有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1003RCH
株式会社エニマリ 役員の状況 (2014年9月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長兼CEO | 内田 陽介 | 1977年2月28日生 | 2000年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
2000年11月 | 株式会社アイシーピー入社 | ||||||
2003年11月 | 株式会社カカクコム入社 | ||||||
2004年6月 | 株式会社コアプライス(現 株式会社カカクコム・インシュアランス)取締役就任 | ||||||
2006年6月 | 株式会社カカクコム 取締役就任 | ||||||
2006年12月 | フォートラベル株式会社 取締役就任 | ||||||
2013年7月 | オフィス内田 代表就任(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2014年12月 | 株式会社フォーオール代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | CFO兼 コーポレート 本部長 | 新井 普之 | 1974年8月8日生 | 1997年4月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― |
2001年9月 | 株式会社ラザードフレール入社 | ||||||
2002年10月 | ブルームバーグL.P.入社 | ||||||
2005年5月 | 株式会社リプラス入社 | ||||||
2009年9月 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社入社 | ||||||
2013年1月 | 当社入社 | ||||||
2013年3月 | コーポレート本部長就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2014年8月 | 株式会社フォーオール取締役就任 | ||||||
取締役 | ― | 芝 昭彦 | 1967年3月30日生 | 1991年4月 | 警察庁入庁 | (注)5 | ― |
2004年10月 | 第二東京弁護士会弁護士登録 | ||||||
国広総合法律事務所入所 | |||||||
2010年4月 | 芝経営法律事務所開設 代表就任(現任) | ||||||
2010年5月 | フクダ電子株式会社 社外監査役就任(現任) | ||||||
2010年6月 | 株式会社プリンスホテル 社外監査役就任(現任) | ||||||
株式会社ベリサーブ 社外取締役就任(現任) | |||||||
2011年6月 | 岡本硝子株式会社 社外監査役就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 空港施設株式会社 社外監査役就任(現任) | ||||||
2013年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 坂東 龍 | 1976年6月13日生 | 2000年4月 | 三井生命保険相互会社(現 三井生命保険株式会社)入社 | (注)3 | ― |
2003年4月 | 株式会社ディー・エヌ・エー入社 | ||||||
2013年10月 | 株式会社ペイジェント入社(株式会社ディー・エヌ・エーより出向) | ||||||
2013年12月 | 株式会社ペイジェント取締役就任(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | ― | 澤田 静華 | 1971年2月11日生 | 1997年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)6 | ― |
2001年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2004年1月 | 澤田静華公認会計士事務所開業 (現任) | ||||||
2006年7月 | 株式会社サンブリッジ監査役就任 | ||||||
2011年7月 | 税理士登録 | ||||||
2012年3月 | 株式会社クロス・マーケティング 監査役就任 | ||||||
2012年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2014年8月 | 株式会社フォーオール監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 今村 創造 | 1966年12月5日生 | 1990年4月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注)6 | ― |
2000年6月 | Deutsche Bank Group入行 | ||||||
2005年10月 | みずほ証券株式会社入社 | ||||||
2008年6月 | 株式会社東京アドバイザリーグループ設立代表取締役就任(現任) | ||||||
2012年5月 | 株式会社オクトバ取締役就任(現任) | ||||||
2012年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 本橋 広行 | 1974年8月15日生 | 1997年4月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)6 | ― |
2002年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2012年9月 | 本橋公認会計士事務所設立(現任) | ||||||
2012年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2013年8月 | 株式会社エルテス監査役就任(現任) | ||||||
2014年10月 | 株式会社ジャパンブルーエナジー監査役就任(現任) | ||||||
計 | ― |
2.監査役澤田静華、今村創造、本橋広行は、社外監査役であります。
3.2014年12月25日開催の第4回定時株主総会の決議を受け2014年12月25日に就任し、その任期は2015年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2013年11月15日開催の臨時株主総会の決議を受け2013年11月19日に就任し、その任期は2015年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2013年12月13日開催の第3回定時株主総会の決議を受け2013年12月13日に就任し、その任期は2015年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2013年11月15日開催の臨時株主総会の決議を受け2013年11月19日に就任し、その任期は2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30461] S1003RCH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。