有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007A61
JIG-SAW株式会社 役員の状況 (2015年12月期)
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 山川 真考 | 1967年2月1日 | 1989年4月 | ㈱リクルート 入社 | (注)2 | 451,000 |
2000年4月 | トランス・コスモス㈱ 入社 | ||||||
2002年6月 | 同社 取締役 | ||||||
2005年5月 | アイピー・テレコム㈱(現 当社) 取締役 | ||||||
2008年9月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
2014年10月 | 当社 代表取締役社長 セールスユニット長 | ||||||
2015年9月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | CFO | 鈴木 博道 | 1983年8月20日 | 2006年4月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 | (注)2 | ― |
2009年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
2012年8月 | 当社 入社 | ||||||
2012年11月 | 当社 経営管理ユニット長 | ||||||
2013年7月 | 当社 取締役 経営管理ユニット長 | ||||||
2015年9月 | 当社 取締役CFO(現任) | ||||||
取締役 | CTO | 志賀 太生 | 1973年7月9日 | 1998年4月 | ㈱エスイーシー 入社 | (注)2 | ― |
2004年4月 | アイピー・テレコム㈱(現 当社) 入社 | ||||||
2006年5月 | アイピー・テレコム㈱ 取締役 | ||||||
2008年9月 | 当社 取締役 | ||||||
2015年9月 | 当社 取締役CTO(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 (監査等委員) | ― | 茂呂 眞 | 1961年3月4日 | 1983年4月 | 東武鉄道㈱ 入社 | (注)3 | ― |
1985年9月 | 第二電電㈱(現 KDDI㈱) 入社 | ||||||
1997年4月 | トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長 | ||||||
1998年6月 | 同社 取締役 社長室長 | ||||||
2003年10月 | ㈱ナガセ 入社 | ||||||
2005年7月 | 同社 執行役員 情報システム部長 | ||||||
2008年7月 | 同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長 | ||||||
2014年3月 | 当社 常勤監査役 | ||||||
2014年10月 | ㈱メディアシーク 社外監査役(現任) | ||||||
2016年3月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 山本 明彦 | 1958年1月10日 | 1980年4月 | ㈱北海道銀行 入行 | (注)3 | ― |
1999年8月 | 同行 旭ヶ丘支店支店長 | ||||||
2000年7月 | ㈱ソフトフロント 入社 | ||||||
2001年10月 | 同社 取締役 | ||||||
2005年9月 | 山本コンサルティングオフィス 代表(現任) | ||||||
2006年12月 | アイピー・テレコム㈱(現 当社) 監査役 | ||||||
2013年5月 | ㈱サッポロドラッグストアー 社外監査役(現任) | ||||||
2016年3月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 美澤 臣一 | 1960年6月22日 | 1984年4月 | 西武建設㈱ 入社 | (注)3 | ― |
1989年4月 | 大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社) 入社 | ||||||
1997年7月 | ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長 | ||||||
1999年7月 | トランス・コスモス㈱ 入社 事業企画開発本部長 | ||||||
2002年10月 | 同社 専務取締役 | ||||||
2003年4月 | コ・クリエーションパートナーズ㈱設立 代表取締役(現任) | ||||||
2004年4月 | トランス・コスモス㈱ 専務取締役CFO(最高財務責任者) | ||||||
2008年9月 | ㈱マクロミル 社外取締役 | ||||||
2010年6月 | ㈱ナノ・メディア 社外監査役 | ||||||
2011年7月 | ㈱ザッパラス 社外取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | ミナトエレクトロニクス㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
2014年3月 | 当社 監査役 | ||||||
2016年3月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) | ||||||
計 | 451,000 |
(注)1.2016年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.2016年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2016年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一
6.2015年12月10日開催の取締役会決議により、2016年1月1日付で、普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、役員の所有株式数については、当該株式分割考慮前の株式数を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31436] S1007A61)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。