有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10029LW
ニッコー株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 三 谷 充 | 1954年11月13日生 | 1975年1月 | 三谷産業株式会社取締役就任 | (注)5 | 570 | |
1981年2月 | 三谷産業株式会社取締役副社長就任 | ||||||
1982年1月 | 当社取締役就任 | ||||||
1988年2月 | 三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任 | ||||||
1990年6月 | 三谷産業株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
2012年4月 | 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 二 俣 一 登 | 1952年10月22日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)5 | 30 | |
2000年4月 | 当社住設環境機器事業部北関東支店長兼営業統括部長兼同埼玉営業所長 | ||||||
2002年1月 | 当社執行役員住設環境機器事業部営業推進部長就任 | ||||||
2004年1月 | 当社取締役就任 | ||||||
2006年1月 | 当社住設環境機器事業部副事業部長兼全社営業担当 | ||||||
2007年12月 | 当社住設環境機器事業部長 | ||||||
2008年1月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2011年5月 | 当社専務取締役専務執行役員就任 | ||||||
2011年6月 | ニッコー販売株式会社(現ニッコーロジスティクス株式会社)取締役就任 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) 当社執行役員社長就任 | ||||||
2012年11月 | ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 技術本部長兼管理本部長兼資材部長 | 宮 鍋 和 夫 | 1956年7月13日生 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)5 | 13 |
2004年4月 | 当社技術部長(生産技術担当)兼技術サービス室長 | ||||||
2005年1月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2006年9月 | 当社電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)副事業部長兼製造部長 | ||||||
2007年1月 | 当社上席執行役員就任 | ||||||
2008年1月 | 当社取締役執行役員就任 当社全社製造担当兼技術統括部(現技術本部)長兼生産技術部長 | ||||||
2009年1月 | 当社原価改善担当 | ||||||
2011年5月 | 当社常務執行役員就任 当社住設環境機器事業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役就任(現任) 当社技術統括部(現技術本部)長 | ||||||
2012年12月 | 当社技術本部長兼資材部長 | ||||||
2013年3月 | 当社技術本部長兼管理本部長兼資材部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | 戦略本部長兼マーケティング室長 | 三 谷 明 子 | 1959年4月20日生 | 1984年2月 | 有限会社北都代行社代表取締役社長(現任) | (注)5 | 23 |
2010年5月 | 財団法人(現公益財団法人)三谷育英会理事長(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2012年6月 | 当社陶磁器事業部マーケティング室管掌 | ||||||
2012年8月 | 当社戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任) | ||||||
2013年6月 2014年6月 | NIKKO CERAMICS, INC.担当 NIKKO CERAMICS, INC. 取締役会長就任(現任) 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 岩 田 隆 次 | 1951年1月8日生 | 1974年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)5 | 1 | |
1980年4月 | ロックフィールド・インターナショナル株式会社設立 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2009年4月 | 学校法人立命館東京キャンパスシニア・アドバイザー | ||||||
2011年6月 2013年12月 | 当社取締役就任(現任) 国立大学法人東京藝術大学特任教授(現任) | ||||||
常勤監査役 | 金 田 滋 一 | 1954年3月27日生 | 1989年10月 | 当社入社 | (注)6 | 1 | |
2001年11月 | 当社経営企画部長 | ||||||
2003年1月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2003年1月 | ニッコー販売株式会社(現ニッコーロジスティクス株式会社)監査役就任(現任) | ||||||
2004年1月 | 当社取締役経営企画管理部長就任 | ||||||
2006年11月 | 当社管理部門統括部長兼経営企画室長 | ||||||
2008年1月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 澤 滋 | 1950年1月3日生 | 1973年4月 | 三谷産業株式会社入社 | (注)6 | 3 | |
1992年4月 | 同社経営企画室長 | ||||||
1997年6月 | 同社常勤監査役就任 | ||||||
2001年1月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2003年6月 | 三谷産業株式会社常務取締役就任 | ||||||
2005年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任 | ||||||
2009年6月 | 三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2010年6月 | 三谷産業株式会社取締役就任(現任) | ||||||
監査役 | 安 西 隆 夫 | 1940年3月1日生 | 1962年4月 | サンケン電気株式会社入社 | (注)6 | 3 | |
1989年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
1992年3月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
1996年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
2001年6月 | 同社代表取締役副社長就任 | ||||||
2003年6月 | 同社顧問就任 | ||||||
2004年1月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 644 |
(注) 1.取締役 岩田隆次氏は、「社外取締役」であります。
2.取締役 岩田隆次氏は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.監査役のうち澤滋氏および安西隆夫氏は、「社外監査役」であります。
4.取締役 三谷明子氏は取締役 三谷充氏の配偶者であります。
5.2014年6月25日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2011年6月30日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01135] S10029LW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。