|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | | 相川 貢 | 1950年9月21日 |
|
| | 1975年4月 | 日本鋼管株式会社入社 | 1998年4月 | 同社人事部労政グループマネージャー | 1999年6月 | 同社総務・人事部門労政統括グループリーダー | 2001年10月 | 同社総務・人事部門労政統括グループリーダー兼同人事統括グループリーダー | 2002年2月 | 同社総務・人事部門人事労政統括グループリーダー兼鉄鋼事業部人事労政部長 | 2003年4月 | JFEスチール株式会社労政人事部長 | 2005年4月 | 同社常務執行役員 | 2008年4月 | 同社専務執行役員 | 2010年4月 | 同社代表取締役副社長 | 2012年4月 | 当社顧問 | 2012年6月 | 代表取締役副社長 | 2013年6月 | 代表取締役社長(現) |
| (注)3 | 16 |
取締役 | 常務執行役員 | 吉野 良一 | 1951年4月11日 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 1998年4月 | 岡山工場第3製造部長 | 1999年10月 | 神戸営業所長 | 2003年4月 | 第2営業部長兼神戸営業所長 | 2007年6月 | 取締役第2営業部長兼神戸営業所長 | 2009年10月 | 取締役常務執行役員第2営業部長兼神戸営業所長 | 2010年6月 | 取締役常務執行役員(現) |
| (注)2 | 15 |
取締役 | 常務執行役員 | 白山 章 | 1952年2月24日 |
|
| | 1975年4月 | 日本鋼管株式会社入社 | 2000年11月 | 同社福山製鉄所製鋼部長 | 2003年4月 | JFEスチール株式会社理事西日本製鉄所(倉敷地区)製鋼部長 | 2005年4月 | JFE炉材株式会社参与 | 2005年6月 | 同社取締役 | 2009年10月 | 当社取締役常務執行役員(現) |
| (注)2 | 12 |
取締役 | 常務執行役員 | 野村 修 | 1952年4月26日 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 1996年7月 | 技術研究所耐火物研究部長 | 2002年1月 | 湯本工場長 | 2004年4月 | 第4営業部長 | 2008年6月 | 取締役第4営業部長 | 2009年9月 | 取締役退任 | 2009年10月 | 常務執行役員第4営業部長兼海外営業部長 | 2011年6月 | 取締役常務執行役員第4営業部長 | 2012年6月 | 取締役常務執行役員第4営業部長兼海外営業部長 | 2013年6月 | 取締役常務執行役員(現) |
| (注)2 | 16 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 常務執行役員 | 太田 隆明 | 1952年9月19日 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 1995年10月 | 第1営業統括部東京営業室長 | 2001年6月 | 営業企画グループマネージャー | 2003年4月 | 第4営業部長兼関東営業所長 | 2004年4月 | 第1営業部長 | 2009年10月 | 執行役員経営企画部長兼商品仕入室長 | 2011年6月 | 常務執行役員 | 2011年6月 | 瀋陽品川冶金材料有限公司董事長 | 2012年6月 | 取締役常務執行役員(現) |
| (注)3 | 13 |
取締役 | 常務執行役員 | 飯田 栄司 | 1955年8月25日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 1995年7月 | 湯本工場技術室長 | 2004年1月 | 技術研究所第1研究グループマネージャー | 2009年4月 | 湯本工場長 | 2009年10月 | 執行役員湯本工場長兼湯本製造部長 | 2012年6月 | 常務執行役員湯本工場長兼湯本製造部長 | 2013年6月 | 取締役常務執行役員岡山工場長 | 2014年4月 | 取締役常務執行役員西日本工場長(現) |
| (注)2 | 7 |
取締役 | 常務執行役員 | 金重 利彦 | 1956年10月14日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 1996年7月 | 技術研究所不定形耐火物開発部材料開発室長 | 2001年4月 | 岡山工場日生製造部製造室長 | 2002年12月 | 湯本工場鹿島製造室長 | 2004年4月 | 湯本工場長 | 2009年4月 | 岡山工場副工場長兼製造部長 | 2010年6月 | 執行役員岡山工場長兼製造部長 | 2013年6月 | 取締役常務執行役員第4営業部長(現) |
| (注)2 | 16 |
常勤監査役 | | 小山 恵一郎 | 1955年5月20日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2000年4月 | 岡山工場業務グループマネージャー | 2002年12月 | 第1営業部東日本営業所長 | 2009年10月 | 第1営業部倉敷営業所長 | 2011年4月 | 海外営業部長兼営業グループマネージャー | 2012年6月 | 常勤監査役(現) |
| (注)3 | 14 |
常勤監査役 | | 箱根 直意 | 1955年3月6日 |
|
| | 1977年4月 | 川崎炉材株式会社(2004年4月をもってJFE炉材株式会社へ会社名を変更)入社 | 1993年10月 | 同社経理部経理室長 | 1996年10月 | 同社総務部総務室長 | 2008年6月 | 同社総務部長 | 2009年10月 | 当社赤穂工場総務室長 | 2013年6月 | 常勤監査役(現) |
| (注)4 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 豊泉 貫太郎 | 1945年10月17日 |
|
| | 1970年4月 | 司法研修所修了 | | 弁護士(現) | 2004年4月 | 慶應義塾大学法科大学院教授 | 2004年6月 | 当社監査役(現) |
| (注)3 | - |
監査役 | | 佐藤 正典 | 1947年7月28日 |
|
| | 1970年4月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 | 1973年3月 | 公認会計士登録 | 2004年5月 | あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)理事長 | 2010年6月 | 同法人退任 | 2010年10月 | 佐藤会計事務所開設 | 2011年6月 | 当社監査役(現) |
| (注)2 | - |
| | | | 計 | | 111 |
(注)1.監査役のうち豊泉貫太郎及び佐藤正典は、社外監査役であります。
2.2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。