有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001HBX
日本カーボン株式会社 役員の状況 (2013年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 伊 東 郁 夫 | 1947年 2月26日生 | 1971年4月 | 当社入社 | 注2 | 31 |
2003年4月 | 当社執行役員生産技術本部富山工場長 | ||||||
2005年3月 | 当社取締役生産技術本部富山工場長 | ||||||
2007年3月 | 当社常務取締役生産技術本部長 | ||||||
2009年3月 | 当社専務取締役生産技術本部長 | ||||||
2011年1月 2013年1月 | 当社代表取締役副社長兼生産技術本部長 当社代表取締役社長(現) | ||||||
代表取締役 副社長 | 生産技術 本部長兼生産技術部長 | 本 橋 義 時 | 1948年 5月10日生 | 1972年4月 | 当社入社 | 注2 | 22 |
2008年8月 | 当社執行役員生産技術本部滋賀工場製造部長 | ||||||
2008年10月 | 当社執行役員生産技術本部滋賀工場長 | ||||||
2009年3月 | 当社取締役生産技術本部滋賀工場長 | ||||||
2011年1月 | 当社常務取締役生産技術本部富山工場長 | ||||||
2013年1月 2014年2月 | 当社常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長 当社代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長(現) | ||||||
常務取締役 | 経営管理 本部長 | 美 浦 敬 一 | 1954年 6月6日生 | 1978年4月 | ㈱富士銀行入行 | 注2 | 11 |
2007年4月 | 当社入社、執行役員経営管理本部総合企画部長 | ||||||
2009年4月 | 当社上席執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長 | ||||||
2010年3月 | 当社取締役経営管理本部長兼総合企画部長 | ||||||
2012年1月 | 当社常務取締役経営管理本部長(現) | ||||||
取締役 | 営業本部長兼FC販売第1部長 | 宮 下 尚 史 | 1964年 2月8日生 | 1992年6月 2011年1月 2011年11月 2012年1月 2012年3月 2013年1月 2013年9月 | 当社入社 当社執行役員営業本部FC販売第1部長兼大阪支店長 当社執行役員FC販売第1部長兼FC販売第2部長兼大阪支店長 当社執行役員営業本部副本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部副本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長 当社取締役営業本部長兼FC販売第1部長(現) | 注2 | 1 |
取締役 | 滋賀 工場長 | 山 崎 裕 功 | 1960年 12月12日生 | 1983年4月 | 当社入社 | 注2 | 21 |
2010年4月 | 当社執行役員生産技術本部富山工場製造部長 | ||||||
2011年1月 | 当社執行役員生産技術本部滋賀工場長 | ||||||
2011年3月 2013年9月 | 当社取締役生産技術本部滋賀工場長 当社取締役生産技術本部滋賀工場長兼研究所長(現) | ||||||
取締役 | 大阪 支店長 | 武 田 道 夫 | 1959年 9月16日生 | 1983年4月 | 当社入社 | 注2 | 4 |
2011年1月 2012年3月 2013年1月 | 当社執行役員経営管理本部業務管理部長 当社取締役経営管理本部業務管理部長 当社取締役営業本部大阪支店長(現) | ||||||
取締役 | 経営管理本部副本部長兼 総合企画部長 | 専 甫 裕 一 | 1959年 3月8日生 | 1981年4月 2012年1月 2013年1月 2013年3月 | 当社入社 当社執行役員経営管理本部総合企画部長 当社執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長 当社取締役経営管理本部副本部長兼総合企画部長(現) | 注2 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤監査役 | ― | 舘 和 行 | 1951年 12月3日生 | 1975年4月 | 当社入社 | 注3 | 9 |
2005年4月 | 当社執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 | ||||||
2009年4月 | 当社次席執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 | ||||||
2010年3月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
常勤監査役 | ― | 荒 木 繁 | 1956年 4月28日生 | 1981年4月 | 安田信託銀行㈱入行 | 注3 | 3 |
2005年7月 | みずほ信託銀行㈱総合基金営業部長 | ||||||
2010年8月 | みずほトラストオペレーションズ㈱常務執行役員 | ||||||
2012年3月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 高 橋 明 人 | 1975年 3月30日生 | 2000年4月 | 弁護士登録 | 注4 | ― |
2005年4月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
2009年9月 2010年12月 | 高橋・片山法律事務所開設 ㈱興人監査役(社外監査役) | ||||||
2012年3月 2012年11月 2012年12月 | 当社監査役(現) ㈱興人ホールディングス監査役(社外監査役)(現) ㈱ACKグループ監査役(社外監査役)(現) | ||||||
計 | 103 |
(注) 1 常勤監査役 荒木 繁氏及び監査役 高橋 明人氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
また、当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2 任期は2013年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 任期は2011年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は2011年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
植 野 道 雄 | 1946年 10月3日生 | 1970年5月 | ㈱富士銀行入行 | (注) | ― |
2002年4月 2004年4月 2007年6月 2008年6月 2010年6月 2012年6月 | ㈱みずほコーポレート銀行専務取締役 みずほ総合研究所㈱代表取締役副社長 ㈱アヴァンティスタッフ代表取締役会長 日本精工㈱社外取締役 トピー工業㈱常勤監査役 ㈱ニチレイ社外取締役(現) |
(注)任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01140] S1001HBX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。