有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10052O5
弁護士ドットコム株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | CEO | 元 榮 太 一 郎 | 1975年12月14日 | 2001年10月 | アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 | (注)3 | 5,240,000 |
2005年1月 | 元榮法律事務所(現:弁護士法人法律事務所オーセンス)設立 | ||||||
2005年7月 | オーセンスグループ株式会社(現:当社)設立 当社代表取締役就任(現任) | ||||||
2012年7月 | TIM株式会社(現:TIM2株式会社)設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
2013年2月 | 弁護士法人法律事務所オーセンス代表社員就任(現任) | ||||||
2014年3月 | TIM株式会社設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | COO | 水 木 孝 幸 | 1973年11月12日 | 1996年4月 | 株式会社ヤクルト本社入社 | (注)3 | ― |
2000年4月 | 日本インテレクト株式会社入社 | ||||||
2000年10月 2002年1月 | 鎌倉エフエム放送株式会社入社 株式会社ミュージックエアポート入社 | ||||||
2008年9月 | LivingImage Inc.COO就任 | ||||||
2011年12月 2013年7月 2013年9月 | 株式会社ウィール(現:株式会社デジタルガレージ)取締役就任 当社執行役員就任 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | CFO | 杉 山 慎 一 郎 | 1974年2月20日 | 1997年4月 | 特種製紙株式会社(現:特種東海製紙株式会社)入社 | (注)3 | 43,000 |
2001年8月 | パシフィックマネジメント株式会社入社 | ||||||
2008年4月 | 株式会社エスクリ入社 | ||||||
2010年7月 | 同社執行役員管理本部長就任 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任 | ||||||
2013年7月 2013年9月 | 当社執行役員就任 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 石 丸 文 彦 | 1975年5月7日 | 1999年4月 | 株式会社ジャフコ入社 | (注)3 | ― |
2001年10月 | 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社 | ||||||
2003年7月 | 株式会社カカクコム入社 | ||||||
2005年6月 | スパークス・グループ株式会社入社 | ||||||
2010年4月 2012年1月 2012年6月 2012年7月 2013年9月 2014年7月 2014年8月 2015年1月 | 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ入社 株式会社デジタルガレージ執行役員就任(現任) 株式会社DGインキュベーション取締役ManagingDirector就任 株式会社OpenNetworkLab取締役就任 当社取締役就任 株式会社アイリッジ取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任) 株式会社DGインキュベーション取締役COO就任(現任) 株式会社OpenNetworkLab代表取締役就任(現任) Peatix,inc. Outside Director就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 村 上 敦 浩 | 1975年1月9日 | 1998年5月 2002年10月 2004年10月 2012年6月 2014年8月 | アンダーセンコンサルティング株式会社(現:アクセンチュア株式会社)入社 株式会社アロウズコンサルティング(現:EYアドバイザリー株式会社)入社 株式会社カカクコム入社 同社取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任) | (注)3 | ― |
監査役 (常勤) | ― | 唐 樋 和 明 | 1955年8月17日 | 1978年4月 2000年10月 2003年6月 2007年10月 2009年6月 2013年9月 | 株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行 株式会社マツモトキヨシ入社 同社取締役就任 株式会社フージャースコーポレーション入社 株式会社エスクリ監査役就任 当社監査役就任(現任) | (注)4 | ― |
監査役 | ― | 須 田 仁 之 | 1973年7月21日 | 1996年4月 1997年10月 1999年7月 1999年8月 2002年8月 2002年10月 2002年12月 2013年2月 | イマジニア株式会社入社 ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現:スカパーJSAT株式会社)入社 株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任 株式会社デジタルクラブ(現:ブロードメディア株式会社)入社 株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任 株式会社アエリア取締役就任 有限会社スダックス設立 取締役就任(現任) 当社監査役就任(現任) | (注)4 | 12,900 |
監査役 | ― | 阿 久 津 操 | 1958年1月15日 | 1980年4月 1995年7月 1997年8月 1999年7月 2002年3月 2004年3月 2006年2月 2009年3月 2014年6月 2015年5月 | 株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールティングス)入社 株式会社エイブル入社 株式会社プラザクリエイト入社 株式会社バックスグループ入社 株式会社アパマンショップネットワーク入社 株式会社ココブリーズ設立 代表取締役就任(現任) 株式会社博展監査役就任 株式会社リブセンス監査役就任 当社監査役就任(現任) BASE株式会社監査役就任(現任) | (注)4 | ― |
計 | 5,295,900 |
(注) 1.取締役石丸文彦および村上敦浩は、社外取締役であります。
2.監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、就任の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は2014年8月6日の臨時株主総会にて就任しております。
6.代表取締役元榮太一郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31009] S10052O5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。