|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 (代表取締役) | | 小柳 昌之 | 1939年1月9日生 |
|
| | 1964年4月 | ㈱フタバ食品入社 | 1977年12月 | 小柳興産㈱設立 代表取締役社長就任 | 1983年5月 | 当社設立 代表取締役社長就任 | 1990年12月 | ㈲ナチュラル設立 代表取締役就任(現任) | 2001年3月 | ハーバー㈱ 代表取締役会長就任(現任) | 2005年6月 | ㈱フジタコーポレーション 監査役就任 | 2007年6月 | ㈱中部ハーバー 取締役就任 | 2010年7月 | 当社 代表取締役会長兼社長就任 | 2011年6月 | 当社 代表取締役会長就任(現任) | 2011年9月 | ㈱ノースジェニシス 取締役就任(現任) |
| (注)4 | 1,322 |
取締役社長 (代表取締役) | | 田中 雅智 | 1962年10月8日生 |
|
| | 1983年4月 | 通商産業省北海道通商産業局入局 | 1990年7月 | 経済産業省資源エネルギー庁出向 | 1997年4月 | 経済産業省工業技術院出向 | 2009年4月 | 北海道経済産業局電力事業課長 | 2011年4月 | 北海道経済産業局バイオ産業課長 | 2014年4月 | 当社入社 社長室付ディレクター | 2014年6月 | 当社 代表取締役社長就任(現任) |
| (注)4 | - |
取 締 役 | 相 談 役 | 菅原 壽憲 | 1951年7月21日生 |
|
| | 1999年1月 | ㈱銀座ハーバー入社 | 2004年10月 | ㈱銀座ハーバー 代表取締役社長就任 | 2010年4月 | ㈱関西ハーバー 代表取締役社長就任 | 2010年6月 | 当社 代表取締役専務就任 | | 男の美学㈱ 代表取締役社長就任 | 2010年11月 | ㈱銀座ハーバー 代表取締役社長就任 | 2011年6月 | 当社 代表取締役社長就任 | 2012年6月 | ㈱エイチプラスビイ・ライフサイエンス(現 ㈱HプラスBライフサイエンス)代表取締役社長就任 | 2013年4月 | 男の美学㈱ 代表取締役社長就任(現任) | 2013年6月 | ハーバーコスメティクス㈱ 代表取締役社長就任 | 2014年6月 | 当社 取締役相談役就任(現任) |
| (注)4 | 8 |
取 締 役 | 美容部担当兼ディレクター | 廣森 知恵子 | 1954年1月18日生 |
|
| | 1998年5月 | ㈱銀座ハーバー入社 店舗販売事業部マネージャー | 2003年2月 | 当社入社 美容部ディレクター | 2006年4月 | ㈱銀座ハーバー 取締役就任 | 2009年6月 | 当社取締役就任 美容部ディレクター | 2009年7月 | 当社取締役 美相教育部担当ディレクター | 2010年7月 | 当社取締役 美容部担当兼ディレクター(現任) |
| (注)4 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取 締 役 | 宣伝PR部、ネット推進部担当兼ディレクター | 大野 充 | 1971年8月14日生 |
|
| | 1996年4月 | 当社入社 | 1999年7月 | ㈱銀座ハーバー 入社 | 2007年6月 | 当社販社事業部マネージャー | 2009年4月 | 当社販社事業部ディレクター | 2010年4月 | 当社販売事業部、宣伝PR部、ネット推進部、業務部ディレクター | 2010年6月 | 当社取締役就任 販売事業部、宣伝PR部、ネット推進部、業務部ディレクター | | ㈱京都ハーバー 取締役就任 | 2010年7月 | 当社取締役 宣伝・PR部、ネット推進部、販社事業部担当ディレクター | 2010年11月 | 当社取締役 宣伝・PR部、ネット推進部、情報開発部担当ディレクター | 2011年6月 | 当社取締役 宣伝・PR部、ネット推進部、事業提携部担当ディレクター | 2014年6月 | 当社取締役 宣伝・PR部、ネット推進部担当兼ディレクター(現任) |
| (注)4 | 1 |
取 締 役 | 生命科学研究所担当兼ディレクター | 柴田 浩樹 | 1964年4月14日生 |
|
| | 2004年5月 | 当社入社 | 2007年7月 | 当社食品開発部ディレクター | 2007年12月 | ㈱信州薬品研究所(現 信州製薬㈱)取締役就任 | 2011年4月 | 当社K&K生命科学研究所、食品開発部ディレクター | 2011年6月 | 当社取締役就任 K&K生命科学研究所(現 生命科学研究所)担当兼ディレクター(現任) | 2013年8月 | ㈱ノースジェニシス 取締役就任(現任) |
| (注)4 | 1 |
取 締 役 | 社長室、総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター | 宮崎 一成 | 1962年7月25日生 |
|
| | 1990年10月 | 新日本有限責任監査法人(旧 太田昭和監査法人)入所 | 2006年12月 | ㈱ビジネスバンクパートナーズ 取締役就任 | 2008年6月 | ㈱シーマ 専務取締役就任 | 2013年10月 | 当社入社 社長室、総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当ディレクター | 2014年6月 | 当社取締役就任 社長室、総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター(現任) |
| (注)4 | - |
取 締 役 | 店舗販売部担当兼ディレクター | 藤井 章夫 | 1965年6月25日生 |
|
| | 1998年7月 | ㈱中国ハーバー(旧㈱ハーバー広島)入社 | 2009年6月 | ㈱中国ハーバー取締役営業部長就任 | 2011年10月 | 当社店舗販売部ディレクター | 2014年6月 | 当社取締役就任 店舗販売部担当兼ディレクター(現任) |
| (注)4 | - |
常勤監査役 | | 佐々木 眞一 | 1950年9月18日生 |
|
| | 1998年1月 | 当社入社 | 2000年6月 | 当社取締役就任 総合企画担当ディレクター(2009年6月退任) | 2009年6月 | ㈱銀座ハーバー 代表取締役専務就任(2010年11月辞任) | 2010年11月 | ㈱関西ハーバー 代表取締役社長就任 | 2011年4月 | ㈱四国ハーバー 代表取締役社長就任 | 2011年6月 | ㈱エイチプラスビイ・ライフサイエンス(現 ㈱HプラスBライフサイエンス)代表取締役社長就任(2012年6月退任) | 2012年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) |
| (注)6 | 9 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監 査 役 | | 梅田 常和 | 1945年8月22日生 |
|
| | 1970年4月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社 | 1995年4月 | 公認会計士梅田会計事務所開設 同事務所長(現任) | 1995年6月 | NKKスイッチズ㈱(旧日本開閉器工業㈱) 取締役副社長就任 | 1999年1月 | ㈱エイチ・アイ・エス 社外監査役就任(現任) | 2000年6月 | ㈱タカラトミー(旧㈱トミー) 社外監査役就任(現任) | 2000年6月 | 当社監査役就任(現任) | 2007年6月 | 澤田ホールディングス㈱ 社外監査役就任(現任) | 2010年6月 | スズデン㈱ 社外取締役就任(現任) |
| (注)5 | 18 |
監 査 役 | | 西口 徹 | 1940年8月7日生 |
|
| | 1970年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | 1975年4月 | 新宿法律事務所入所(現任) | 1993年4月 | 東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事 | 1995年6月 | 当社顧問弁護士(現任) | 2000年4月 | 東京弁護士会常議員会議長 | 2008年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)6 | 0 |
| | | | 計 | | 1,363 |
(注)1.所有株式数の千株未満は切捨てています。
2.梅田常和及び西口徹は、社外監査役です。
3.取締役相談役菅原壽憲の1999年1月の㈱銀座ハーバーと取締役廣森知恵子の1998年5月の㈱銀座ハーバーは、2004年10月に設立した㈱銀座ハーバーとは別法人で1999年4月に当社に営業譲渡した後に、清算しました。
4.2014年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2011年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2012年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間