有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002ZJO
株式会社ジョイフル本田 役員の状況 (2014年6月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴(注1) | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | - | 矢ケ﨑健一郎 | 1956年2月10日 | 1980年4月 2001年4月 2006年4月 2009年6月 2009年12月 2010年4月 2011年3月 2011年4月 2011年9月 | 三菱商事㈱入社 同社 食品添加物ユニットマネージャー 同社 フェニックスユニットマネージャー ㈱興人 代表取締役社長 同社 代表取締役社長 退任 三菱商事㈱ 総務部担当部長 同社退社 当社 顧問就任 当社 代表取締役社長(現任) | 注4 | 5,000 |
専務取締役 | 営業本部長 | 小高偉男 | 1957年11月10日 | 1980年4月 1983年7月 2005年9月 2007年8月 2009年7月 2010年9月 2011年6月 2013年1月 2013年9月 | ㈱柳田工業入社 当社入社 ㈱ジョイフル本田執行役員商品本部長商品企画室長兼務 同上取締役 同上ホームセンター事業部長 同上常務取締役 当社 常務取締役 御厩自動車㈱(現㈱ジョイフル車検・タイヤセンター)代表取締役(現任) 当社 専務取締役営業本部長(現任) | 注4 | 90,000 |
常務取締役 | 開発本部長 | 根本一男 | 1952年3月12日 | 1974年4月 1985年5月 1994年9月 1999年10月 2005年10月 2006年1月 2011年6月 2012年9月 2013年9月 | 長銀不動産㈱入社 当社入社 つくば商業都市開発㈱出向 同社常務取締役 同社専務取締役 同社 取締役 ㈱ジョイフル本田取締役開発部長 当社 取締役 当社 常務取締役(現任) 当社 開発本部長(現任) | 注4 | 90,000 |
常務取締役 | 管理本部長 兼総務部長 | 矢口幸夫 | 1952年7月19日 | 1976年4月 1980年4月 1986年3月 1989年3月 2003年7月 2007年9月 2010年9月 2011年6月 2012年9月 2013年9月 | ㈱常陽銀行入行 (資)茨城県ビジネスセンター入社 日本メモレックス㈱(現兼松エレクトロニクス(株))入社 当社入社 ㈱ジョイフル本田総務部長 同上 執行役員 同上 取締役 当社 取締役総務部長 当社 常務取締役(現任) 当社 管理本部長兼総務部長(現任) | 注4 | 90,000 |
常務取締役 | 商品本部長 | 五頭浩一 | 1960年2月28日 | 1982年3月 2001年7月 2004年8月 2009年7月 2010年6月 2011年6月 2012年6月 2013年9月 | 当社入社 ㈱ジョイフル本田 ホームセンター事業部長 同上 取締役ホームセンター事業部長 同上 商品本部ハードライン部長 同上 商品本部長ハードライン部長兼任 当社 取締役 当社 商品本部長(現任) 当社 常務取締役(現任) | 注4 | 90,000 |
取締役 | ホームセンター事業部長 | 中澤正美 | 1960年7月17日 | 1984年3月 2006年9月 2007年8月 2009年7月 2011年6月 2012年6月 2013年9月 | 当社入社 ㈱ジョイフル本田執行役員ペットセンター事業部長 同上取締役 同上商品本部ソフトライン部長 当社 取締役(現任) 当社 商品本部ソフトライン部長 兼 業務提携担当 当社 エクステリア事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部 兼 業務提携担当 当社 ホームセンター事業部長(現任) | 注4 | 90,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴(注1) | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 経理部長 | 吉原悟郎 | 1955年5月12日 | 1978年4月 2007年6月 2010年6月 2011年4月 2011年8月 2011年9月 2013年1月 | ㈱常陽銀行入行 同行法人事業部担当部長 同行法人事業部参事役 ㈱ジョイフル本田 出向 経理部長 ㈱常陽銀行退行 当社 取締役経理部長(現任) 御厩自動車㈱(現㈱ジョイフル車検・タイヤセンター)取締役(現任) | 注4 | 2,000 |
取締役 | コンプライアンス担当 | 山川 征夫 | 1944年4月22日 | 1969年4月 1997年6月 1998年6月 2002年6月 2008年6月 2010年3月 2013年9月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行) 取締役 ダイヤモンド信用保証㈱取締役社長 ㈱整理回収機構取締役副社長 西武鉄道㈱代表取締役副社長 ㈱小野測器監査役(現任) 当社 取締役コンプライアンス担当(現任) | 注4 | - |
取締役 | 相談役 | 松山茂 | 1944年1月21日 | 1959年4月 1969年12年 1976年1月 1980年1月 1985年8月 1989年8月 1995年8月 2000年8月 2001年1月 2006年1月 2013年9月 | ㈱さくら百貨店入社 ㈱伊勢甚入社 当社入社 当社 取締役 当社 常務取締役 当社 専務取締役 当社 取締役副社長 ㈱ジョイフル本田 代表取締役社長 当社 取締役 ㈱ジョイフル本田 取締役相談役 当社 代表取締役専務 当社 取締役相談役(現任) | 注4 | 185,480 |
取締役 | 相談役 | 長谷川博紀 | 1943年11月17日 | 1966年4月 1968年4月 1973年9月 1977年2月 1977年8月 1989年8月 1995年8月 2000年8月 2001年1月 2006年1月 2013年9月 | 加藤会計事務所入社 プリモ㈱入社 真島会計事務所入社 薄井建設㈱入社 当社入社 当社 取締役経理部長 当社 常務取締役管理本部長 当社 代表取締役専務 当社 取締役 ㈱ジョイフル本田 代表取締役専務 同上 取締役相談役 当社 代表取締役専務 当社 取締役相談役(現任) | 注4 | 85,220 |
取締役 | - | 本田理 | 1959年2月14日 | 1980年8月 1984年6月 1984年9月 1986年3月 1992年10月 1998年10月 2001年1月 2003年10月 2005年8月 2010年9月 | (有)大串青果店入社 ㈱平徳食品入社 ㈱フードサービス・コーポレーション本田設立 ㈱ホンダ産業入社 同社取締役 同社専務取締役 ㈱ジョイフル本田 取締役 ㈱ホンダ産業 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任) ㈱ジョイフル本田 取締役 退任 | 注4 | 758,890 |
取締役 | - | 千田 剛司 | 1957年3月12日 | 1980年4月 2005年4月 2010年5月 2012年6月 2012年9月 | ㈱日本興業銀行(現(㈱みずほ銀行)入行 みずほインターナショナル(ロンドン)社長 みずほ証券プリンシパルインベストメント㈱社長 丸の内キャピタル㈱代表取締役社長(現任) 当社 社外取締役(現任) | 注4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴(注1) | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | - | 玉川 洋一 | 1964年3月28日 | 1988年4月 2010年7月 2012年7月 2012年7月 2013年6月 2013年9月 | 三菱商事㈱入社 三菱商事㈱総括マネージャー 丸の内キャピタル㈱執行役員(現任) ㈱成城石井 社外取締役(現任) ㈱タカラトミー 社外取締役(現任) 当社 社外取締役(現任) | 注4 | - |
監査役 (常勤) | - | 鶴岡 義宣 | 1954年10月9日 | 1977年4月 1990年9月 1993年8月 1998年7月 2003年10年 2005年7月 2008年10月 2009年8月 2010年6月 2012年9月 | 大和製罐㈱入社 アディロン㈱入社 日本ユーロテック㈱入社 ㈱誠和入社 ㈱ユニマットリバティ入社 ㈱バイオマトリックス研究所入社 管理本部総務部次長 同社退社 ㈱ジョイフル本田入社 当社入社 内部監査室責任者 当社 監査役(現任) | 注5 | 200 |
監査役 (常勤) | - | 福島 良一 | 1954年8月21日 | 1977年4月 2000年12月 2004年11年 2008年8月 2008年9月 2013年8月 2013年9月 | 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)溝ノ口支店長 みずほ信託銀行㈱証券代行部長 みずほ信託銀行㈱退職 みずほ代行ビジネス㈱(現みずほトラストオペレーションズ㈱)入社 執行役員 同上退社 当社 監査役(現任) | 注5 | - |
監査役 | - | 秋山 正明 | 1945年1月4日 | 1968年10月 1990年6月 1992年10月 1996年6月 2010年6月 2010年9月 2011年4月 2011年6月 | 監査法人富島会計事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 アーンストアンドヤング 北米総括代表社員 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)理事 新日本有限責任監査法人 退所 ㈱ジョイフル本田 常勤監査役 ユナイテッド・アーバン投資法人 監督役員就任(現任) 当社 社外監査役(現任) 社団法人経営・労働協会 理事(現任) 三菱化工機㈱ 社外監査役(現任) | 注5 | - |
監査役 | - | 小林 保弘 | 1953年8月16日 | 1976年10月 1987年8月 2010年6月 2010年8月 2013年4月 | 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 朝日新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退所 小林公認会計士事務所開設 ㈱ジョイフル本田 監査役 当社 社外監査役(現任) 独立行政法人国立環境研究所 監事 (現任) | 注5 | - |
監査役 | - | 広瀬 史乃 | 1967年3月8日 | 2000年4月 2000年4月 2006年10月 2008年4月 2010年4月 2014年9月 | 第一東京弁護士会に弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所 中国・北京対外経済貿易大学留学 在中国日本国大使館勤務 阿部・井窪・片山法律事務所勤務(現任) 当社 社外監査役(現任) | 注5 | - |
計 | 1,486,790 |
(注) 1.略歴中に記載されている㈱ジョイフル本田は、2011年6月に当社と合併し、消滅した会社です。第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革をご参照下さい。
2.取締役 千田剛司、玉川洋一は、社外取締役であります。
3.監査役 秋山正明、小林保弘および広瀬史乃は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.執行役員は4名で、エクステリア事業部、ペットセンター事業部、ガーデンセンター事業部、業務提携担当の稲葉隆、商品部長、商品開発室長の平山育夫、ホームセンター瑞穂店長の山本直樹、開発部長の青木良仁であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30501] S1002ZJO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。