|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | | 田中 秀明 | 1971年8月19日生 |
|
| | 1996年10月 | 当社入社 | 2002年4月 | 当社商品開発室長 | 2008年5月 | 当社経営企画室長 | 2008年6月 2010年4月 2013年4月 | 当社取締役経営企画室長 当社取締役経営企画室長 当社代表取締役社長 (現在に至る) |
| (注)5 | 1,496 |
取締役会長 | | 田中 明三 | 1942年8月2日生 |
|
| | 1965年3月 | 当社入社 | 1981年7月 | 当社取締役営業部長 | 1992年3月 | 当社専務取締役 | 1996年4月 | 当社代表取締役社長 | 2004年4月 | 当社取締役会長 | 2008年4月 2010年4月 | 当社代表取締役社長兼会長 当社取締役会長 (現在に至る) |
| (注)5 | 552 |
常務取締役 | 管理統括本部長 | 西川 保 | 1950年12月16日生 |
|
| | 1981年2月 | 当社入社 | 2001年4月 | 当社経理部長 | 2006年4月 | 当社管理本部副本部長兼経理 部長 | 2006年6月 2014年4月 | 当社取締役管理本部長 当社常務取締役管理統括本部長 (現在に至る) |
| (注)5 | 35 |
常務取締役 | 生産統括本部長 | 辻平 春幸 | 1956年8月18日生 |
|
| | 1975年3月 | 当社入社 | 2001年4月 | 当社東京業務部長兼三田工場物流部長 | 2002年4月 | 当社三田工場物流部長兼拠点業務統括 | 2003年6月 | 当社取締役三田工場物流部長兼拠点業務統括 | 2004年6月 2014年4月
| 当社取締役三田工場長 当社常務取締役生産統括本部長 (現在に至る) |
| (注)5 | 28 |
取締役 | 営業統括本部長 | 奥埜 佳秀 | 1956年7月3日生 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2006年4月 | 当社プロユース営業部長 | 2008年4月 | 当社営業本部長 | 2008年6月 2014年4月 | 当社取締役営業本部長 当社取締役営業統括本部長 (現在に至る) |
| (注)5 | 41 |
取締役 | 企画開発本部長 | 石居 誠 | 1960年6月13日生 |
|
| | 1984年12月 | 当社入社 | 2003年4月 2010年4月
2011年6月
2013年2月
| 当社研究開発部長 当社企画開発本部副本部長兼研究開発部長 当社取締役企画開発副本部長兼 研究開発部長 当社取締役企画開発本部長 (現在に至る) |
| (注)5 | 27 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 相談役 | 田中 信 | 1935年12月4日生 |
|
| | 1961年9月 | 当社入社 | 1965年5月 | 当社取締役 | 1976年10月 | 当社代表取締役社長 | 1996年4月 | 当社取締役相談役 | 1996年11月 | 当社非常勤取締役相談役 (現在に至る) |
| (注)5 | 603 |
取締役 | | 中務 英三 | 1951年5月23日 |
|
| | 1974年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | 1990年10月 | ノムラ・インターナショナルplc入社 | 2003年10月 | 伊藤忠ヨーロッパ会社入社 | 2008年11月 | 伊藤忠ロジスティクス英国会社入社 | 2011年4月 2014年6月
| 同社退社 当社取締役 (現在に至る) |
| (注)5 | - |
監査役 (常勤) | | 古居 祐 | 1953年6月11日生 |
|
| | 1982年8月 | 当社入社 | 2002年4月 2012年6月 | 当社内部監査室長 当社監査役(現在に至る) |
| (注)6 | 28 |
監査役 | | 平井 康博 | 1956年6月15日生 |
|
| | 1988年4月 | 弁護士登録(現) | 1994年4月 | 山本・平井法律事務所共同設立 | 2008年1月 | 平井康博法律事務所開設 | 2008年6月 | 当社監査役(現在に至る) |
| (注)6 | - |
監査役 | | 竹村 聡 | 1969年3月13日生 |
|
| | 1992年4月 | 監査法人伊東会計事務所入社 | 1995年3月 | 公認会計士登録(現) | 1998年7月 | ペガサス監査法人入社 | 2001年12月 | 税理士登録(現) | 2002年7月 2007年8月 2012年6月 | 公認会計士竹村聡事務所開設 株式会社ニイタカ 非常勤監査役 当社監査役(現在に至る) |
| (注)6 | 1 |
監査役 | | 樋口 秀明 | 1971年4月14日生 |
|
| | 1994年4月 | 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入社 | 2006年12月 | 監査法人トーマツ入社 | 2008年4月 | GCAサヴィアングループ株式会社入社 | 2008年7月 | 公認会計士登録(現) | 2011年5月 | 樋口秀明公認会計士事務所開設 | 2011年7月 2012年4月
2012年6月 | 税理士登録(現) 税理士法人イデア共同設立社員就任 当社監査役(現在に至る) |
| (注)6 | 1 |
| | | | 計 | | 2,816 |
(注)1.取締役相談役田中信は、取締役会長田中明三の実兄であります。
2.代表取締役社長田中秀明は、取締役会長田中明三の実子であります。
3.監査役平井康博、竹村聡及び樋口秀明は社外監査役であります。
4.取締役中務英三は、社外取締役であります。
5.2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。