有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002A17
株式会社エーアンドエーマテリアル 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 中 村 勇 二 | 1949年1月1日生 | 1972年4月 | 日本セメント株式会社入社 | (注)2 | 35 |
1997年6月 | 同社エンジニアリング事業部副部長 | ||||||
1998年10月 | 株式会社アサノテック取締役 | ||||||
2000年10月 | アスク・サンシンエンジニアリング株式会社常務取締役 | ||||||
2001年6月 | 同社代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員 | ||||||
2009年4月 | 当社専務執行役員工業製品・エンジニアリング営業本部長 | ||||||
2010年6月 2011年6月 2012年6月 | 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役専務執行役員 当社代表取締役社長、現在に至る | ||||||
取締役 | 専務 執行役員 | 巻 野 徹 | 1956年1月14日生 | 1979年4月 | 秩父セメント株式会社入社 | (注)2 | 21 |
1998年10月 | 太平洋セメント株式会社関連企業部 | ||||||
2001年11月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長 | ||||||
2008年4月 | 株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長 | ||||||
2009年5月 | 太平洋セメント株式会社グループ事業管理部建材事業グループリーダー | ||||||
2009年6月 | 当社監査役 | ||||||
2011年4月 2012年4月 2012年6月 | 太平洋セメント株式会社関連事業部長 当社顧問 当社取締役専務執行役員、現在に至る | ||||||
取締役 | 常務 執行役員 | 児 玉 誠一郎 | 1951年4月30日生 | 1974年4月 | 朝日石綿工業株式会社入社 | (注)2 | 13 |
2004年4月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル経理部長 | ||||||
2006年7月 | 当社財務部長 | ||||||
2007年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2007年6月 | 小野田化学工業株式会社社外監査役 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2009年6月 2012年6月 | 当社取締役執行役員 当社取締役常務執行役員、現在に至る | ||||||
取締役 | 常務 執行役員 | 遠 藤 博 文 | 1952年9月29日生 | 1975年4月 2004年4月 2007年4月 2011年4月 2012年6月 2013年4月 2013年6月 | 浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル建設・建材事業部門建材事業部建材営業部長 当社東京支店長 当社執行役員建材営業本部建材営業部長 当社取締役執行役員建材営業本部建材営業本部長兼建材営業部長 当社取締役執行役員建材事業本部長兼建材営業部長 当社取締役常務執行役員建材事業本部長兼建材営業部長、現在に至る | (注)2 | 7 |
取締役 | 執行役員 | 大 和 田 彰 | 1954年8月20日生 | 1994年11月 2007年4月 2012年4月 2013年4月 2013年6月 | 浅野スレート株式会社入社、中央研究所主任研究員補 株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長 当社執行役員技術開発研究所長 当社執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長、現在に至る | (注)2 | 7 |
常勤監査役 | ― | 奈 良 部 毅 | 1951年9月10日生 | 1975年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)3 | 4 |
1994年11月 | 同行鷺沼支店支店長 | ||||||
2002年4月 | 株式会社みずほ銀行神戸支店支店長 | ||||||
2004年4月 | 株式会社アヴァンティスタッフ常務取締役 | ||||||
2005年6月 2012年6月 | みずほ不動産調査サービス株式会社専務取締役 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役、現在に至る | ||||||
監査役 | ― | 松 井 功 | 1961年5月24日生 | 1985年4月 2009年5月 2011年4月 2011年5月 2011年6月 | 日本セメント株式会社入社 太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー、現在に至る 株式会社エーアンドエーマテリアル監査役、現在に至る | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 山 本 朝 義 | 1966年3月12日生 | 1989年4月 2003年3月 2011年6月 2013年3月 2013年6月 | 小野田セメント株式会社入社 太平洋セメント株式会社藤原工場業務部経理課長 同社関東支店業務部長 同社経理部財務グループリーダー、現在に至る 株式会社エーアンドエーマテリアル監査役、現在に至る | (注)4 | ― |
計 | 87 |
(注) 1 監査役奈良部毅、松井功および山本朝義は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役奈良部毅および松井功の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役山本朝義の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定および監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化ならびに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、8名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、*は取締役兼務者であります。
役職 | 氏名 | 管掌業務 |
*専務執行役員 | 巻 野 徹 | 内部統制、経営企画、資材・物流 管掌 |
*常務執行役員 | 児 玉 誠一郎 | 総務、人事、環境安全、石綿対策 管掌 |
*常務執行役員 | 遠 藤 博 文 | 建材事業本部長、建材営業部長 |
*執行役員 | 大 和 田 彰 | 建材事業本部副本部長、生産部長、関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 |
執行役員 | 片 田 芳 明 | 工業製品事業本部長 |
執行役員 | 瀧 口 浩 一 | 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 |
執行役員 | 新 川 篤 志 | 経理、財務 管掌 |
執行役員 | 侯 雷 | 品質保証 管掌、技術開発研究所長 |
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
草 野 拓 也 | 1970年8月4日生 | 1994年4月 | 小野田セメント株式会社入社 | ― |
1998年7月 | 秩父小野田株式会社海外企画室企画管理グループ | |||
2000年8月 | 太平洋セメント株式会社経理部経理グループ | |||
2007年6月 | 同社経理部業務効率化推進チーム | |||
2010年1月 | 同社グループ事業管理部企画グループ | |||
2011年4月 | 同社関連事業部企画グループ、現在に至る |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01163] S1002A17)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。