有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100276L
住友電設株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 (会長) | 菅 沼 敬 行 | 1946年4月20日生 | 1970年4月 2000年6月 2001年6月 2003年6月 2004年6月 2005年6月 2006年6月 2012年6月 | 住友電気工業株式会社入社 同社取締役人事部長 住友電装株式会社常務取締役 同社常務執行役員 当社代表取締役専務執行役員 施設統括本部長代理 当社代表取締役社長 施設統括本部長 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任) | (注)3 | 28 | |
代表取締役 (社長) | 磯 部 正 人 | 1951年4月1日生 | 1974年4月 2003年7月 2004年6月 2007年6月 2011年6月 2012年6月 | 住友電気工業株式会社入社 同社産業システム営業部長 同社執行役員 同社常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長(現任) | (注)3 | 21 | |
取締役 (専務執行 役員) | 施設統括 本部長 | 塩 山 幸 雄 | 1950年9月28日生 | 1973年4月 2002年6月 2004年6月 2007年6月 2009年6月 2011年1月 2012年6月 2013年6月 2014年6月 | 当社入社 当社東部本部長代理 施工統括部長 当社執行役員 施設統括本部東部本部施工統括部長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 施設統括本部東部本部長 当社取締役常務執行役員 施設統括本部西部本部長 当社取締役常務執行役員 施設統括本部長 西部本部長 当社取締役専務執行役員 当社取締役専務執行役員 施設統括本部長(現任) | (注)3 | 22 |
取締役 (専務執行 役員) | 国際 本部長 | 小 島 亘 | 1952年10月23日生 | 1980年4月 2007年3月 2008年6月 2009年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 | 当社入社 当社施設統括本部国際本部プロジェクト管理部長 当社執行役員 当社執行役員 国際本部海外事業統括部長 当社常務執行役員 国際本部長(現任) 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現任) | (注)3 | 11 |
取締役 (常務執行 役員) | 坂 崎 全 男 | 1952年10月16日生 | 1976年4月 1999年6月 2001年1月 2005年6月 2007年6月 2008年6月 2011年4月 2012年6月 2013年6月 | 住友電気工業株式会社入社 同社大阪製作所長 当社人事部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 施設統括本部企画統括部長 当社取締役常務執行役員 施設統括本部環境ソリューション事業部長 当社取締役常務執行役員 施設統括本部東部本部長 当社取締役常務執行役員(現任) | (注)3 | 18 | |
取締役 (常務執行 役員) | 情報通信 本部長 | 安 部 正 憲 | 1950年9月10日生 | 1978年12月 2005年3月 2008年6月 2011年6月 2012年6月 | 当社入社 当社情報通信本部通信システム事業部次長 当社執行役員 情報通信本部通信システム事業部長 当社常務執行役員 情報通信本部長(現任) 当社取締役常務執行役員(現任) | (注)3 | 7 |
取締役 (常務執行 役員) | 総合企画 部長 | 野 口 亨 | 1957年2月7日生 | 1980年4月 2007年6月 2011年10月 2012年1月 2012年6月 2013年6月 | 住友電気工業株式会社入社 同社経営企画部長 当社総合企画部次長 当社総合企画部次長 施設統括本部企画統括部次長 当社取締役執行役員 総合企画部長 施設統括本部企画統括部長 当社取締役常務執行役員(現任) 総合企画部長(現任) | (注)3 | 7 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 宇那木 三 之 | 1953年10月27日生 | 1976年4月 2001年6月 2003年4月 2003年7月 2005年6月 2007年6月 2008年6月 2010年6月 2011年6月 | 住友電気工業株式会社入社 同社東京経理部長 同社財務部次長 当社経理部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社顧問 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | 11 | |
常勤監査役 | 今 井 俊 博 | 1952年4月17日生 | 1975年4月 2000年1月 2003年4月 2007年6月 2008年4月 2009年6月 2013年6月 | 住友電気工業株式会社入社 同社東北支店長 株式会社ジェイ・パワーシステムズ企画業務部長 当社施設統括本部企画統括部部長 当社監査部長 当社執行役員監査部長 当社常勤監査役(現任) | (注)5 | 3 | |
監査役 | 間 石 成 人 | 1953年1月13日生 | 1979年4月 2010年6月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) 色川法律事務所入所 当社監査役(現任) | (注)6 | - | |
監査役 | 井 上 政 清 | 1951年7月22日生 | 1974年4月 2002年4月 2004年6月 2006年6月 2008年6月 2009年6月 2010年4月 2012年4月 2012年6月 2014年6月 | 住友信託銀行株式会社(現:三井住友信託銀行株式会社)入社 同社執行役員 同社常務執行役員 同社取締役専務執行役員 住信リース株式会社取締役社長 住信リーシング&ファイナンスグループ株式会社代表取締役 住信リース株式会社取締役社長 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社取締役社長 住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社取締役社長 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社顧問 三井住友トラスト・カード株式会社常任監査役(現任) 当社監査役(現任) | (注)6 | - | |
監査役 | 稲 山 秀 彰 | 1952年3月12日生 | 1976年4月 2007年6月 2008年6月 2012年6月 2014年6月 | 住友電気工業株式会社入社 同社執行役員 同社常務取締役 同社専務取締役(現任) 当社監査役(現任) | (注)6 | - | |
計 | 133 |
(注)1. 監査役 間石成人氏、井上政清氏及び稲山秀彰氏は社外監査役である。
2. 当社は、取締役会の意思決定の迅速化と監査機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制を確立するため、執行役員制度を導入している。執行役員は取締役を兼務している6名のほかに20名おり合計26名で構成されている。
3. 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4. 監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5. 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6. 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00114] S100276L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。