有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002505
パンチ工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役会長 (代表取締役) | 森久保 有司 | 1943年7月7日生 | 1975年3月 神庭商会株式会社 設立 同社 代表取締役社長 1977年8月 パンチ工業株式会社に社名変更 当社 代表取締役社長 2013年4月 代表取締役会長(現任) | (注)3 | 972 | |
取締役社長 (代表取締役) | 武田 雅亮 | 1953年3月31日生 | 1975年4月 日本ビクター株式会社入社 2007年6月 同社 取締役 2008年6月 同社 常務取締役 2009年6月 株式会社ケンウッド取締役 2010年7月 当社入社 顧問 2010年10月 顧問・執行役員 株式会社ピンテック取締役 2011年6月 当社 専務取締役 2011年7月 中国グループ董事 2012年6月 当社 代表取締役副社長 2013年4月 代表取締役社長(現任) | (注)3 | - | |
専務取締役 | 研究開発本部長 | 杉田 進 | 1952年2月20日生 | 1970年4月 アルプス電気株式会社入社 1987年6月 当社入社 2005年4月 執行役員 2010年6月 取締役 2011年6月 常務取締役 2011年11月 株式会社ピンテック取締役 2013年4月 当社 営業本部長 2014年4月 研究開発本部長(現任) 2014年6月 専務取締役(現任) 中国グループ董事(現任) | (注)3 | 8 |
取締役 | 執行役員 グローバル事業本部長 事業戦略部長 | 真田 保弘 | 1959年1月7日生 | 1977年4月 昭栄産業株式会社入社 1979年9月 三葉化工株式会社入社 1988年5月 当社入社 2010年1月 盤起工業(大連)有限公司 総経理(現任) 2010年4月 中国グループ董事 2011年7月 当社 執行役員(現任) 中国グループ董事長(現任) 2012年6月 当社 取締役(現任) PUNCH INDUSTRY INDIA PVT. LTD. 代表取締役 2013年6月 同社 取締役(現任) 2013年8月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 取締役(現任) 2013年11月 当社 グローバル事業本部長兼事業戦略部長(現任) | (注)3 | - |
取締役 | 執行役員 財務本部長 財務経理部長 | 村田 隆夫 | 1959年10月4日生 | 1984年4月 日本ビクター株式会社入社 2010年12月 当社入社 経理部次長 2011年4月 経理部長 2011年7月 執行役員(現任) 盤起工業(大連)有限公司 監事(現任) 2012年6月 当社 取締役(現任) PUNCH INDUSTRY INDIA PVT. LTD. 取締役(現任) 2013年4月 当社 財務本部長兼財務経理部長(現任) 2013年6月 株式会社ピンテック 監査役(現任) 2013年8月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 取締役(現任) | (注)3 | - |
取締役 | 執行役員 コーポレート本部長 総務部長 | 八木 裕之 | 1959年7月8日生 | 1983年4月 テレビ愛知株式会社入社 1997年1月 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ入社 2007年1月 株式会社ワコム入社 2010年10月 当社入社 総務部次長 2011年4月 総務部長(現任) 2011年7月 執行役員(現任) 2012年6月 取締役(現任) 2013年4月 コーポレート本部長(現任) 2014年6月 PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. 取締役(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | 横山 茂 | 1948年12月15日生 | 1974年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 1984年4月 中小企業事業団(現 中小企業基盤整備機構)出向 1989年3月 LTCB International Ltd.出向(英国)同社取締役兼会社秘書役 2004年7月 ライフ住宅ローン株式会社(現 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社)入社 同社常勤監査役 2008年7月 住信リース株式会社(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)入社 同社シニアアドバイザー 2013年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - | |
常勤監査役 | 木對 紀夫 | 1950年2月21日生 | 1975年3月 株式会社小泉入社 1977年3月 東洋ガラス株式会社入社 2001年5月 当社入社 経理担当部長 2008年6月 株式会社ピンテック監査役 2009年7月 当社 執行役員 2011年6月 常勤監査役(現任) | (注)4 | 2 | |
監査役 | 佐々木 信也 | 1948年8月1日生 | 1971年4月 株式会社新興製作所入社 1987年4月 当社入社 1994年7月 取締役 北上工場副工場長 1998年6月 宮古パンチ工業株式会社専務取締役 2008年6月 当社 常勤監査役 2014年6月 監査役(現任) | (注)4 | 15 | |
監査役 | 安藤 良一 | 1943年7月1日生 | 1975年4月 東京弁護士会登録 1994年4月 司法研究所教官 1998年4月 東京弁護士会副会長 1998年4月 日弁連常務理事 2000年1月 司法試験考査委員 2002年3月 株式会社しんあいコーポレーション非常勤取締役 2004年4月 國學院大學専門職大学院法務研究科教授 2004年7月 東京弁護士会公設事務所弁護士法人渋谷パブリック法律事務所所長 2007年6月 松井建設株式会社 社外監査役(現任) 2008年6月 当社 監査役(現任) 2009年2月 東京リード法律事務所開設 | (注)4 | - | |
監査役 | 松江 頼篤 | 1956年7月28日生 | 1988年4月 弁護士登録 1994年4月 東京都庁非常勤職員(法律相談担当)(現任) 2009年4月 松江頼篤法律事務所開設 2010年4月 東京弁護士会研修センター事務局長 2012年1月 弁護士法人淡路町ドリーム パートナー弁護士(現任) 2012年6月 当社 監査役(現任) | (注)4 | - | |
計 | 997 |
2.監査役 安藤良一、松江頼篤は、社外監査役であります。
3.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、グローバル事業本部担当真田保弘(兼務)、財務本部担当村田隆夫(兼務)、コーポレート本部担当八木裕之(兼務)、製造本部担当夏坂和弘で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27063] S1002505)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。