有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10021DK
荒川化学工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 | 代表取締役 | 谷 奥 勝 三 | 1955年3月1日生 | 1979年4月 | 当社入社 | 2014年6月 より 1年 | 35.7 |
2007年6月 | 取締役ペルノックス㈱代表取締役社長 | ||||||
2008年4月 | 取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼保安担当 | ||||||
2009年4月 | 取締役経営企画室長兼保安担当 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役経営企画室長兼環境保安担当 | ||||||
2011年4月 | 常務取締役国際管掌兼資材管掌兼経営企画室長兼環境保安担当 | ||||||
2012年4月 | 常務取締役事業管掌兼化成品事業部長兼環境保安担当 | ||||||
2013年4月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 開発管掌 兼 国際管掌 兼 品質担当 兼 環境保安担当 兼 開発統轄部長 | 眞 鍋 好 輝 | 1958年7月23日生 | 1983年4月 | 当社入社 | 2014年6月 より 1年 | 29.0 |
2008年6月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
2009年4月 | 取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当 | ||||||
2011年4月 | 常務取締役開発管掌兼品質担当 | ||||||
2012年4月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 事業管掌 兼 資材管掌 | 宇 根 高 司 | 1960年11月17日生 | 1983年4月 | 当社入社 | 2014年6月 より 1年 | 22.6 |
2010年6月 | 取締役ペルノックス㈱代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 取締役経営企画室長兼資材担当 | ||||||
2012年10月 | 常務取締役経営企画室長兼資材管掌 | ||||||
2013年4月 | 常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当 | ||||||
2014年4月 | 常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長(現任) | ||||||
取締役 相談役 | ― | 末 村 長 弘 | 1947年1月26日生 | 1969年4月 | 当社入社 | 2014年6月 より 1年 | 110.0 |
1995年6月 | 取締役資材部長 | ||||||
1998年6月 | 常務取締役 | ||||||
2002年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
2013年4月 | 取締役相談役(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 延 廣 徹 | 1960年7月21日生 | 1984年4月 | 当社入社 | 2014年6月 より 1年 | 28.0 |
2006年4月 | 執行役員経営企画室長 | ||||||
2007年4月 | 執行役員業務統轄部経理部長兼情報システム部長 | ||||||
2008年4月 | 執行役員業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長 | ||||||
2008年6月 | 取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長 | ||||||
2010年10月 | 取締役業務統轄部長兼情報システム部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役経営企画室長(現任) | ||||||
取締役 | 中国代表 | 辰 巳 純 一 | 1951年4月1日生 | 1973年4月 | 当社入社 | 2014年6月 より 1年 | 25.8 |
2007年4月 | 執行役員化成品事業部長 | ||||||
2010年6月 | 取締役化成品事業部長 | ||||||
2012年4月 | 取締役中国代表兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長 | ||||||
2013年4月 | 取締役中国代表兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 生産統轄部長 | 西 川 学 | 1957年10月26日生 | 1981年4月 | 当社入社 | 2014年6月 より 1年 | 14.9 |
2009年4月 | 執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長 | ||||||
2011年4月 | 執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 | ||||||
2011年10月 | 執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 | ||||||
2012年6月 | 取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役生産統轄部長(現任) | ||||||
取締役 | 製紙薬品 事業部長 | 三 王 哲 朗 | 1955年3月22日生 | 1977年4月 | 当社入社 | 2014年6月 より 1年 | 12.8 |
2009年4月 | 執行役員製紙薬品事業部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役製紙薬品事業部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役製紙薬品事業部長兼南通荒川化学有限公司董事長(現任) | ||||||
取締役 | 業務統轄部長兼 経理部長 兼 情報システム部長 | 宮 下 泰 知 | 1957年1月25日生 | 1991年3月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)入社 | 2014年6月 より 1年 | 3.1 |
2009年12月 | 当社入社 | ||||||
2012年4月 | 執行役員業務統轄部経理部長 | ||||||
2013年6月 | 取締役業務統轄部経理部長 | ||||||
2014年4月 | 取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 荒 川 壽 正 | 1950年6月2日生 | 1973年8月 | カナダ三井物産㈱入社 | 2014年6月 より 1年 | 581.1 |
1981年12月 | 当社入社 | ||||||
1997年6月 | 取締役海外プロジェクト室長 | ||||||
2003年4月 | 取締役社長特命事項担当兼 監査室長 | ||||||
2007年4月 | 取締役社長特命事項担当兼 保安担当兼監査室長 | ||||||
2008年4月 | 取締役カクタマサービス㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 中 西 隆 夫 | 1943年12月2日生 | 1966年4月 | 八幡製鐵㈱(現新日鐵住金㈱)入社 | 2014年6月 より 1年 | 4.0 |
1995年6月 | 新日鐵化学㈱(現新日鉄住金化学㈱) 取締役経理部長 | ||||||
1999年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
2003年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
2004年4月 | 同社監査役 | ||||||
2007年6月 | 同社監査役退任 | ||||||
2008年6月 | 当社 監査役 | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 常勤 | 山 中 勝 之 | 1946年8月6日生 | 1970年4月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | 2012年6月 より 4年 | 21.7 |
1997年6月 | 同行業務推進部部長 | ||||||
1999年11月 | 当社入社 | ||||||
2001年6月 | 取締役経理部長 | ||||||
2004年4月 | 取締役業務統轄部長兼経理部長 | ||||||
2007年4月 | 取締役業務統轄部長 | ||||||
2008年4月 | 取締役社長特命事項担当 | ||||||
2008年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 厚 朴 裕 一 | 1949年7月12日生 | 1972年4月 | 当社入社 | 2012年6月 より 4年 | 13.2 |
2003年3月 | 化成品事業部営業第二部長 | ||||||
2007年4月 | 執行役員荒川ケミカル(米国)社取締役社長 | ||||||
2010年11月 | 執行役員荒川ヨーロッパ社取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 荒川ヨーロッパ社社長付 | ||||||
2012年4月 | 経営企画室室付部長 | ||||||
2012年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 岩 城 本 臣 | 1945年5月10日生 | 1976年4月 | 弁護士登録 | 2011年6月 より 4年 | 14.0 |
1976年4月 | 中央総合法律事務所入所(現任) | ||||||
2003年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 非常勤 | 浅 井 正 士 | 1956年8月26日生 | 1980年4月 | 山一證券㈱入社 | 2013年6月 より 4年 | 0.8 |
1988年12月 | ㈱レコフ入社 | ||||||
1994年7月 | ㈱インターリンク(現㈱コアシグナル)設立 代表取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
計 | 917.1 |
(注)1 取締役中西隆夫氏は、社外取締役であります。
2 監査役岩城本臣氏および浅井正士氏は、社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01048] S10021DK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。