有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003WI7
ベルグアース株式会社 役員の状況 (2014年10月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 山口 一彦 | 1957年2月5日 | 1996年2月 | ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)設立 代表取締役社長就任 | (注)3 | 338,800 |
2001年1月 | 当社設立 代表取締役専務就任 | ||||||
2003年1月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 総務部及び 生産販売部 管掌 | 山口 眞由子 | 1960年5月25日 | 1996年2月 | ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸) 専務取締役就任 | (注)3 | 22,000 |
2001年1月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
2003年1月 | 専務取締役就任 | ||||||
2007年1月 | 専務取締役総務部長 | ||||||
2011年2月 | 専務取締役総務部管掌(現任) | ||||||
2014年11月 | 生産販売部管掌(現任) | ||||||
常務取締役 | 生産本部長 | 中越 孝憲 | 1957年5月23日 | 1996年6月 | ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)入社 | (注)3 | 2,000 |
2005年11月 | 当社入社 | ||||||
2006年11月 | 生産部長 | ||||||
2007年1月 | 取締役生産部長就任 | ||||||
2011年7月 | 常務取締役生産部管掌 | ||||||
2013年11月 | 常務取締役生産本部長(現任) | ||||||
取締役 | 経営管理 部長 | 越智 正勝 | 1976年8月23日 | 1996年3月 | ㈲山口園芸(現 ㈱山口園芸)入社 | (注)3 | 2,400 |
2004年4月 | 当社入社 | ||||||
2006年2月 | 経営企画部長兼営業販売部長 | ||||||
2007年1月 | 取締役企画営業部長就任 | ||||||
2008年4月 | 取締役経営管理部長(現任) | ||||||
取締役 | 営業本部長 | 清水 耕一 | 1978年9月16日 | 2001年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,000 |
2008年5月 | 営業部長 | ||||||
2010年1月 | 取締役営業部長就任 | ||||||
2012年7月 | 取締役営業本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 岡田 真一郎 | 1966年4月19日 | 1991年4月 | 三井物産㈱入社 | (注)3 | ― |
2006年7月 | 同社退職 | ||||||
2006年11月 | ㈱ひこうき雲代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2009年6月 | ㈱内子フレッシュパークからり 取締役就任(現任) | ||||||
2014年1月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 三瀬 律雄 | 1946年11月24日 | 1965年4月 | ㈱伊予銀行入社 | (注)4 | ― |
2005年6月 | 同社退職 | ||||||
2007年1月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 河野 喜久雄 | 1947年12月22日 | 1967年4月 | 高松国税局宇和島税務署入署 | (注)4 | ― |
2007年8月 | 河野喜久雄税理士事務所設立代表(現任) | ||||||
2008年1月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 山下 雄輔 | 1944年9月13日 | 1972年1月 | ダイキ㈱入社 | (注)4 | ― |
2003年4月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2006年9月 | DCMJapanホールディングス㈱ 代表取締役副社長就任 | ||||||
2011年1月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2012年3月 | 学校法人山本学園(現 学校法人松山ビジネスカレッジ)理事長就任(現任) | ||||||
2012年11月 | 学校法人松山大学理事就任(現任) | ||||||
計 | 367,200 |
(注) 1.取締役岡田真一郎は、社外取締役であります。
2.監査役三瀬律雄、河野喜久雄及び山下雄輔は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年10月期に係る定時株主総会終結の時から2016年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2014年10月期に係る定時株主総会終結の時から2018年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.専務取締役山口眞由子は、代表取締役社長山口一彦の配偶者であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25969] S1003WI7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。