|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長(代表取締役) | | 石山 喬 | 1944年3月9日 |
|
| | 1967年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 1997年6月 | 同社取締役 | 2000年6月 | 同社執行役員 | 2001年4月 | 同社常務執行役員 | 2001年6月 | 同社取締役 | 2003年6月 | 同社専務執行役員 | 2006年6月 | 同社副社長執行役員 | 2007年6月 | 同社代表取締役社長 | 2012年10月 2012年10月
2013年6月 | 当社代表取締役社長(現任) 当社製品安全・品質保証統括室管掌 日本軽金属株式会社取締役(現任) |
| (注)3 | 270 |
取締役 | 製品安全・品質保証統括室長 | 岡本 一郎 | 1956年6月12日 |
|
| | 1981年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2006年6月 | 同社執行役員 | 2009年6月 | 同社取締役、常務執行役員 | 2012年6月 | 同社専務執行役員 | 2012年10月
2012年10月 | 当社取締役、製品安全・品質保証統括室長(現任) 当社技術・開発統括室長 | 2013年1月 | 当社日軽金事業グループ板事業管掌 | 2013年6月 | 当社日軽金事業グループ板事業担当(現任) 日本軽金属株式会社代表取締役社長(現任) | 2014年6月 | 当社日軽金事業グループ化成品事業担当(現任) |
| (注)3 | 85 |
取締役 | | 藤岡 誠 | 1950年3月27日 |
|
| | 1972年4月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 | 2001年2月 | アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 | 2004年6月
| 日本軽金属株式会社取締役(現任) | 2004年6月 | 同社常務執行役員 | 2007年6月 | 同社専務執行役員 | 2012年10月 2012年10月 2013年6月 | 当社取締役(現任) 当社CSR・監査統括室長 当社CSR・監査統括室担当(現任) 日本軽金属株式会社副社長執行役員(現任) |
| (注)3 | 131 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 技術・開発統括室長 | 村上 敏英 | 1956年9月16日 |
|
| | 1980年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2007年6月 | 同社執行役員 | 2011年6月 | 同社常務執行役員 | 2012年6月 | 同社取締役(現任) | 2012年10月
2012年10月
2013年6月 | 当社取締役、NPS担当(現任) 当社日軽金事業グループ電極箔事業管掌 当社技術・開発統括室長、日軽金事業グループ電極箔事業担当(現任) | 2014年6月 | 日本軽金属株式会社専務執行役員(現任) |
| (注)3 | 54 |
取締役 | 企画統括室長、人事・総務・経理統括室長 | 岡本 泰憲 | 1957年4月7日 |
|
| | 1980年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2008年6月 | 同社執行役員 | 2012年6月 | 同社常務執行役員 | 2012年10月 2012年10月 | 当社企画統括室長(現任) 当社執行役員 | 2013年6月 | 当社取締役、人事・総務・経理統括室長(現任) 日本軽金属株式会社取締役(現任) | 2014年6月 | 同社専務執行役員(現任) |
| (注)3 | 40 |
取締役 | | 清水 幹雄 | 1952年2月16日 |
|
| | 1975年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2002年4月 | 日軽新潟株式会社代表取締役社長 | 2002年9月 | 日軽金アクト株式会社取締役 | 2008年6月 | 同社代表取締役社長 | 2013年6月 | 当社取締役、日軽金事業グループ日軽金加工開発事業担当(現任) 日軽金加工開発ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 30 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 今須 聖雄 | 1942年11月3日 |
|
| | 1965年4月 | 東洋アルミニウム株式会社(1999年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 | 1996年3月 | 同社取締役 | 1999年5月 | 株式会社東洋アルミニウム販売(現東洋アルミニウム株式会社)取締役 | 2000年6月 | 同社常務取締役 | 2002年6月 | 同社専務取締役 | 2003年6月 | 同社代表取締役社長 日本軽金属株式会社取締役 | 2011年6月 | 東洋アルミニウム株式会社代表取締役会長(現任) | 2012年10月 2012年10月
2013年6月
| 当社取締役(現任) 当社東洋アルミ事業グループ管掌 当社東洋アルミ事業グループ担当(現任) |
| (注)3 | 18 |
取締役 | | 山本 博 | 1950年5月16日 |
|
| | 1973年4月 | 東洋アルミニウム株式会社(1999年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 | 2005年6月 | 東洋アルミニウム株式会社取締役 | 2008年6月 | 同社常務執行役員 | 2010年6月 | 同社専務執行役員 | 2011年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | 2011年6月 | 日本軽金属株式会社取締役 | 2012年10月 2012年10月
2013年6月
| 当社取締役(現任) 当社東洋アルミ事業グループ管掌 当社東洋アルミ事業グループ担当(現任) |
| (注)3 | 10 |
取締役 | | 上野 晃嗣 | 1952年10月17日 |
|
| | 1975年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2003年6月 | 同社執行役員 | 2007年6月 | 同社常務執行役員 | 2011年6月 | 日本フルハーフ株式会社代表取締役社長(現任) | 2011年6月 | 日本軽金属株式会社取締役 | 2012年10月 2012年10月
2013年6月 | 当社取締役(現任) 当社日軽金事業グループ日本フルハーフ事業管掌 当社日軽金事業グループ日本フルハーフ事業担当(現任) |
| (注)3 | 131 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 昼間 弘康 | 1955年5月27日 |
|
| | 1980年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2005年1月 | ニッケイ・サイアム・アルミニウム・リミテッド社長 | 2007年10月 | 日本軽金属株式会社執行役員 | 2011年6月 | 同社常務執行役員 | 2012年1月 | 日軽パネルシステム株式会社代表取締役社長(現任) | 2014年6月 | 当社取締役、日軽金事業グループパネルシステム事業担当(現任) |
| (注)3 | 66 |
取締役 | | 小野 正人 | 1950年11月4日 |
|
| | 1974年4月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | 2006年3月 | 株式会社みずほ銀行常務執行役員 | 2007年4月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員 | 2007年6月 | 同社取締役副社長 | 2008年6月 | 日本ハーデス株式会社執行役員副社長 | 2009年6月 | 同社代表取締役副社長 | 2011年6月 | 同社代表取締役副会長 | 2012年4月 | 同社取締役 | 2012年6月 | 株式会社トータル保険サービス代表取締役社長(現任) | 2012年6月 | 日本軽金属株式会社取締役 | 2012年10月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | なし |
取締役 | | 林 良一 | 1951年6月6日 |
|
| | 1974年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 1999年2月 | 同社電力燃料部長 | 2002年4月 | 同社海外石油事業ユニットマネージャー、石油海外事業企画室長 ペトロダイヤモンドジャパン株式会社取締役 | 2007年4月 | 三菱商事株式会社理事、炭素・LPG事業本部長 | 2012年3月 | エムエムピー株式会社代表取締役社長(現任) | 2012年7月 | 三菱商事株式会社エネルギー事業グループ顧問(現任) | 2013年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | 10 |
常勤監査役 | | 朝日 格 | 1951年2月28日 |
|
| | 1975年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 1998年11月 | 同社板事業部営業第二部長 | 2006年10月 | 同社執行役員、板事業部長 | 2009年4月 | 同社グループ営業促進担当 | 2009年5月 | 同社大阪支社長、名古屋支社長 | 2011年6月 | 同社常勤監査役 | 2012年10月 2012年10月 | 当社常勤監査役(現任) 日本軽金属株式会社監査役(現任) |
| (注)4 | 51 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 松本 伸夫 | 1957年4月4日 |
|
| | 1981年4月 | 日本軽金属株式会社入社 | 2007年4月 | 同社メタル合金事業部管理部長、素形材事業部管理部長 | 2009年4月 | 同社監査室長 | 2012年6月 | 同社常勤監査役 | 2012年10月 2012年10月 | 当社常勤監査役(現任) 日本軽金属株式会社監査役(現任) |
| (注)4 | 22 |
監査役 | | 山岸 敏夫 | 1949年1月12日 |
|
| | 1971年4月 | 東洋アルミニウム株式会社(1999年10月日本軽金属株式会社と合併)入社 | 2003年6月 | 東洋アルミニウム株式会社取締役 | 2008年6月 | 同社常務執行役員 | 2010年6月 | 同社常勤監査役(現任) | 2012年10月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | 3 |
監査役 | | 藤田 讓 | 1941年11月24日 |
|
| | 1964年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | 1992年7月 | 同社取締役 | 1994年4月 | 同社常務取締役 | 1996年4月 | 同社代表取締役社長 | 2006年6月 | 日本軽金属株式会社監査役 | 2008年7月 | 朝日生命保険相互会社代表取締役会長 | 2009年7月 | 同社最高顧問(現任) | 2012年10月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | なし |
監査役 | | 和食 克雄 | 1938年2月22日 |
|
| | 1961年12月 | ロー・ビンガム・アンド・トムソンズ会計事務所入所 | 1964年7月 | 公認会計士開業登録(現任) | 1983年6月 | 青山監査法人代表社員 | 1998年7月 | 同監査法人顧問 | 2005年4月 | 法政大学大学院アカウンティング専攻教授 | 2006年6月 | 日本軽金属株式会社監査役 | 2008年4月 | 法政大学大学院アカウンティング専攻客員教授 | 2012年10月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | なし |
監査役 | | 結城 康郎 | 1948年9月7日 |
|
| | 1973年4月 | 東京弁護士会弁護士登録(現任) | 1994年4月 | 東京弁護士会副会長 | 1996年4月 | 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 | 2000年1月 | 司法試験考査委員 | 2003年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | 2004年4月 | 専修大学法科大学院客員教授 | 2008年6月 | 日本軽金属株式会社監査役 | 2012年10月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | なし |
| | | | 計 | | 921 |
(注)1.取締役小野正人及び林良一は「社外取締役」である。
2.監査役藤田讓、和食克雄及び結城康郎は「社外監査役」である。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。