有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005ZU4
株式会社ナガオカ 役員の状況 (2015年6月期)
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役 梅津泰久は、社外取締役です。
2.監査役 瀧川佳秀、木村圭二郎および前田信二は、社外監査役です。
3.任期は、2015年4月15日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。なお、新たに選任された常務取締役 大村和男は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期満了までとなっています。
4.任期は、2015年4月15日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。なお、新たに選任された監査役 前田信二は、前任監査役の補欠として選任されたため、当社定款の定めにより、任期は前任監査役の残任期間となっています。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | - | 三村 等 | 1949年1月22日生 | 1971年1月 日産サニー大阪東販売㈱入社 1975年2月 永岡金網㈱入社 1980年4月 同社営業課長 1986年10月 同社取締役営業部長 2004年8月 ㈱MMK代表取締役 2004年11月 ㈱ナガオカスクリーン(現当社) 代表取締役社長(現任) 2011年2月 那賀水処理技術(瀋陽)有限公司 董事長(現任) 2012年4月 那賀日造設備(大連)有限公司 董事長(現任) 2012年9月 那賀(瀋陽)水務設備製造有限公司 董事(現任) 2013年5月 那賀欧科(北京)貿易有限公司 董事長(現任) | (注)3 | 7,200 |
専務取締役 | 営業本部長 | 山田 克彦 | 1968年3月18日生 | 1993年10月 ㈱ナガオカ(旧ナガオカ)入社 2000年4月 日揮商事㈱入社 2003年1月 ブラン・ルーベ㈱入社 2003年2月 同社代表取締役 2007年10月 ㈱アスペンテックジャパン入社 2009年1月 当社入社 プラント機器営業部長 2009年4月 当社執行役員プラント機器営業部長 2011年7月 当社執行役員営業本部長兼国際営業部長 2011年9月 当社取締役営業本部長兼国際営業部長 2013年5月 那賀欧科(北京)貿易有限公司 董事(現任) 2013年9月 当社常務取締役 営業本部長兼国際営業部長 2014年3月 那賀水処理技術(瀋陽)有限公司 董事兼総経理(現任) 2014年7月 当社常務取締役 営業本部長 2015年7月 当社専務取締役 営業本部長兼第1営業部長(現任) | (注)3 | - |
専務取締役 | 生産本部長 | 石田 知孝 | 1968年10月10日生 | 1994年4月 ㈱ナガオカ(旧ナガオカ)入社 2004年11月 ㈱ナガオカスクリーン(現当社)入社 製造部次長 2007年4月 当社執行役員製造部次長兼生産管理課長 2008年7月 当社執行役員製管部長 2011年7月 当社執行役員生産本部長 2011年9月 当社取締役 生産本部長 2013年5月 那賀欧科(北京)貿易有限公司 董事(現任) 2013年9月 当社常務取締役 生産本部長 2014年3月 那賀日造設備(大連)有限公司 董事兼総経理(現任) 2015年7月 当社専務取締役 生産本部長(現任) | (注)3 | 500 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | 管理本部長 | 大村 和男 | 1963年8月22日生 | 1986年4月 日産トレーディング㈱入社 1998年11月 ㈱ネクサス入社 2000年6月 同社経営企画部長 2001年3月 個人事業 2013年1月 当社入社 2013年4月 当社管理部長 2013年9月 当社執行役員管理部長 2015年7月 当社執行役員管理本部長兼管理部長 2015年9月 当社常務取締役 管理本部長兼管理部長(現任) | (注)3 | - |
取締役 | - | 梅津 泰久 | 1961年6月30日生 | 1984年4月 伊藤忠商事㈱入社 2000年11月 日本アジア投資㈱入社 海外本部長 2001年3月 同社米国法人JAIC America,Inc.President&COO 2009年4月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー 2012年1月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役(現任) 2011年9月 当社取締役(現任) 2015年3月 ㈱JMC 取締役(現任) | (注)1 (注)3 | - |
常勤監査役 | - | 瀧川 佳秀 | 1948年6月17日生 | 1973年4月 ピートマーウィックミッチェル会計事務所(現KPMG)入所 1992年11月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2010年7月 瀧川佳秀公認会計士・税理士事務所(現 公認会計士瀧川佳秀事務所)開業 同事務所長(現任) 2013年9月 当社監査役(現任) | (注)2 (注)4 | - |
監査役 | - | 木村 圭二郎 | 1961年4月14日生 | 1987年4月 弁護士登録 1987年4月 昭和法律事務所入所 平成3年1月 昭和法律事務所共同経営弁護士 1993年9月 ソネンシャイン・ナース&ローゼンサー法律事務所入所 1994年1月 ニューヨーク州弁護士会登録 1998年5月 共栄法律事務所設立パートナー(現任) 2007年9月 当社監査役(現任) 2015年3月 日本電気硝子㈱ 監査役(現任) | (注)2 (注)4 | - |
監査役 | - | 前田 信二 | 1970年4月22日生 | 1994年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 2007年10月 同法人シニアマネージャー 2014年3月 前田信二公認会計士事務所設立 同事務所長(現任) 2015年9月 当社監査役(現任) | (注)2 (注)4 | - |
計 | 7,700 |
2.監査役 瀧川佳秀、木村圭二郎および前田信二は、社外監査役です。
3.任期は、2015年4月15日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。なお、新たに選任された常務取締役 大村和男は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期満了までとなっています。
4.任期は、2015年4月15日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。なお、新たに選任された監査役 前田信二は、前任監査役の補欠として選任されたため、当社定款の定めにより、任期は前任監査役の残任期間となっています。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
桑 章夫 | 1971年8月20日生 | 1995年4月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1998年8月 公認会計士登録 2007年11月 桜橋監査法人設立 代表社員 2009年6月 ㈱グルメ杵屋監査役(現任) 2009年9月 ㈱ユニバーサル園芸社監査役(現任) 2011年3月 桑章夫公認会計士事務所設立 同事務所長(現任) 2011年6月 ㈱ジーテクスト監査役 2011年12月 ㈱アドバンスクリエイト監査役(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31575] S1005ZU4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。