有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10032UL
株式会社ディー・エル・イー 役員の状況 (2014年6月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | - | 椎木 隆太 | 1966年12月24日生 | 1991年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)3 | 6,344,700 |
2001年12月 2012年7月 | 有限会社パサニア(現当社)設立 当社代表取締役(現任) DLE-ERA 取締役(現任) | ||||||
2012年11月 | DLE America,Inc.代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | エンタテインメント事業本部長 | 小野 亮 | 1971年4月9日生 | 1990年4月 | 株式会社読売映画社入社 | (注)3 | 166,500 |
1993年10月 | 有限会社クリート入社 | ||||||
2006年6月 | 当社入社 | ||||||
2007年9月 | 当社取締役(現任) FLASH本部長(現エンタテインメント事業本部長)(現任) | ||||||
取締役 | CFO兼経営戦略統括本部長 | 川島 崇 | 1973年7月10日生 | 1998年10月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)3 | 12,000 |
2002年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
2007年4月 | 中小企業診断士登録 | ||||||
2008年7月 | 川島崇公認会計士事務所開業 | ||||||
2008年8月 | 当社入社、経営管理本部長(現経営戦略統括本部長)(現任) | ||||||
2008年11月 | 当社取締役CFO(現任) | ||||||
2012年11月 | DLE America,Inc.取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | ダンカン・ ビリング | 1959年1月22日生 | 1981年9月 | UNILEVER PLC.入社 | (注)3 | - |
1983年4月 | KENNER PARKER TONKA INC.入社 | ||||||
1988年6月 | Hasbro UK LTD.入社 | ||||||
1997年7月 | Hasbro,Inc.入社 | ||||||
2006年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2008年8月 | Hasbro,Inc.ChiefDevelopment Officer | ||||||
2013年3月 | Hasbro,Inc.ExecutiveVice President (現任) | ||||||
取締役 | - | 夏野 剛 | 1965年3月17日生 | 1988年4月 | 東京ガス株式会社入社 | (注)3 | 30,000 |
1996年6月 | 株式会社ハイパーネット 取締役副社長 | ||||||
2005年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員マルチメディアサービス部長 | ||||||
2008年6月 | セガサミーホールディングス株式会社 取締役(現任) | ||||||
2008年6月 | ぴあ株式会社 取締役(現任) | ||||||
2008年6月 | トランスコスモス株式会社 取締役(現任) | ||||||
2008年6月 | SBIホールディングス株式会社 取締役 | ||||||
2008年12月 | 株式会社ドワンゴ 取締役(現任) | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2009年9月 | グリー株式会社 取締役(現任) | ||||||
2010年12月 2011年9月 2012年7月 2014年4月 | 株式会社U-NEXT 取締役(現任) 株式会社エコ配 取締役 株式会社セガネットワークス 取締役(現任) 慶應義塾大学 政策メディア研究科 特別招聘教授(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | - | 若林 博史 | 1950年8月20日生 | 1974年9月 | 監査法人朝日会計社入所 | (注)4 | - |
1978年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1990年7月 | 監査法人朝日新和会計社社員 | ||||||
2001年5月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
2012年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 平尾 和之 | 1940年11月25日生 | 1964年4月 | 株式会社静岡銀行入行 | (注)4 | - |
1991年6月 | 同行取締役 東京支店長 | ||||||
1993年4月 | 同行常務取締役 | ||||||
1999年6月 | 静岡保険総合サービス株式会社 代表取締役 | ||||||
2003年6月 | 日新火災海上保険株式会社 監査役(非常勤) | ||||||
2005年6月 | 株式会社すみや 監査役(非常勤) | ||||||
2006年8月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2009年9月 | 三和建商株式会社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 安井 正二 | 1943年4月1日生 | 1965年4月 | 株式会社静岡銀行入行 | (注)4 | - |
1987年4月 | 静岡財務(香港)有限公司社長 | ||||||
1989年6月 | 株式会社静岡銀行 東京支店 副支店長 | ||||||
1993年4月 | 同行市場営業部長 | ||||||
1996年6月 | 財団法人静岡経済研究所部長 | ||||||
1997年5月 | 同法人理事 | ||||||
1998年6月 | 同法人常務理事 | ||||||
2007年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 並木 安生 | 1973年9月16日生 | 1996年11月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)4 | - |
2000年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2004年1月 | 税理士法人トーマツ入所 | ||||||
2008年2月 | 並木安生会計税務事務所開業 | ||||||
2009年2月 2012年9月 | 当社監査役(現任) ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 非常勤監査役(現任) | ||||||
計 | 6,553,200 |
(注) 1.取締役ダンカン・ビリング、夏野剛は、社外取締役であります。
2.監査役若林博史、平尾和之、安井正二、並木安生は、社外監査役であります。
3.2014年1月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4. 2014年1月10日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5. 当社は、2014年1月10日付で株式1株につき200株、2014年5月16日付で株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30466] S10032UL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。