有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001JTY
株式会社セルシス 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 川端 一生 | 1962年7月22日 | 1984年4月 | 関西日本電気ソフトウェア株式会社入社 | (注)2 | 198,135 |
1986年11月 | 神戸日本電気ソフトウェア株式会社入社 | ||||||
1988年8月 | 株式会社ジェロン入社 | ||||||
1990年4月 | 有限会社エイチアイ入社(現株式会社エイチアイ) | ||||||
1991年10月 | 株式会社エイチアイ代表取締役(現任) | ||||||
1998年6月 | Mascot Capsule Inc. (現HI CORPORATION America, Inc.)取締役(現任) | ||||||
2002年8月 | Mascot Capsule Singapore Pte. Ltd.(現HI CORPORATION Singapore Pte.Ltd.)取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2012年7月 | 株式会社マスターピース(現ガラット株式会社)取締役 | ||||||
2013年8月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
2014年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役会長 | ― | 川上 陽介 | 1960年9月28日 | 1987年6月 | 株式会社キャディックス入社 | (注)2 | 246,400 |
1991年5月 | 株式会社セルシス設立代表取締役社長 | ||||||
2007年1月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2008年1月 | 同社取締役会長 | ||||||
2009年12月 | 株式会社マスターピース(現ガラット株式会社)取締役 | ||||||
2010年1月 | 株式会社セルシス取締役 | ||||||
2011年1月 | 同社顧問 | ||||||
2011年2月 | 株式会社マスターピース(現ガラット株式会社)代表取締役社長 | ||||||
株式会社ネットディメンション取締役 | |||||||
2012年1月 | 株式会社セルシス取締役(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社取締役 | ||||||
2012年6月 | 株式会社ネットディメンション代表取締役 | ||||||
2012年7月 | 株式会社マスターピース(現ガラット株式会社)取締役 | ||||||
2013年9月 | 株式会社クラウズ取締役(現任) | ||||||
2014年3月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 星 和彦 | 1967年1月20日 | 1990年4月 | 株式会社久世入社 | (注)2 | 4,765 |
2003年7月 | ゼロエクス株式会社入社 | ||||||
2004年2月 | インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 | ||||||
2007年4月 | 住信インベストメント株式会社(現三井住友トラスト・インベストメント株式会社)入社 | ||||||
2007年11月 | 株式会社エイチアイ入社 管理部財務経理課課長 | ||||||
2008年5月 | 同社管理部部長(現任) | ||||||
2008年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
2008年8月 | HI CORPORATION America, Inc. 最高財務責任者(現任) | ||||||
2011年3月 | HI KOREA & CO.理事 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2013年2月 | 株式会社クラウズ監査役(現任) | ||||||
2014年1月 | 株式会社マスターピース(現ガラット株式会社)監査役(現任) | ||||||
2014年2月 | 株式会社エイチアイ関西監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 伊藤 賢 | 1968年3月26日 | 1991年4月 | ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社 | (注)2 | 14,700 |
2001年2月 | 株式会社セルシス入社 | ||||||
2002年8月 | 同社総務部長 | ||||||
2003年1月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
2006年12月 | 同社取締役財務部長 | ||||||
2008年11月 | 同社取締役財務経理部長 | ||||||
2011年1月 | 同社取締役管理部長(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 青山 智信 | 1968年5月15日 | 1991年4月 | 日産トレーデイング株式会社入社 | (注)2 | ― |
2000年11月 | 株式会社ACCESS入社 | ||||||
2010年6月 | 株式会社エイチアイ入社 インターフェース技術部門営業部担当部長 | ||||||
2011年1月 | 同社インターフェース技術部門副部門長 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
2011年7月 | 同社営業部部長(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2013年9月 | 株式会社クラウズ取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 佐々木 竜生 | 1964年6月9日 | 1993年4月 | 東京アイエスシー入社 | (注)2 | 1,500 |
1996年10月 | 株式会社セルシス入社 | ||||||
2003年4月 | 同社開発部長 | ||||||
2005年1月 | 同社取締役開発部長 | ||||||
2007年8月 | 同社取締役モバイルソリューション事業部長 | ||||||
2008年11月 | 同社取締役WEBサービス推進部長兼開発部長 | ||||||
2010年1月 | 同社ネットワーク開発部長 | ||||||
2010年6月 | 同社WEBサービス開発部長 | ||||||
2011年1月 | 同社取締役(現任) | ||||||
2014年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 渡辺 優 | 1947年9月11日 | 1971年4月 | 株式会社ニチイ入社 | (注)3 | 19,500 |
1974年11月 | 株式会社マルエツ入社 | ||||||
1986年2月 | 株式会社ベターライフ取締役管理部長 | ||||||
1989年1月 | 同社監査役 | ||||||
1989年2月 | 株式会社アイジーエス入社 | ||||||
1989年3月 | 同社取締役経営企画室長 | ||||||
1992年3月 | 同社監査役 | ||||||
1992年5月 | ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社 | ||||||
1992年6月 | 同社取締役 | ||||||
1995年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2002年1月 | 株式会社セルシス監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 大澤 孝 | 1941年2月18日 | 1963年4月 | 野村證券株式会社入社 | (注)3 | ― |
1993年5月 | 上田短資証券株式会社常務取締役 | ||||||
1997年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2002年9月 | 有限会社シーアンドディー取締役 | ||||||
2003年6月 | 株式会社エイチアイ監査役(現任) | ||||||
2008年4月 | HI KOREA & CO. 監事 | ||||||
2012年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 小高 正裕 | 1961年4月20日 | 1986年10月 | サンワ等松監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)3 | ― |
1990年3月 | 公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業(現任) | ||||||
2003年6月 | 榛原鰻販売株式会社監査役(現任) | ||||||
2007年1月 | 株式会社セルシス監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 485,000 |
(注) 1 監査役の大澤孝及び小高正裕の両氏は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2014年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、当社の設立日である2012年4月2日から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26231] S1001JTY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。