島 秀俊 | 1978年9月20日生 | 2007年5月 株式会社インクストゥエンター入社 2009年5月 当社創業 同 専務取締役 2013年1月 同 代表取締役社長(現任) 2018年2月 株式会社リベロビジネスサポート代表取締役 | (注)4 | 2,385,000 |
常務取締役 経営管理本部長 | 横川 尚佳 | 1978年6月26日生 | 2007年5月 株式会社インクストゥエンター入社 2009年5月 当社創業 同 常務取締役経営管理本部長(現任) | (注)4 | 1,485,000 |
取締役 事業本部長 | 楠 武史 | 1977年6月26日生 | 2014年1月 当社入社 同 営業本部長 2018年1月 同 執行役員 2018年12月 同 取締役事業本部長(現任) 2019年4月 株式会社リベロビジネスサポート代表取締役(現任) | (注)4 | - |
取締役 | 岡本 泰彦 | 1961年4月6日生 | 1985年4月 株式会社広島銀行入行 1988年10月 株式会社文化倶楽部入社 1993年9月 株式会社パワーズインターナショナル(現 ライク株式会社)設立 代表取締役社長(現任) 2014年3月 有限会社マナックス 取締役(現任) 2015年8月 サクセスホールディングス株式会社(現 ライクキッズ株式会社)代表取締役会長 2016年6月 ジェイコム株式会社(現 ライクスタッフィング株式会社)代表取締役会長 2017年1月 株式会社サンライズ・ヴィラ(現 ライクケア株式会社 取締役会長(現任) 2020年3月 当社 取締役(現任) 2020年8月 ライクスタッフィング株式会社 取締役会長(現任) 2020年8月 ライクキッズ株式会社 取締役会長(現任) | (注)4 | - |
常勤監査役 | 萩原 伸朗 | 1953年4月1日生 | 1971年4月 日本航空株式会社入社 1976年4月 日本製靴株式会社(現 株式会社リーガルコーポレーション)営業担当 1999年4月 同 総務部企業法務担当 2011年6月 同 監査役 2019年7月 当社 監査役(現任) | (注)5 | - |
監査役 | 土谷 環 | 1968年11月12日生 | 1993年4月 モルガン・スタンレー証券株式会社入社(現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 2004年1月 アーバン・アセットマネジメント株式会社入社 2005年1月 楽天株式会社入社 2007年1月 新生銀行株式会社入行 2010年4月 リエゾン・マネジメント株式会社代表取締役(現任) 2018年12月 当社 監査役(現任) | (注)5 | 2,500 |
監査役 | 山本 有未 | 1983年5月19日生 | 2010年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2012年6月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社入社 2015年10月 中村好伸法律事務所入所 2022年3月 当社 監査役(現任) | (注)6 | - |
計 | 3,872,500 |
2.監査役萩原伸朗、土谷環及び山本有未は、社外監査役であります。
3.監査役山本有未の戸籍上の氏名は、増田有未であります。
4.2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年5月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
(b)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外取締役岡本泰彦は、東証1部上場会社であるライク株式会社の代表取締役社長であり、同氏が代表取締役社長を兼任するライク株式会社及びライクスタッフィング株式会社と当社の間には、ライク株式会社が当社の法人企業等向けサービスである「転勤ラクっとNAVI」を利用しており、当社がライクスタッフィング株式会社の人材派遣サービスを利用する取引関係がありますが、取引の規模は僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えております。なお、ライクスタッフィング株式会社の人材派遣サービスについては、2020年4月以降、人材派遣依頼はしないこととしております。また、同氏は当社の新株予約権500個(普通株式25,000株相当)及び同氏が実質的に支配している会社である有限会社マナックスで、当社株式10,400株を所有しておりますが比率としては僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えております。
社外監査役萩原伸朗と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役土谷環は、当社株式2,500株及び新株予約権50個(普通株式2,500株相当)を保有しておりますが比率としては僅少であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えております。それ以外に、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山本有未と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(c)社外役員の独立性の基準
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役岡本泰彦は上場会社の経営者として企業経営等に関する幅広い知見を活かし、経営全般に対して、リスクマネジメントの観点から積極的に意見・提言等を行うとともに、必要に応じて経営陣に適宜報告を求める等、監督機能の役割を果たしております。
社外監査役は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツ及び内部監査担当と定期的に情報交換を行っており、また、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の関係が図られております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36883] S100NR6L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。