有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10024G0
株式会社シンニッタン 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 橋 本 諭 | 1952年7月16日生 | 1975年4月 | ㈱協和銀行入行(現㈱りそな銀行) | (注2) | 38 | |
2005年4月 | 当社入社 | ||||||
2005年7月 | 当社財務部長 | ||||||
2006年6月 2007年4月 | 当社取締役財務部長 当社常務取締役財務部長 | ||||||
2008年4月 2011年1月 | 当社代表取締役社長(現) 中部鍛工㈱取締役会長(現) | ||||||
常務取締役 | 技術部門 担当 兼鍛造事業 部長 | 番 場 英 和 | 1945年10月11日生 | 1968年4月 | 当社入社 | (注2) | 15 |
1997年5月 | 当社高萩副工場長 | ||||||
2001年6月 | 当社監査役 | ||||||
2006年6月 2007年4月 | 当社取締役技術部門担当兼鍛造事業部長 当社常務取締役技術部門担当兼鍛造事業部長(現) | ||||||
2007年12月 | つくば工機㈱代表取締役社長(現) | ||||||
取締役 | 鍛造事業部 高萩工場長 | 鈴 木 毅 | 1954年8月21日生 | 2004年6月 | つくば工機㈱取締役工場長(現) | (注2) | 3 |
2005年7月 | 当社高萩工場長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役高萩工場長(現) | ||||||
取締役 | 鍛造営業 部長 | 長久保 眞 治 | 1957年10月3日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注2) | 20 |
2006年9月 | 当社鍛造営業部長 | ||||||
2007年4月 2009年6月 | 当社執行役員鍛造営業部長 当社取締役鍛造営業部長(現) | ||||||
取締役 | 財務部長 | 小 林 謙 治 | 1953年12月14日生 | 2004年7月 | 当社入社 | (注2) | 32 |
2005年4月 | 当社資材室長 | ||||||
2008年4月 2009年4月 2012年6月 | 当社財務部長 当社執行役員財務部長 当社取締役財務部長(現) | ||||||
取締役 | 辻 本 幸 弘 | 1947年8月7日生 | 1970年4月 | 当社入社 | (注2) | 45 | |
1996年2月 | 当社管理部長 | ||||||
1998年6月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
2001年7月 | 当社取締役財務部長 | ||||||
2003年6月 | 当社常務取締役財務部門担当 | ||||||
2005年8月 | 当社専務取締役 | ||||||
2005年8月 | 上海日鍛金属有限公司董事長(現) | ||||||
2007年9月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 元 木 孝 則 | 1951年10月8日生 | 1974年4月 | 中部鍛工㈱入社 | (注2) | 2 | |
1997年10月 | 同社取締役 | ||||||
1999年1月 2005年3月 2012年6月 | 同社常務取締役工場長 同社代表取締役社長(現) 当社取締役(現) | ||||||
監査役 (常勤) | 神 永 眞 | 1948年9月26日生 | 1971年4月 | 小松フォークリフト㈱(現コマツ)入社 | (注5) | 18 | |
1998年11月 | 当社入社 | ||||||
1999年12月 | 当社総務部長 | ||||||
2000年6月 2012年6月 | 当社取締役総務部長 当社監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 渡 辺 文 雄 | 1949年11月29日生 | 1973年7月 | 蓮法津会計事務所入所 | (注4) | 2 | |
1980年2月 | 税理士登録 | ||||||
1980年5月 | 渡辺文雄税理士事務所 | ||||||
2000年6月 2011年5月 | 当社監査役(現) 税理士法人あさひ綜合会計代表社員(現) | ||||||
監査役 | 加 藤 興 平 | 1972年1月2日生 | 1999年4月 2000年6月 | 弁護士登録 ㈱バンプレスト社外監査役(現) | (注3) | 1 | |
2003年5月 | 曙綜合法律事務所入所 | ||||||
2005年6月 2007年8月 2013年5月 | 当社監査役(現) ㈱ウィズ社外監査役(現) 加藤総合法律事務所(現) | ||||||
監査役 | 伊 藤 幸 夫 | 1950年2月17日生 | 1974年4月 | 岩崎通信機㈱入社 | (注5) | 5 | |
1981年3月 | 同社退社 | ||||||
1985年2月 | 司法書士登録 | ||||||
伊藤幸夫司法書士事務所(現) | |||||||
2008年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 184 |
(注) 1.監査役渡辺文雄、加藤興平及び伊藤幸夫は社外監査役である。
2.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3.監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01289] S10024G0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。