有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10023NX
尾張精機株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役会長 | 航機部担当 | 木 村 進 一 | 1948年3月21日生 | 1997年6月 2000年6月 2002年6月 2006年6月 2009年6月 2013年6月 | 当社技術部長 当社取締役 当社常務取締役 当社代表取締役社長 当社取締役会長 当社取締役会長 航機部担当(現在) | 2014年6月から 2015年6月まで | 78 |
取締役社長 代表取締役 | 深 水 康 一 | 1949年12月16日生 | 2001年4月 2002年3月 2002年6月 2009年6月 | ㈱東海銀行 豊橋地区母店長兼豊橋支店長 当社総務本部長 当社常務取締役 当社代表取締役社長(現在) | 50 | ||
取締役副社長 代表取締役 | 兵 藤 光 司 | 1957年6月6日生 | 2006年1月 2008年7月 2009年1月 2013年1月 2013年6月 2014年6月 | トヨタ自動車㈱ 豪亜中近東事業部 プロジェクト室長 パキスタン INDUS MOTOR COMPANY LIMITED 赴任 同社副会長 当社顧問 当社常務取締役 営業本部長 当社代表取締役副社長 (現在) | 1 | ||
取 締 役 | 総務部長 | 児 玉 啓 二 | 1956年9月10日生 | 2010年4月 2011年6月 | 当社総務部長 当社取締役 総務部長(現在) | 13 | |
取 締 役 | 本社工場長兼技術部長(本社)および本社工場・美濃工場の生産・技術・品質担当 | 亀 井 勇 | 1952年12月21日生 | 2006年4月 2009年4月 2010年4月 2012年6月 2014年6月 | 当社本社副工場長 当社本社工場長 ㈱江南螺子製作所 代表取締役社長 当社取締役 当社取締役 本社工場長兼品質管理部長(本社)兼品質管理責任者兼試験所長および本社工場・美濃工場の生産・技術・品質担当(現在) | 14 | |
取 締 役 | 営業部長および新規プロジェクト推進室担当 | 小 林 茂 | 1959年3月11日生 | 2004年6月 2006年4月 2008年6月 2011年3月 2011年6月 2012年6月 | ㈱UFJ銀行 高畑支店長兼高畑法人営業部長 ㈱三菱東京UFJ銀行 春日井支社長 同行 半田支社長 当社顧問 当社常勤監査役 当社取締役 営業部長(現在) | 8 | |
取 締 役 | 旭工場長および旭工場の生産・技術・品質担当、工具担当および開発プロジェクトリーダー(旭) | 平 松 繁 孝 | 1958年9月26日生 | 2014年4月 2014年6月 | 当社本社副工場長兼美濃工場長(部長待遇)兼技術部長(本社) 当社取締役 旭工場長兼品質管理部長(旭)および旭工場の生産・技術・品質、工具、新規プロジェクト推進室担当および開発プロジェクトリーダー(旭) (現在) | ― | |
常勤監査役 | 尾 嵜 政 行 | 1956年2月23日生 | 1974年6月 | 三菱金属㈱入社 | 2012年6月から 2016年6月まで | 3 | |
2010年1月 | 同社 高機能製品事業部営業部 部長補佐 | ||||||
2010年6月 | 当社営業部部長 | ||||||
2011年6月 | 当社営業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
監 査 役 | 須 田 佳 孝 | 1960年1月25日生 | 1983年4月 | 三菱金属㈱入社 | ― | ||
2007年10月 | 同社 桶川製作所 製造部長 | ||||||
2010年1月 | 同社 桶川製作所 副所長 | ||||||
2010年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
2010年7月 | MMCスーパーアロイ㈱ 取締役 | ||||||
2013年3月 2013年4月 2014年4月 | 同社常務取締役 同社常務取締役事務部長 (現在) 菱栄金属㈱取締役(現在) | ||||||
監 査 役 | 伊 藤 真 弘 | 1961年11月11日生 | 1994年8月 | 伊藤真弘税理士事務所所長(現在) | 2011年6月から 2015年6月まで | ― | |
1997年9月 | ㈲はたやコーポレーション代表取締役(現在) | ||||||
2008年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
計 | 167 |
(注) 1 監査役須田佳孝及び伊藤真弘は、社外監査役であります。
2当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
大 竹 雅 司 | 1942年8月25日生 | 1995年6月 | ㈱東海銀行常務取締役 | (注) | 1 |
2000年4月 | ミリオン信用保証㈱取締役社長 | ||||
2002年6月 | 御幸ビルディング㈱取締役会長 | ||||
2004年6月 | カネソウ㈱監査役(現在) | ||||
2004年6月 2011年6月 | 当社監査役 当社補欠監査役(現在) |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01290] S10023NX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。